郭貴珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭貴珠的職稱是董事, 持有股份數是900000, 公司名稱是映餘科技有限公司, 統一編號是28799553.
無其他 映餘科技 資料。
[ 搜尋所有 映餘科技 ... ]
根據姓名 郭貴珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭貴珠 ...) | (中華民國)郭貴珠;(中華民國)吳阿森;(中華民國)陳淑貞 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)范淑美;(中華民國)陳淑貞;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)葉忱;(中華民國)陳慧美;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)郭貴珠;(中華民國)吳阿森;(中華民國)陳淑貞 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)范淑美;(中華民國)陳淑貞;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)葉忱;(中華民國)陳慧美;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 宏揚國際企管顧問股份有限公司 | 統一編號: 16979643 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 洪昌股份有限公司 | 統一編號: 84277732 @ 董監事資料集 |
(中華民國)郭貴珠;(中華民國)吳阿森;(中華民國)陳淑貞 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)范淑美;(中華民國)陳淑貞;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)葉忱;(中華民國)陳慧美;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)郭貴珠;(中華民國)吳阿森;(中華民國)陳淑貞 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)范淑美;(中華民國)陳淑貞;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)葉忱;(中華民國)陳慧美;(中華民國)郭貴珠 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 宏揚國際企管顧問股份有限公司 | 統一編號: 16979643 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 洪昌股份有限公司 | 統一編號: 84277732 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 郭貴珠 ... ]
名稱 映餘科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 映餘科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
映餘科技有限公司 桃園市中壢區元化路271巷28號5樓 | 郭貴珠 | 28799553 | 核准設立 |
映餘科技有限公司 登記地址: 桃園市中壢區元化路271巷28號5樓 | 負責人: 郭貴珠 | 統編: 28799553 | 核准設立 |
姓名 郭貴珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 郭貴珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昌泓行 高雄市三民區堅如路77號1樓 | 郭貴珠 | 14839648 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160649900) |
約達科技股份有限公司 桃園市中壢區元化路271巷28號5樓 | 郭貴珠 | 27273329 | 解散 (106年10月20日 府經登字 第1069103403號) |
亞奇精品店 臺北市松山區南京東路5段41號1樓 | 李郭貴珠 | 81641103 | 歇業 - 獨資 |
昌泓行 高雄市鳳山區文華里文衡路118號1樓 | 郭貴珠 | 93991738 | 核准設立 - 獨資 |
昌泓行 登記地址: 高雄市三民區堅如路77號1樓 | 負責人: 郭貴珠 | 統編: 14839648 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160649900) |
約達科技股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區元化路271巷28號5樓 | 負責人: 郭貴珠 | 統編: 27273329 | 解散 (106年10月20日 府經登字 第1069103403號) |
亞奇精品店 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段41號1樓 | 負責人: 李郭貴珠 | 統編: 81641103 | 歇業 - 獨資 |
昌泓行 登記地址: 高雄市鳳山區文華里文衡路118號1樓 | 負責人: 郭貴珠 | 統編: 93991738 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
|