張坤山
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張坤山的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是禾茂食品有限公司, 統一編號是28947267.
| 食品業者登錄字號: H-128947267-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 28947267 | 桃園市平鎮區福林里福德路78號2樓 |
食品業者登錄字號: H-128947267-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 28947267 | 桃園市平鎮區福林里福德路78號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 張坤山 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 禾茂食品 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 禾茂食品 ...) | 食品業者登錄字號: B-200153877-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市烏日區溪南路一段680巷136號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200153877-00001-2 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市南屯區黎明路二段192號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200153877-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市烏日區溪南路一段680巷136號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200153877-00001-2 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市南屯區黎明路二段192號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 禾茂食品 ... ]
根據姓名 張坤山 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張坤山 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 坤鵬螺絲有限公司 | 統一編號: 23778501 @ 董監事資料集 |
| 敍述者: 國立臺中科技大學蒐錄站 | 上傳者: 陳品源 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 王師傅 | 發佈日期: 2014/10/24 | 故事摘要: 王師傅出生在吉他世家,是臺灣吉他製造祖師爺張坤山第三代。他國小就開始到工廠當學徒,辛苦生活讓他一度想放棄,但想起身為吉他世家傳人,不能丟父親的臉,依然堅持至今已30餘年。近10年來臺灣吉他生產數目銳減... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照ABC據點 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市中和區民有街三五號一樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 坤鵬螺絲有限公司 | 統一編號: 23778501 @ 董監事資料集 |
敍述者: 國立臺中科技大學蒐錄站 | 上傳者: 陳品源 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 王師傅 | 發佈日期: 2014/10/24 | 故事摘要: 王師傅出生在吉他世家,是臺灣吉他製造祖師爺張坤山第三代。他國小就開始到工廠當學徒,辛苦生活讓他一度想放棄,但想起身為吉他世家傳人,不能丟父親的臉,依然堅持至今已30餘年。近10年來臺灣吉他生產數目銳減... @ 國民記憶庫故事資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照ABC據點 |
產品中類: | 廠址: 新北市中和區民有街三五號一樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 張坤山 ... ]
名稱 禾茂食品 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 禾茂食品)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
禾茂食品行 臺中市烏日區溪埧里溪南路一段680巷136號1樓 | 陳純媺 | 72544185 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110875941) |
禾茂食品有限公司 桃園市平鎮區福林里福德路78號2樓 | 張坤山 | 28947267 | 核准設立 |
禾茂食品行黎明營業所 臺中市南屯區三厝里黎明路二段192號1樓 | | 87095496 | |
禾茂食品行 臺中市太平區東平里中和街一五0號一樓 | 陳友勝 | 15676121 | 歇業 - 合夥 |
禾茂食品行中醫營業所 臺中市北區五常里學士路2號地下一樓 | | 82546009 | |
禾茂食品行 登記地址: 臺中市烏日區溪埧里溪南路一段680巷136號1樓 | 負責人: 陳純媺 | 統編: 72544185 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110875941) |
禾茂食品有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區福林里福德路78號2樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 28947267 | 核准設立 |
禾茂食品行黎明營業所 登記地址: 臺中市南屯區三厝里黎明路二段192號1樓 | 統編: 87095496 |
禾茂食品行 登記地址: 臺中市太平區東平里中和街一五0號一樓 | 負責人: 陳友勝 | 統編: 15676121 | 歇業 - 合夥 |
禾茂食品行中醫營業所 登記地址: 臺中市北區五常里學士路2號地下一樓 | 統編: 82546009 |
姓名 張坤山 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張坤山)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
坤鵬螺絲有限公司 新北市新莊區民安西路89號12樓 | 張坤山 | 23778501 | 核准設立 |
吉三青果行 高雄市大寮區江山里江山路8-4號1樓 | 張坤山 | 08488095 | 核准設立 - 獨資 |
山本檳榔行八德分行 臺北市松山區八德路4段282號 | 張坤山 | 26345155 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 |
鋐和紙業股份有限公司 臺南市永康區永明里永明街273巷25號1樓 | 張坤山 | 70654565 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-08) |
霖儷實業有限公司 高雄市鼓山區裕豐街108巷13號1樓 | 張坤山 | 27227655 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-15) |
鼎瑒實業有限公司 高雄市鼓山區裕豐街108巷13號2樓 | 張坤山 | 28307945 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-28) |
霧蘭山茶坊 基隆市仁愛區愛九路二一號一樓 | 張坤山 | 81809947 | 歇業 - 合夥 |
日銘製模工廠 臺中市東區東門里大興街177巷104號 | 張坤山 | 00015067 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
坤鵬螺絲有限公司 登記地址: 新北市新莊區民安西路89號12樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 23778501 | 核准設立 |
吉三青果行 登記地址: 高雄市大寮區江山里江山路8-4號1樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 08488095 | 核准設立 - 獨資 |
山本檳榔行八德分行 登記地址: 臺北市松山區八德路4段282號 | 負責人: 張坤山 | 統編: 26345155 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 |
鋐和紙業股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區永明里永明街273巷25號1樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 70654565 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-08) |
霖儷實業有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區裕豐街108巷13號1樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 27227655 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-15) |
鼎瑒實業有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區裕豐街108巷13號2樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 28307945 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-28) |
霧蘭山茶坊 登記地址: 基隆市仁愛區愛九路二一號一樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 81809947 | 歇業 - 合夥 |
日銘製模工廠 登記地址: 臺中市東區東門里大興街177巷104號 | 負責人: 張坤山 | 統編: 00015067 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 張坤山 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
|