劉怡均
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉怡均的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是彥均股份有限公司, 統一編號是29031523.
董監事資料集 資料集的 劉怡均 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 劉怡均 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1845600 | 所代表法人: | 彥均股份有限公司 | 統一編號: 29031523 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 716922 | 所代表法人: | 彥均股份有限公司 | 統一編號: 29031523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1806778 | 所代表法人: | 彥均股份有限公司 | 統一編號: 29031523 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1845600 | 所代表法人: | 彥均股份有限公司 | 統一編號: 29031523 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 716922 | 所代表法人: | 彥均股份有限公司 | 統一編號: 29031523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1806778 | 所代表法人: | 彥均股份有限公司 | 統一編號: 29031523 |
[ 搜尋所有相關: 劉怡均 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 彥均 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 彥均 ...) | 聯絡方式: 03-8221316 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20210602 | 結束日期: 20210602 | 發起單位: 花蓮縣政府青年發展中心 吳小姐或羅小姐 | 主辦單位: 花蓮縣政府青年發展中心 、花蓮新創基地 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| (中華民國)各得獎者 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)各得獎者 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開始時間: 2022-12-09T14:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-12-18T17:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 展出駐縣藝術家,雲慧甄及劉彥均駐縣成果展。地點:吳心泉古厝(大地12號) | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 事務所所在地: 台北市內湖區金龍路247號13樓 | 建築師姓名: 賴彥均 | 開業證號: 工師業字第B001453號 @ 建築師開業登記資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3569800 | 所代表法人: 彥均股份有限公司 | 漢平電子工業股份有限公司 | 統一編號: 68889236 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17800000 | 所代表法人: | 彥柏國際有限公司 | 統一編號: 53736634 @ 董監事資料集 |
聯絡方式: 03-8221316 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20210602 | 結束日期: 20210602 | 發起單位: 花蓮縣政府青年發展中心 吳小姐或羅小姐 | 主辦單位: 花蓮縣政府青年發展中心 、花蓮新創基地 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
(中華民國)各得獎者 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)各得獎者 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開始時間: 2022-12-09T14:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-12-18T17:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 展出駐縣藝術家,雲慧甄及劉彥均駐縣成果展。地點:吳心泉古厝(大地12號) | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
事務所所在地: 台北市內湖區金龍路247號13樓 | 建築師姓名: 賴彥均 | 開業證號: 工師業字第B001453號 @ 建築師開業登記資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3569800 | 所代表法人: 彥均股份有限公司 | 漢平電子工業股份有限公司 | 統一編號: 68889236 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17800000 | 所代表法人: | 彥柏國際有限公司 | 統一編號: 53736634 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 彥均 ... ]
根據姓名 劉怡均 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉怡均 ...) | 連絡電話: 0972113937 | 湖內里13鄰民生南路1000號3樓之13 | 廠商序號: C20240214006 @ 寵物食品業者資料 |
| 作者: 劉怡均, 陳家輝, 葉峻逢, 劉文琪, 邱世婷, 侯雨辰, 李昀靜, 鄭名妤, 郭仲寧, 江雪菱, 劉依婷, 陳湘蘋, 劉作耘撰稿; 高鈺焜, 黃建華總編輯 | 出版機構: 桃市地政局 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/06 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 192 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7264-49-2 (平裝, 192面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 265000 | 所代表法人: | 八均科技股份有限公司 | 統一編號: 50886525 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 怡融企業有限公司 | 統一編號: 54770321 @ 董監事資料集 |
| 學校英文名稱: Tzu Chi University | 學校總機: 03-856-5301 | 郵遞區號: 97004 | 學校地址: 花蓮市中央路3段701號 @ 全國大學校院名錄(含學校英文名稱) |
| 作者: 劉怡均作; 陳志鴻繪 | 出版機構: 慈濟傳播人文志業基金會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/06 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 48 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5726-89-8 (精裝, NT$320, 48面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 團體會址: 新北市三重區仁愛街112巷12號5樓 | 成立日期: 1060305 | 理事長: 劉怡均 @ 全國性人民團體名冊 |
| 連絡電話: 0972113937 | 興業西路336-1號5樓5 | 廠商序號: C20231011003 @ 寵物食品業者資料 |
連絡電話: 0972113937 | 湖內里13鄰民生南路1000號3樓之13 | 廠商序號: C20240214006 @ 寵物食品業者資料 |
作者: 劉怡均, 陳家輝, 葉峻逢, 劉文琪, 邱世婷, 侯雨辰, 李昀靜, 鄭名妤, 郭仲寧, 江雪菱, 劉依婷, 陳湘蘋, 劉作耘撰稿; 高鈺焜, 黃建華總編輯 | 出版機構: 桃市地政局 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/06 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 192 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7264-49-2 (平裝, 192面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 265000 | 所代表法人: | 八均科技股份有限公司 | 統一編號: 50886525 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 怡融企業有限公司 | 統一編號: 54770321 @ 董監事資料集 |
學校英文名稱: Tzu Chi University | 學校總機: 03-856-5301 | 郵遞區號: 97004 | 學校地址: 花蓮市中央路3段701號 @ 全國大學校院名錄(含學校英文名稱) |
作者: 劉怡均作; 陳志鴻繪 | 出版機構: 慈濟傳播人文志業基金會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/06 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 48 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5726-89-8 (精裝, NT$320, 48面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
團體會址: 新北市三重區仁愛街112巷12號5樓 | 成立日期: 1060305 | 理事長: 劉怡均 @ 全國性人民團體名冊 |
連絡電話: 0972113937 | 興業西路336-1號5樓5 | 廠商序號: C20231011003 @ 寵物食品業者資料 |
[ 搜尋所有 劉怡均 ... ]
名稱 彥均 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 彥均)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
彥均藝術畫廊 新北市板橋區懷德街158巷5號 | 李彥均 | 26750631 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118151699) |
彥均醫藥生技有限公司 臺北市南港區成功路1段36巷2號6樓之3 | 楊淑玲 | 24973003 | 核准設立 |
彥均股份有限公司 臺北市中山區吉林路236巷8號 | 劉平雄 | 29031523 | 核准設立 |
彥均庫柏科技有限公司 臺中市西屯區中清路二段1386巷88號1樓 | 吳建鋒 | 54604668 | 核准設立 |
彥均工程行 高雄市林園區中芸三路53巷24號1樓 | 李契興 | 85483999 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960251600) |
陳彥均陳彥丞受託信託財產專戶 臺北市松山區敦化里八德路3段12巷7弄30號3樓 | | 75978640 | |
彥均資訊有限公司 新北市新店區中興路三段二○五巷七弄廿三號五樓 | | 97206056 | 解散 (文號: 1999-10-1 經88中字 第088689035號) |
彥均藝術畫廊 登記地址: 新北市板橋區懷德街158巷5號 | 負責人: 李彥均 | 統編: 26750631 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118151699) |
彥均醫藥生技有限公司 登記地址: 臺北市南港區成功路1段36巷2號6樓之3 | 負責人: 楊淑玲 | 統編: 24973003 | 核准設立 |
彥均股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區吉林路236巷8號 | 負責人: 劉平雄 | 統編: 29031523 | 核准設立 |
彥均庫柏科技有限公司 登記地址: 臺中市西屯區中清路二段1386巷88號1樓 | 負責人: 吳建鋒 | 統編: 54604668 | 核准設立 |
彥均工程行 登記地址: 高雄市林園區中芸三路53巷24號1樓 | 負責人: 李契興 | 統編: 85483999 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960251600) |
陳彥均陳彥丞受託信託財產專戶 登記地址: 臺北市松山區敦化里八德路3段12巷7弄30號3樓 | 統編: 75978640 |
彥均資訊有限公司 登記地址: 新北市新店區中興路三段二○五巷七弄廿三號五樓 | 統編: 97206056 | 解散 (文號: 1999-10-1 經88中字 第088689035號) |
[ 查詢所有 彥均 ... ]
姓名 劉怡均 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉怡均)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
怡均晨食坊 臺中市北區新興里雙十路一段83號1樓 | 劉怡均 | 72333793 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090866551) |
均悦晨食坊 臺中市太平區中山路四段246號1樓 | 劉怡均 | 80059013 | 核准設立 - 獨資 |
怡融企業有限公司 桃園市楊梅區楊梅里30鄰新梅二街91號1樓 | 劉怡均 | 54770321 | 核准設立 |
夢想髮型工作坊 新竹縣竹東鎮榮華里長春路3段292號1樓 | 劉怡均 | 08694428 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060302856) |
帝兢企業行 高雄市鳳山區南成里南和一路11號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 劉怡均 | 21676373 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661131300) |
宜安資通有限公司 高雄市新興區中正三路5號7樓之4 | 劉怡均 | 24513000 | 核准設立 |
財海食品行 臺北市中正區詔安街220巷5號 | 劉怡均 | 25546324 | 歇業 - 獨資 |
品玖商行 南投縣南投市新興里仁和路108號一樓 | 劉怡均 | 38965708 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040001125) |
怡均晨食坊 登記地址: 臺中市北區新興里雙十路一段83號1樓 | 負責人: 劉怡均 | 統編: 72333793 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090866551) |
均悦晨食坊 登記地址: 臺中市太平區中山路四段246號1樓 | 負責人: 劉怡均 | 統編: 80059013 | 核准設立 - 獨資 |
怡融企業有限公司 登記地址: 桃園市楊梅區楊梅里30鄰新梅二街91號1樓 | 負責人: 劉怡均 | 統編: 54770321 | 核准設立 |
夢想髮型工作坊 登記地址: 新竹縣竹東鎮榮華里長春路3段292號1樓 | 負責人: 劉怡均 | 統編: 08694428 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060302856) |
帝兢企業行 登記地址: 高雄市鳳山區南成里南和一路11號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 劉怡均 | 統編: 21676373 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661131300) |
宜安資通有限公司 登記地址: 高雄市新興區中正三路5號7樓之4 | 負責人: 劉怡均 | 統編: 24513000 | 核准設立 |
財海食品行 登記地址: 臺北市中正區詔安街220巷5號 | 負責人: 劉怡均 | 統編: 25546324 | 歇業 - 獨資 |
品玖商行 登記地址: 南投縣南投市新興里仁和路108號一樓 | 負責人: 劉怡均 | 統編: 38965708 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040001125) |
[ 查詢所有 劉怡均 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
|