張小萍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張小萍的職稱是監察人, 持有股份數是15633, 公司名稱是科恩股份有限公司, 統一編號是29101983.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 84367 | 所代表法人: | 科恩股份有限公司 | 統一編號: 29101983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 84367 | 所代表法人: | 科恩股份有限公司 | 統一編號: 29101983 |
[ 搜尋所有相關: 張小萍 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 29101983 | 電話號碼: 04-24866566 | 臺中市南區文心南十路208號8樓之7 |
統一編號: 29101983 | 電話號碼: 04-24866566 | 臺中市南區文心南十路208號8樓之7 |
[ 搜尋所有相關: 張小萍 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 科恩 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 科恩 ...) | 1 | 現狀: 「四湖劉恩寬大伙房」位於西湖鄉四湖村6鄰老屋11號,民國一百零三年(2014年)10月20日登錄為歷史建築,屬於祠堂類建築。土地、建築所有人、使用人、管理人皆為私人所有。
「四湖劉恩寬大伙房」於民國一... | 歷史沿革: 「四湖劉恩寬大伙房」位於西湖鄉四湖村6鄰老屋11號,堂號為「彭城堂」,興建於清乾隆二十五年(1760年);為四湖劉氏族人的祠堂。
劉氏族人擁有眾多堂號,其中最著名的莫過於「彭城堂」。因為「彭城」為劉姓... @ 文資局歷史建築 |
| OID: 2.16.886.119.103896 | 電話: 02-23882508 | 地址: 台北市大安區復興南路2段237號8樓之5 | DN: o=美商科恩股份有限公司(在臺辦事處),c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 科恩國際有限公司 | 統一編號: 28285999 @ 董監事資料集 |
| 英文品名: Nobel Biocare N1 TiUltra TCC Implants | 許可證字號: 衛部醫器輸字第035276號 | 有效日期: 2027/02/25 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如核定之中文說明書 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如核定之中文說明書 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣諾保科股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: Nobel Biocare N1 Implant Abutments | 許可證字號: 衛部醫器輸字第035365號 | 有效日期: 2027/03/28 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如核定之中文說明書 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如核定之中文說明書。「增加規格」:詳如核定之中文說明書(原111年4月27日核定之標籤、說明書或包裝予以回收作廢)。以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣諾保科股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 統一編號: 27479336 | 電話號碼: 06-5901058 | 臺南市新化區護國里中山路41號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 27891271 | 電話號碼: 03-4816866 | 桃園市中壢區健行里中北路二段178號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
1 | 現狀: 「四湖劉恩寬大伙房」位於西湖鄉四湖村6鄰老屋11號,民國一百零三年(2014年)10月20日登錄為歷史建築,屬於祠堂類建築。土地、建築所有人、使用人、管理人皆為私人所有。
「四湖劉恩寬大伙房」於民國一... | 歷史沿革: 「四湖劉恩寬大伙房」位於西湖鄉四湖村6鄰老屋11號,堂號為「彭城堂」,興建於清乾隆二十五年(1760年);為四湖劉氏族人的祠堂。
劉氏族人擁有眾多堂號,其中最著名的莫過於「彭城堂」。因為「彭城」為劉姓... @ 文資局歷史建築 |
OID: 2.16.886.119.103896 | 電話: 02-23882508 | 地址: 台北市大安區復興南路2段237號8樓之5 | DN: o=美商科恩股份有限公司(在臺辦事處),c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 科恩國際有限公司 | 統一編號: 28285999 @ 董監事資料集 |
英文品名: Nobel Biocare N1 TiUltra TCC Implants | 許可證字號: 衛部醫器輸字第035276號 | 有效日期: 2027/02/25 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如核定之中文說明書 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如核定之中文說明書 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣諾保科股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: Nobel Biocare N1 Implant Abutments | 許可證字號: 衛部醫器輸字第035365號 | 有效日期: 2027/03/28 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如核定之中文說明書 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如核定之中文說明書。「增加規格」:詳如核定之中文說明書(原111年4月27日核定之標籤、說明書或包裝予以回收作廢)。以下空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣諾保科股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
統一編號: 27479336 | 電話號碼: 06-5901058 | 臺南市新化區護國里中山路41號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 27891271 | 電話號碼: 03-4816866 | 桃園市中壢區健行里中北路二段178號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 科恩 ... ]
根據姓名 張小萍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張小萍 ...) | 總機電話: (02)89119856 | 公司代號: 6492 | 產業別: 22 | 營利事業統一編號: 54021973 | 住址: 新北市新店區北新路3段225號10樓 | 董事長: 胡定吾 | 成立日期: 20121116 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8772032 | 機構負責人姓名: 張小萍 | 機構代碼: BF1800079 | 機構種類: BF | 地址全址: 花蓮縣萬榮鄉西林村8鄰127號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8772032 | 機構負責人姓名: 張小萍 | 機構代碼: BF1800079 | 機構種類: BF | 地址全址: 花蓮縣萬榮鄉西林村8鄰127號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8772032 | 機構負責人姓名: 張小萍 | 機構代碼: BF1800079 | 機構種類: BF | 地址全址: 花蓮縣萬榮鄉西林村8鄰127號 @ 長照B據點 |
| 事務所名稱: 承信記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市中正區南昌路2段31號3樓之3 | 電話: 02-33***295 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第00819號 @ 財政部臺北國稅局記帳士名冊 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 03-8772032 | 機構負責人姓名: 張小萍 | 機構代碼: BF1800079 | 機構種類: BF | 地址全址: 花蓮縣萬榮鄉西林村8鄰127號 @ 長照ABC據點 |
| 事務所名稱: 承信記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市中正區南昌路2段31號2樓 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 臺北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第00819號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| 事務所名稱: 承信記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市中正區南昌路2段31號3樓之3 | 電話: 02-33***295 | 記帳士證書字號: 095台財稅證字第00819號 @ 財政部臺北國稅局記帳士名冊 |
總機電話: (02)89119856 | 公司代號: 6492 | 產業別: 22 | 營利事業統一編號: 54021973 | 住址: 新北市新店區北新路3段225號10樓 | 董事長: 胡定吾 | 成立日期: 20121116 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8772032 | 機構負責人姓名: 張小萍 | 機構代碼: BF1800079 | 機構種類: BF | 地址全址: 花蓮縣萬榮鄉西林村8鄰127號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8772032 | 機構負責人姓名: 張小萍 | 機構代碼: BF1800079 | 機構種類: BF | 地址全址: 花蓮縣萬榮鄉西林村8鄰127號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8772032 | 機構負責人姓名: 張小萍 | 機構代碼: BF1800079 | 機構種類: BF | 地址全址: 花蓮縣萬榮鄉西林村8鄰127號 @ 長照B據點 |
事務所名稱: 承信記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市中正區南昌路2段31號3樓之3 | 電話: 02-33***295 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第00819號 @ 財政部臺北國稅局記帳士名冊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 03-8772032 | 機構負責人姓名: 張小萍 | 機構代碼: BF1800079 | 機構種類: BF | 地址全址: 花蓮縣萬榮鄉西林村8鄰127號 @ 長照ABC據點 |
事務所名稱: 承信記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市中正區南昌路2段31號2樓 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 臺北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第00819號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
事務所名稱: 承信記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市中正區南昌路2段31號3樓之3 | 電話: 02-33***295 | 記帳士證書字號: 095台財稅證字第00819號 @ 財政部臺北國稅局記帳士名冊 |
[ 搜尋所有 張小萍 ... ]
科恩企業有限公司 | 地址: 台北市北投區裕民六路90巷2號1樓 | 電話: 02-2821-4629 |
私立科恩美語短期補習班 | 地址: 桃園市桃園區國豐六街71號1樓 | 電話: 03-217-4200 |
名稱 科恩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 科恩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
科恩國際有限公司 高雄市三民區瀋陽街145巷19號1樓 | 李嘉恩 | 28285999 | 核准設立 |
科恩斯工業股份有限公司 臺南市新化區護國里中山路41號 | 吳瑞章 | 27479336 | 核准設立 |
科恩斯有限公司 桃園市楊梅區永寧里老莊路180巷12號(1樓) | 江秀鈴 | 27891271 | 核准設立 |
科恩股份有限公司 臺中市南區文心南十路208號8樓之7 | 廖景輝 | 29101983 | 核准設立 |
科恩斯國際投資股份有限公司 臺南市永康區六合里中華路425號8樓之7 | Yu Wen Ying | 54083479 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-25) |
科恩國際文化事業有限公司 桃園市桃園區國豐六街71號一樓 | 陳佩芳 | 69614714 | 核准設立 |
科恩新創投資有限公司 臺北市中山區新生北路3段11巷61號1樓 | 陳柏豪 | 83196206 | 核准設立 |
科恩斯國際有限公司 高雄市苓雅區成功一路232號12樓之6 | 陳偉才 | 85120174 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-18) |
科恩國際有限公司 登記地址: 高雄市三民區瀋陽街145巷19號1樓 | 負責人: 李嘉恩 | 統編: 28285999 | 核准設立 |
科恩斯工業股份有限公司 登記地址: 臺南市新化區護國里中山路41號 | 負責人: 吳瑞章 | 統編: 27479336 | 核准設立 |
科恩斯有限公司 登記地址: 桃園市楊梅區永寧里老莊路180巷12號(1樓) | 負責人: 江秀鈴 | 統編: 27891271 | 核准設立 |
科恩股份有限公司 登記地址: 臺中市南區文心南十路208號8樓之7 | 負責人: 廖景輝 | 統編: 29101983 | 核准設立 |
科恩斯國際投資股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區六合里中華路425號8樓之7 | 負責人: Yu Wen Ying | 統編: 54083479 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-25) |
科恩國際文化事業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區國豐六街71號一樓 | 負責人: 陳佩芳 | 統編: 69614714 | 核准設立 |
科恩新創投資有限公司 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段11巷61號1樓 | 負責人: 陳柏豪 | 統編: 83196206 | 核准設立 |
科恩斯國際有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區成功一路232號12樓之6 | 負責人: 陳偉才 | 統編: 85120174 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-18) |
[ 查詢所有 科恩 ... ]
姓名 張小萍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張小萍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
小小兔子廚房 花蓮縣花蓮市主義里明義街51號 | 蔡張小萍 | 49767389 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050072688) |
元基有限公司 臺中市太平區光華里大興路403號2樓 | 張小萍0 | 89207362 | 核准設立 |
印尼小吃店 苗栗縣竹南鎮正南里八鄰光復路三0號 | 張小萍 | 13356854 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
榮和視聽社 臺北市士林區承德路4段309號1樓 | 張小萍 | 01150842 | 撤銷 - 獨資 |
茂福商行 新竹縣竹北市斗崙里縣政三街124號8樓之2 | 張小萍 | 09624891 | 歇業 - 獨資 |
巴里島健康生活館 苗栗縣竹南鎮新南里17鄰公園路120之8號 | 張小萍 | 25206401 | 歇業 - 獨資 |
聖鑫教育器材社 花蓮縣花蓮市民族里軒轅路21號1樓 | 蔡張小萍 | 29311518 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1040122491) |
勝欣企業社 花蓮縣花蓮市民族里軒轅路21號1樓 | 蔡張小萍 | 31796910 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040122586) |
小小兔子廚房 登記地址: 花蓮縣花蓮市主義里明義街51號 | 負責人: 蔡張小萍 | 統編: 49767389 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050072688) |
元基有限公司 登記地址: 臺中市太平區光華里大興路403號2樓 | 負責人: 張小萍0 | 統編: 89207362 | 核准設立 |
印尼小吃店 登記地址: 苗栗縣竹南鎮正南里八鄰光復路三0號 | 負責人: 張小萍 | 統編: 13356854 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
榮和視聽社 登記地址: 臺北市士林區承德路4段309號1樓 | 負責人: 張小萍 | 統編: 01150842 | 撤銷 - 獨資 |
茂福商行 登記地址: 新竹縣竹北市斗崙里縣政三街124號8樓之2 | 負責人: 張小萍 | 統編: 09624891 | 歇業 - 獨資 |
巴里島健康生活館 登記地址: 苗栗縣竹南鎮新南里17鄰公園路120之8號 | 負責人: 張小萍 | 統編: 25206401 | 歇業 - 獨資 |
聖鑫教育器材社 登記地址: 花蓮縣花蓮市民族里軒轅路21號1樓 | 負責人: 蔡張小萍 | 統編: 29311518 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1040122491) |
勝欣企業社 登記地址: 花蓮縣花蓮市民族里軒轅路21號1樓 | 負責人: 蔡張小萍 | 統編: 31796910 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040122586) |
[ 查詢所有 張小萍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
|