陳保仁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳保仁的職稱是監察人, 持有股份數是710, 公司名稱是興睦貿易股份有限公司, 統一編號是30441784.
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 陳保仁 ...) | 英文品名: "SAWATANI" RUBBER PROPHYLACTICS. | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002675號 | 有效日期: 1992/08/11 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2005/07/04 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: GOLD TEX.PINK STAR. | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 興睦貿易股份有限公司 |
| 英文品名: "SAWATANI" RUBBER PROPHYLACTICS. | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002675號 | 有效日期: 19920811 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20050704 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: GOLD TEX.PINK STAR. | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 興睦貿易股份有限公司 |
| 英文品名: "YAMASIDA" RUBBER PROPHYLACTICS FAIR LADY | 許可證字號: 衛署醫器輸字第004280號 | 有效日期: 1993/06/06 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1998/01/16 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: RED. | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 興睦貿易股份有限公司 |
| 英文品名: "YAMASIDA" RUBBER PROPHYLACTICS FAIR LADY | 許可證字號: 衛署醫器輸字第004280號 | 有效日期: 19930606 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19980116 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: RED. | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 興睦貿易股份有限公司 |
英文品名: "SAWATANI" RUBBER PROPHYLACTICS. | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002675號 | 有效日期: 1992/08/11 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2005/07/04 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: GOLD TEX.PINK STAR. | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 興睦貿易股份有限公司 |
英文品名: "SAWATANI" RUBBER PROPHYLACTICS. | 許可證字號: 衛署醫器輸字第002675號 | 有效日期: 19920811 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20050704 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: GOLD TEX.PINK STAR. | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 興睦貿易股份有限公司 |
英文品名: "YAMASIDA" RUBBER PROPHYLACTICS FAIR LADY | 許可證字號: 衛署醫器輸字第004280號 | 有效日期: 1993/06/06 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1998/01/16 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: RED. | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 興睦貿易股份有限公司 |
英文品名: "YAMASIDA" RUBBER PROPHYLACTICS FAIR LADY | 許可證字號: 衛署醫器輸字第004280號 | 有效日期: 19930606 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 19980116 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: RED. | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 興睦貿易股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 陳保仁 @ 醫療器材許可證資料集 ]
| 電話: 0228805922 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市士林區重慶北路四段220巷37號 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 0228805922 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市士林區重慶北路四段220巷37號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 興睦貿易 ... ]
根據姓名 陳保仁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳保仁 ...) | 作者: 吳文傑總策畫; 吳文傑, 陳保仁, 許瓊月, 陳亮宇, 陳淵琪, 蘇俊郎, 謝岳峰, 林親怡, 李佳穎, 陳裕峰, 何鎧任聯合作 | 出版機構: 原水文化 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7268-04-9 (平裝, NT$500, 320面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 吳文傑總策畫; 吳文傑, 陳保仁, 許瓊月, 陳亮宇, 陳淵琪, 蘇俊郎, 謝岳峰, 林親怡, 李佳穎, 陳裕峰, 何鎧任聯合作 | 出版機構: 原水文化 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7268-05-6 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3100000 | 所代表法人: | 保信儀控有限公司 | 統一編號: 54818789 @ 董監事資料集 |
| 團體會址: 新北市八里區龍米路1段442號30樓 | 成立日期: 0981228 | 理事長: 陳保仁 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 240 | 所代表法人: | 東右企業股份有限公司 | 統一編號: 81172853 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 總輪輪胎有限公司 | 統一編號: 86362656 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 陳保仁 | 設立時間: 0840624 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| 負責人: 陳保仁 | 設立時間: 0981228 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
作者: 吳文傑總策畫; 吳文傑, 陳保仁, 許瓊月, 陳亮宇, 陳淵琪, 蘇俊郎, 謝岳峰, 林親怡, 李佳穎, 陳裕峰, 何鎧任聯合作 | 出版機構: 原水文化 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7268-04-9 (平裝, NT$500, 320面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 吳文傑總策畫; 吳文傑, 陳保仁, 許瓊月, 陳亮宇, 陳淵琪, 蘇俊郎, 謝岳峰, 林親怡, 李佳穎, 陳裕峰, 何鎧任聯合作 | 出版機構: 原水文化 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7268-05-6 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3100000 | 所代表法人: | 保信儀控有限公司 | 統一編號: 54818789 @ 董監事資料集 |
團體會址: 新北市八里區龍米路1段442號30樓 | 成立日期: 0981228 | 理事長: 陳保仁 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 240 | 所代表法人: | 東右企業股份有限公司 | 統一編號: 81172853 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 總輪輪胎有限公司 | 統一編號: 86362656 @ 董監事資料集 |
負責人: 陳保仁 | 設立時間: 0840624 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
負責人: 陳保仁 | 設立時間: 0981228 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 陳保仁 ... ]
名稱 興睦貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 興睦貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
興睦貿易股份有限公司 臺北市士林區重慶北路4段220巷37號1樓 | | 30441784 | 廢止 (文號: 2005-10-26 府建商字 第09406425500號) |
興睦貿易股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區重慶北路4段220巷37號1樓 | 統編: 30441784 | 廢止 (文號: 2005-10-26 府建商字 第09406425500號) |
姓名 陳保仁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 陳保仁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
保信儀控有限公司 屏東縣屏東市金泉里鬧市巷42-1號 | 陳保仁 | 54818789 | 核准設立 |
奇奕企業社 新竹縣竹北市竹義里博愛街367巷2號5樓之9 | 陳保仁 | 09628432 | 歇業 - 合夥 |
統一機化乾洗店 臺南市東區成大里民族路1段54號1樓 | 陳保仁 | 68673329 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120036190) |
總輪輪胎有限公司 彰化縣北斗鎮西安里斗苑路一段420號 | 陳保仁 | 86362656 | 核准設立 |
保信儀控有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市金泉里鬧市巷42-1號 | 負責人: 陳保仁 | 統編: 54818789 | 核准設立 |
奇奕企業社 登記地址: 新竹縣竹北市竹義里博愛街367巷2號5樓之9 | 負責人: 陳保仁 | 統編: 09628432 | 歇業 - 合夥 |
統一機化乾洗店 登記地址: 臺南市東區成大里民族路1段54號1樓 | 負責人: 陳保仁 | 統編: 68673329 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120036190) |
總輪輪胎有限公司 登記地址: 彰化縣北斗鎮西安里斗苑路一段420號 | 負責人: 陳保仁 | 統編: 86362656 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
|