楊純
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊純的職稱是董事, 持有股份數是160000, 公司名稱是至良科技股份有限公司, 統一編號是35840424.
董監事資料集 資料集的 楊純 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊純 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 440000 | 所代表法人: | 至良科技股份有限公司 | 統一編號: 35840424 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 至良科技股份有限公司 | 統一編號: 35840424 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 627000 | 所代表法人: | 至良科技股份有限公司 | 統一編號: 35840424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 440000 | 所代表法人: | 至良科技股份有限公司 | 統一編號: 35840424 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 至良科技股份有限公司 | 統一編號: 35840424 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 627000 | 所代表法人: | 至良科技股份有限公司 | 統一編號: 35840424 |
[ 搜尋所有相關: 楊純 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 35840424 | 電話號碼: 03-4807575 | 桃園市龍潭區烏林里工五路57號2樓 |
統一編號: 35840424 | 電話號碼: 03-4807575 | 桃園市龍潭區烏林里工五路57號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 楊純 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 269其他電子零組件 | 統一編號: 35840424 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龍潭區烏林里工五路57號2樓 |
主要產品: 269其他電子零組件 | 統一編號: 35840424 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龍潭區烏林里工五路57號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 楊純 @ 登記工廠名錄 ]
| 登錄日期: 1130509 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
登錄日期: 1130509 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
[ 搜尋所有 至良科技 ... ]
根據姓名 楊純 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊純 ...) | (中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 03-9325192 | 證書狀況: 有效 | 證書有效期限: 2026/08/09 | 260 宜蘭市 校舍路169號 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: 合園食品行 @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
| 處分日期: 20180829 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20181010 | 處分字號: 府勞檢字第1070925708號 | 違反法規內容: 未依規定置備勞工工資清冊。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 世楊國際設計股份有限公司 | 統一編號: 84297569 @ 董監事資料集 |
| 電話: (02)86781867 | 床數: 62 | 護理人員: 5 | 新北市鶯歌區中正一路165號1~4樓 @ 新北市精神護理之家清冊 |
| 食品業者登錄字號: B-200096488-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市清水區西社里鰲峰路250號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200096488-00001-6 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市清水區西社里鰲峰路250號 @ 食品業者登錄資料集 |
(中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 03-9325192 | 證書狀況: 有效 | 證書有效期限: 2026/08/09 | 260 宜蘭市 校舍路169號 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: 合園食品行 @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
處分日期: 20180829 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20181010 | 處分字號: 府勞檢字第1070925708號 | 違反法規內容: 未依規定置備勞工工資清冊。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 世楊國際設計股份有限公司 | 統一編號: 84297569 @ 董監事資料集 |
電話: (02)86781867 | 床數: 62 | 護理人員: 5 | 新北市鶯歌區中正一路165號1~4樓 @ 新北市精神護理之家清冊 |
食品業者登錄字號: B-200096488-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市清水區西社里鰲峰路250號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200096488-00001-6 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市清水區西社里鰲峰路250號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 楊純 ... ]
名稱 至良科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 至良科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
至良科技股份有限公司 桃園市龍潭區烏林里工五路57號2樓 | 洪雪梨 | 35840424 | 核准設立 |
至良科技股份有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區烏林里工五路57號2樓 | 負責人: 洪雪梨 | 統編: 35840424 | 核准設立 |
姓名 楊純 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊純)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
純煌工業有限公司 桃園市桃園區汴洲里鹽庫街30號 | 楊純煌 | 22130246 | 解散 (核准解散日期: 2020-04-01) |
純華商行 金門縣金城鎮北門里中興路161巷11號3樓 | 楊純華 | 31652391 | 核准設立 - 獨資 |
純龍汽車商行 臺北市北投區中央北路4段126巷10號1樓 | 楊純龍 | 01360447 | 撤銷 - 獨資 |
萌萌茶行 臺南市永康區崑山里大灣路801號1樓 | 楊純純 | 10731976 | 歇業 - 獨資 |
萌萌茶行 臺南市永康區崑山里大灣路801號1樓 | 楊純純 | 26448309 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110041166) |
宇純機械有限公司 臺中市清水區武鹿里三民路2段850號1樓 | 楊純榮 | 53480859 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-06) |
東環排骨便當 彰化縣溪湖鎮湖東里東興路2號 | 楊純純 | 92208864 | 核准設立 - 獨資 |
大楊工程行 苗栗縣頭份鎮蟠桃里林森路59號4樓 | 龔楊純子 | 45233291 | 撤銷 - 獨資 |
純煌工業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區汴洲里鹽庫街30號 | 負責人: 楊純煌 | 統編: 22130246 | 解散 (核准解散日期: 2020-04-01) |
純華商行 登記地址: 金門縣金城鎮北門里中興路161巷11號3樓 | 負責人: 楊純華 | 統編: 31652391 | 核准設立 - 獨資 |
純龍汽車商行 登記地址: 臺北市北投區中央北路4段126巷10號1樓 | 負責人: 楊純龍 | 統編: 01360447 | 撤銷 - 獨資 |
萌萌茶行 登記地址: 臺南市永康區崑山里大灣路801號1樓 | 負責人: 楊純純 | 統編: 10731976 | 歇業 - 獨資 |
萌萌茶行 登記地址: 臺南市永康區崑山里大灣路801號1樓 | 負責人: 楊純純 | 統編: 26448309 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1110041166) |
宇純機械有限公司 登記地址: 臺中市清水區武鹿里三民路2段850號1樓 | 負責人: 楊純榮 | 統編: 53480859 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-06) |
東環排骨便當 登記地址: 彰化縣溪湖鎮湖東里東興路2號 | 負責人: 楊純純 | 統編: 92208864 | 核准設立 - 獨資 |
大楊工程行 登記地址: 苗栗縣頭份鎮蟠桃里林森路59號4樓 | 負責人: 龔楊純子 | 統編: 45233291 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊純 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|