張雅涵
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張雅涵的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是百亨美術廣告有限公司, 統一編號是36125378.
董監事資料集 資料集的 張雅涵 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張雅涵 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 百亨美術廣告有限公司 | 統一編號: 36125378 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 百亨美術廣告有限公司 | 統一編號: 36125378 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 百亨美術廣告有限公司 | 統一編號: 36125378 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 百亨美術廣告有限公司 | 統一編號: 36125378 |
[ 搜尋所有相關: 張雅涵 @ 董監事資料集 ]
無其他 百亨美術廣告 資料。
[ 搜尋所有 百亨美術廣告 ... ]
根據姓名 張雅涵 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張雅涵 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)尼布恩合唱團;(中華民國)寶來國中合唱團;(中華民國)嘎呼拉斯兒少合唱團;(中華民國)建山部落古謠隊;(中華民國)嘎呼拉斯教師合唱團 | 活動起始日期: 2024/06/27 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)尼布恩合唱團;(中華民國)寶來國中合唱團;(中華民國)嘎呼拉斯兒少合唱團;(中華民國)建山部落古謠隊;(中華民國)嘎呼拉斯教師合唱團 | 活動起始日期: 2024/06/27 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)尼布恩合唱團;(中華民國)寶來國中合唱團;(中華民國)嘎呼拉斯兒少合唱團;(中華民國)建山部落古謠隊;(中華民國)嘎呼拉斯教師合唱團 | 活動起始日期: 2024/06/27 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/24 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/24 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 04 12 2019 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 張雅涵/張雅涵 | 處分機關: | 違規情節: 廣告違規 | 刊播日期: 10 23 2018 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)尼布恩合唱團;(中華民國)寶來國中合唱團;(中華民國)嘎呼拉斯兒少合唱團;(中華民國)建山部落古謠隊;(中華民國)嘎呼拉斯教師合唱團 | 活動起始日期: 2024/06/27 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)尼布恩合唱團;(中華民國)寶來國中合唱團;(中華民國)嘎呼拉斯兒少合唱團;(中華民國)建山部落古謠隊;(中華民國)嘎呼拉斯教師合唱團 | 活動起始日期: 2024/06/27 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)尼布恩合唱團;(中華民國)寶來國中合唱團;(中華民國)嘎呼拉斯兒少合唱團;(中華民國)建山部落古謠隊;(中華民國)嘎呼拉斯教師合唱團 | 活動起始日期: 2024/06/27 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/24 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/24 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 04 12 2019 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 張雅涵/張雅涵 | 處分機關: | 違規情節: 廣告違規 | 刊播日期: 10 23 2018 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
[ 搜尋所有 張雅涵 ... ]
百亨美術廣告有限公司 | 地址: 高雄市三民區大裕路230號6樓 | 電話: 07-380-3229 |
名稱 百亨美術廣告 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 百亨美術廣告)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
百亨美術廣告有限公司 高雄市三民區大裕路230號6樓 | 張義文 | 36125378 | 核准設立 |
百亨美術廣告有限公司 登記地址: 高雄市三民區大裕路230號6樓 | 負責人: 張義文 | 統編: 36125378 | 核准設立 |
姓名 張雅涵 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張雅涵)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嘉涵有限公司 臺南市安南區顯宮里科技公園大道15號 | 張雅涵 | 64422505 | 核准設立 |
涵悅企業社 新北市新莊區民安西路410巷9弄6號2樓 | 張雅涵 | 91249917 | 核准設立 - 獨資 |
涵氧企業社 宜蘭縣羅東鎮西安里西安街382巷73號一樓 | 張雅涵 | 92647245 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120902362) |
涵潼童品商行 桃園市平鎮區義民里復旦路二段241巷3弄6號(1樓) | 張雅涵 | 95024468 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
張家拉麵食堂 臺北市南港區同德路27號1樓 | 張雅涵 | 88381807 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124112247) |
張雷夢企業社 臺中市外埔區大東里甲后路五段122號一樓 | 張雅涵 | 94460456 | 核准設立 - 獨資 |
乘發商行 高雄市大寮區過溪里正義路1號1樓 | 張雅涵 | 10732222 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10660447200) |
豐榮工業社 臺中市神岡區神洲里大洲路12號 | 張雅涵 | 10909683 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080860961) |
嘉涵有限公司 登記地址: 臺南市安南區顯宮里科技公園大道15號 | 負責人: 張雅涵 | 統編: 64422505 | 核准設立 |
涵悅企業社 登記地址: 新北市新莊區民安西路410巷9弄6號2樓 | 負責人: 張雅涵 | 統編: 91249917 | 核准設立 - 獨資 |
涵氧企業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮西安里西安街382巷73號一樓 | 負責人: 張雅涵 | 統編: 92647245 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120902362) |
涵潼童品商行 登記地址: 桃園市平鎮區義民里復旦路二段241巷3弄6號(1樓) | 負責人: 張雅涵 | 統編: 95024468 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
張家拉麵食堂 登記地址: 臺北市南港區同德路27號1樓 | 負責人: 張雅涵 | 統編: 88381807 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124112247) |
張雷夢企業社 登記地址: 臺中市外埔區大東里甲后路五段122號一樓 | 負責人: 張雅涵 | 統編: 94460456 | 核准設立 - 獨資 |
乘發商行 登記地址: 高雄市大寮區過溪里正義路1號1樓 | 負責人: 張雅涵 | 統編: 10732222 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10660447200) |
豐榮工業社 登記地址: 臺中市神岡區神洲里大洲路12號 | 負責人: 張雅涵 | 統編: 10909683 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080860961) |
[ 查詢所有 張雅涵 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
|