林吳翠雲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林吳翠雲的職稱是董事, 持有股份數是13280, 公司名稱是添大興業股份有限公司, 統一編號是40199908.
董監事資料集 資料集的 林吳翠雲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林吳翠雲 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 44400 | 所代表法人: | 添大興業股份有限公司 | 統一編號: 40199908 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 21160 | 所代表法人: | 添大興業股份有限公司 | 統一編號: 40199908 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 添大興業股份有限公司 | 統一編號: 40199908 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 44400 | 所代表法人: | 添大興業股份有限公司 | 統一編號: 40199908 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 21160 | 所代表法人: | 添大興業股份有限公司 | 統一編號: 40199908 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 添大興業股份有限公司 | 統一編號: 40199908 |
[ 搜尋所有相關: 林吳翠雲 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 添大興業股份有限公司 | 到職日期: 1060731 | 統一編號: 40199908 |
公司名稱: 添大興業股份有限公司 | 到職日期: 1060731 | 統一編號: 40199908 |
[ 搜尋所有相關: 林吳翠雲 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 40199908 | 電話號碼: 03-9770189 | 宜蘭縣頭城鎮城南里和平街70號 |
統一編號: 40199908 | 電話號碼: 03-9770189 | 宜蘭縣頭城鎮城南里和平街70號 |
[ 搜尋所有相關: 林吳翠雲 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 林吳翠雲 ...) | 英文品名: "TienTa" Cane (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第003282號 | 有效日期: 2022/11/28 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫療用手杖(O.3075)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品 | 申請商名稱: 添大興業股份有限公司 |
| 英文品名: "TienTa" Cane (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第003282號 | 有效日期: 20221128 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 ;;大陸生產 | 申請商名稱: 添大興業股份有限公司 |
| 英文品名: "TienTa" Cane (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹登字第003282號 | 有效日期: 2023/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/11/02 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用手杖(O.3075)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 中國貨品;;輸 入 | 申請商名稱: 添大興業股份有限公司 |
英文品名: "TienTa" Cane (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第003282號 | 有效日期: 2022/11/28 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫療用手杖(O.3075)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品 | 申請商名稱: 添大興業股份有限公司 |
英文品名: "TienTa" Cane (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第003282號 | 有效日期: 20221128 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 ;;大陸生產 | 申請商名稱: 添大興業股份有限公司 |
英文品名: "TienTa" Cane (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹登字第003282號 | 有效日期: 2023/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/11/02 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用手杖(O.3075)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 中國貨品;;輸 入 | 申請商名稱: 添大興業股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 林吳翠雲 @ 醫療器材許可證資料集 ]
| 電話: 0921118423,03-9770189 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 宜蘭縣頭城鎮城南里和平街70號二樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 0921118423,03-9770189 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 宜蘭縣頭城鎮城南里和平街70號二樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 添大興業 ... ]
無其他 林吳翠雲 資料。
[ 搜尋所有 林吳翠雲 ... ]
名稱 添大興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 添大興業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
添大興業股份有限公司 宜蘭縣頭城鎮城南里和平街70號 | 林士傑 | 40199908 | 核准設立 |
添大興業股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣頭城鎮城南里和平街70號 | 負責人: 林士傑 | 統編: 40199908 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
|