陳少華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳少華的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是匯達開發股份有限公司, 統一編號是42624247.
董監事資料集 資料集的 陳少華 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳少華 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 匯達開發股份有限公司 | 統一編號: 42624247 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 匯達開發股份有限公司 | 統一編號: 42624247 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 匯達開發股份有限公司 | 統一編號: 42624247 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 匯達開發股份有限公司 | 統一編號: 42624247 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 匯達開發股份有限公司 | 統一編號: 42624247 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 匯達開發股份有限公司 | 統一編號: 42624247 |
[ 搜尋所有相關: 陳少華 @ 董監事資料集 ]
無其他 匯達開發 資料。
[ 搜尋所有 匯達開發 ... ]
根據姓名 陳少華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳少華 ...) | 吳水沂 | 臺中市 | 場域: 社區 | 43548臺中市梧棲區中興路219號 游泳池入口右側牆面 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)李素麗;(中華民國)莊財富;(中華民國)陳少華;(中華民國)凃桂香;(中華民國)余淑娟 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)李素麗;(中華民國)莊財富;(中華民國)陳少華;(中華民國)凃桂香;(中華民國)余淑娟 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)余淑娟;(中華民國)凃桂香;(中華民國)吳麗真;(中華民國)陳少華;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)余淑娟;(中華民國)凃桂香;(中華民國)吳麗真;(中華民國)陳少華;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 華緯開發股份有限公司 | 統一編號: 93794390 @ 董監事資料集 |
| 公司電話: 02-22543777 | 核可狀態: 已核可 | 業者類別: 本市 | 統一編號: 12921585 | 新北市板橋區校前街26號1樓 @ 禮儀服務業者查詢 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 親園殯儀禮品有限公司 | 統一編號: 12921585 @ 董監事資料集 |
吳水沂 | 臺中市 | 場域: 社區 | 43548臺中市梧棲區中興路219號 游泳池入口右側牆面 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)李素麗;(中華民國)莊財富;(中華民國)陳少華;(中華民國)凃桂香;(中華民國)余淑娟 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)李素麗;(中華民國)莊財富;(中華民國)陳少華;(中華民國)凃桂香;(中華民國)余淑娟 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)余淑娟;(中華民國)凃桂香;(中華民國)吳麗真;(中華民國)陳少華;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)余淑娟;(中華民國)凃桂香;(中華民國)吳麗真;(中華民國)陳少華;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 華緯開發股份有限公司 | 統一編號: 93794390 @ 董監事資料集 |
公司電話: 02-22543777 | 核可狀態: 已核可 | 業者類別: 本市 | 統一編號: 12921585 | 新北市板橋區校前街26號1樓 @ 禮儀服務業者查詢 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 親園殯儀禮品有限公司 | 統一編號: 12921585 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳少華 ... ]
名稱 匯達開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 匯達開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
匯達開發股份有限公司 臺北市松山區敦化北路167號9樓 | 蔡裕隆 | 42624247 | 核准設立 |
匯達開發股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路167號9樓 | 負責人: 蔡裕隆 | 統編: 42624247 | 核准設立 |
姓名 陳少華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳少華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華緯開發股份有限公司 新北市中和區市民街16巷12號 | 陳少華 | 93794390 | 核准設立 |
香港京華食坊 臺中市北區明新里忠明路471號1樓 | 陳少華 | 94528929 | 核准設立 - 獨資 |
五華商行 桃園縣蘆竹鄉錦中村南山路一段2之2號1樓 | 陳少華 | 13777476 | 歇業 - 獨資 |
新立宏廣告有限公司 臺北市松山區敦化北路167號18樓 | 陳少華 | 28004371 | 核准設立 |
華香髮廊 桃園縣中壢市龍岡里龍東路後寮段387號 | 陳少華 | 45089774 | 核准設立 - 獨資 |
逸洋行 臺北市中正區羅斯福路1段38之1號1樓 | 陳少華 | 01478950 | 歇業 - 獨資 |
高安織造股份有限公司 新北市五股區 | 陳少華 | 04350751 | 解散已清算完結 (107年01月15日 新北院霞民事寧106年度司司字 第521號) |
親園殯儀禮品有限公司 新北市板橋區校前街26號 | 陳少華 | 12921585 | 核准設立 |
華緯開發股份有限公司 登記地址: 新北市中和區市民街16巷12號 | 負責人: 陳少華 | 統編: 93794390 | 核准設立 |
香港京華食坊 登記地址: 臺中市北區明新里忠明路471號1樓 | 負責人: 陳少華 | 統編: 94528929 | 核准設立 - 獨資 |
五華商行 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉錦中村南山路一段2之2號1樓 | 負責人: 陳少華 | 統編: 13777476 | 歇業 - 獨資 |
新立宏廣告有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路167號18樓 | 負責人: 陳少華 | 統編: 28004371 | 核准設立 |
華香髮廊 登記地址: 桃園縣中壢市龍岡里龍東路後寮段387號 | 負責人: 陳少華 | 統編: 45089774 | 核准設立 - 獨資 |
逸洋行 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路1段38之1號1樓 | 負責人: 陳少華 | 統編: 01478950 | 歇業 - 獨資 |
高安織造股份有限公司 登記地址: 新北市五股區 | 負責人: 陳少華 | 統編: 04350751 | 解散已清算完結 (107年01月15日 新北院霞民事寧106年度司司字 第521號) |
親園殯儀禮品有限公司 登記地址: 新北市板橋區校前街26號 | 負責人: 陳少華 | 統編: 12921585 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳少華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
|