宋大智
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名宋大智的職稱是董事, 持有股份數是43000000, 所代表法人是英屬維京群島商 BLESSING STAR INTERNATIONAL LIMITED 頌星國際有限公司, 公司名稱是悅康有限公司, 統一編號是42700336.
| 統一編號: 42700336 | 電話號碼: 02-22486676 | 新北市中和區景平路680之1號 |
統一編號: 42700336 | 電話號碼: 02-22486676 | 新北市中和區景平路680之1號 |
[ 搜尋所有相關: 宋大智 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 悅康 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 悅康 ...) | 查處情形: 相關案件已處分 | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/蔡芝芬 | 處分機關: | 處分日期: 10 14 2015 12:00AM | 刊播日期: 08 5 2015 12:00AM | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
| 英文品名: "YUE KANG" Medical image communication device (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005967號 | 有效日期: 2020/12/04 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/07/15 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 悅康健康管理顧問科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: YUE KANG Physiological Parameters Bluetooth Dongle | 許可證字號: 衛部醫器製字第005939號 | 有效日期: 2022/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2024/04/12 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: BT-RS232-2以下空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 悅康健康管理顧問科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 查處情形: 相關案件已處分 | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/蔡O芬 | 處分機關: | 處分日期: 10 14 2015 12:00AM | 刊播日期: 08 5 2015 12:00AM | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
| 英文品名: "YUE KANG" Medical image communication device (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005967號 | 有效日期: 20201204 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 悅康健康管理顧問科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: YUE KANG Physiological Parameters Bluetooth Dongle | 許可證字號: 衛部醫器製字第005939號 | 有效日期: 20221031 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: BT-RS232-2以下空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 悅康健康管理顧問科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| OID: 2.16.886.119.90028.100260 | 電話: 06-2497689 | 地址: 台南市仁德區仁義一街99號 | DN: o=悅康牙醫診所,l=臺南市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.119.90003.102474 | 電話: 02-23709008 | 地址: 臺北市中正區許昌街42-1號7樓700室 | DN: o=京鶴實業有限公司附設臺北市私立悅康居家長照機構,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
查處情形: 相關案件已處分 | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/蔡芝芬 | 處分機關: | 處分日期: 10 14 2015 12:00AM | 刊播日期: 08 5 2015 12:00AM | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
英文品名: "YUE KANG" Medical image communication device (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005967號 | 有效日期: 2020/12/04 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/07/15 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 悅康健康管理顧問科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: YUE KANG Physiological Parameters Bluetooth Dongle | 許可證字號: 衛部醫器製字第005939號 | 有效日期: 2022/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2024/04/12 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: BT-RS232-2以下空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 悅康健康管理顧問科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
查處情形: 相關案件已處分 | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/蔡O芬 | 處分機關: | 處分日期: 10 14 2015 12:00AM | 刊播日期: 08 5 2015 12:00AM | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
英文品名: "YUE KANG" Medical image communication device (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第005967號 | 有效日期: 20201204 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 悅康健康管理顧問科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: YUE KANG Physiological Parameters Bluetooth Dongle | 許可證字號: 衛部醫器製字第005939號 | 有效日期: 20221031 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: BT-RS232-2以下空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 悅康健康管理顧問科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
OID: 2.16.886.119.90028.100260 | 電話: 06-2497689 | 地址: 台南市仁德區仁義一街99號 | DN: o=悅康牙醫診所,l=臺南市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.90003.102474 | 電話: 02-23709008 | 地址: 臺北市中正區許昌街42-1號7樓700室 | DN: o=京鶴實業有限公司附設臺北市私立悅康居家長照機構,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 悅康 ... ]
根據姓名 宋大智 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 宋大智 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 光杏生物科技股份有限公司 | 統一編號: 12841817 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 民成科技有限公司 | 統一編號: 29135695 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10500000 | 所代表法人: | 雪之戀有限公司 | 統一編號: 54720250 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三叔公食品股份有限公司 | 統一編號: 80076157 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 光杏生物科技股份有限公司 | 統一編號: 12841817 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 民成科技有限公司 | 統一編號: 29135695 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10500000 | 所代表法人: | 雪之戀有限公司 | 統一編號: 54720250 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三叔公食品股份有限公司 | 統一編號: 80076157 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 宋大智 ... ]
悅康天珠台南永康門市 | 地址: 台南市永康區中華路335號 | 電話: 06-312-8911 |
悅康國際有限公司 | 地址: 新北市中和區建康路21號4樓 | 電話: 02-8221-3322 |
悅康國際有限公司 | 地址: 台南市永康區中正路625號 | 電話: 06-243-3661 |
悅康養生食品有限公司 | 地址: 彰化縣花壇鄉彰員路一段908號 | 電話: 04-788-3589 |
悅康生活事業股份有限公司 | 地址: 桃園市桃園區桃鶯路203號 | 電話: 03-364-2263 |
悅康生活事業股份有限公司 | 地址: 桃園市八德區桃鶯路95號1樓 | 電話: 03-377-4570 |
悅康牙醫診所 | 地址: 高雄市岡山區中山北路27號 | 電話: 07-622-2180 |
悅康運動體育用品社 | 地址: 桃園市平鎮區延平路二段335號 | 電話: 03-493-1589 |
悅康運動器材 | 地址: 彰化縣彰化市中山路二段308號 | 電話: 04-727-6752 |
悅康耳鼻喉科診所 | 地址: 高雄市三民區鼎泰里明誠二路24號1之2樓 | 電話: 07-341-1770 |
名稱 悅康 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 悅康)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
悅康悅美有限公司 新北市板橋區文化路1段421巷10號3樓 | 謝悦 | 82851437 | 核准設立 |
悅康健康管理顧問科技股份有限公司 臺北市大安區敦化南路2段99號13樓 | 李旭原 | 25162298 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-15) |
富悅康健康科技有限公司 高雄市仁武區京吉六路5號1樓 | 黃朝助 | 42812373 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-15) |
悅康國際有限公司 新北市中和區健康路21號4樓 | 陳穎達 | 84820684 | 核准設立 |
悅康兒童開發工作室 臺南市永康區二王里忠孝路402號1樓 | 趙惠範 | 89002023 | 核准設立 - 獨資 |
悅康天珠有限公司 臺北市大安區安和路2段81號2樓 | 陳淩煊 | 12951074 | 核准設立 |
悅康養生食品有限公司 彰化縣花壇鄉灣雅村彰員路1段908號 | 黃曉日 | 27900356 | 核准設立 |
悅康管理工作室 基隆市中山區復興路259巷61之3號 | 何杰勳 | 41253859 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1129002796) |
悅康悅美有限公司 登記地址: 新北市板橋區文化路1段421巷10號3樓 | 負責人: 謝悦 | 統編: 82851437 | 核准設立 |
悅康健康管理顧問科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段99號13樓 | 負責人: 李旭原 | 統編: 25162298 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-15) |
富悅康健康科技有限公司 登記地址: 高雄市仁武區京吉六路5號1樓 | 負責人: 黃朝助 | 統編: 42812373 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-15) |
悅康國際有限公司 登記地址: 新北市中和區健康路21號4樓 | 負責人: 陳穎達 | 統編: 84820684 | 核准設立 |
悅康兒童開發工作室 登記地址: 臺南市永康區二王里忠孝路402號1樓 | 負責人: 趙惠範 | 統編: 89002023 | 核准設立 - 獨資 |
悅康天珠有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路2段81號2樓 | 負責人: 陳淩煊 | 統編: 12951074 | 核准設立 |
悅康養生食品有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉灣雅村彰員路1段908號 | 負責人: 黃曉日 | 統編: 27900356 | 核准設立 |
悅康管理工作室 登記地址: 基隆市中山區復興路259巷61之3號 | 負責人: 何杰勳 | 統編: 41253859 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1129002796) |
[ 查詢所有 悅康 ... ]
姓名 宋大智 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 宋大智)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雪之戀有限公司 新北市土城區中央路2段61巷23號17樓 | 宋大智 | 54720250 | 核准設立 |
民成科技有限公司 新北市中和區景平路680號 | 宋大智 | 29135695 | 核准設立 |
悅康有限公司 新北市中和區景平路680之1號 | 宋大智 | 42700336 | 核准設立 |
久達行 高雄市鼓山區明誠里民利街21巷26號1樓 | 宋大智 | 82101110 | 核准停業 - 獨資 |
雪之戀有限公司 登記地址: 新北市土城區中央路2段61巷23號17樓 | 負責人: 宋大智 | 統編: 54720250 | 核准設立 |
民成科技有限公司 登記地址: 新北市中和區景平路680號 | 負責人: 宋大智 | 統編: 29135695 | 核准設立 |
悅康有限公司 登記地址: 新北市中和區景平路680之1號 | 負責人: 宋大智 | 統編: 42700336 | 核准設立 |
久達行 登記地址: 高雄市鼓山區明誠里民利街21巷26號1樓 | 負責人: 宋大智 | 統編: 82101110 | 核准停業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
|