鄧愉熹
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄧愉熹的職稱是董事長, 持有股份數是90000, 公司名稱是彩色繽紛股份有限公司, 統一編號是42811868.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 彩色繽紛股份有限公司 | 統一編號: 42811868 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 彩色繽紛股份有限公司 | 統一編號: 42811868 |
[ 搜尋所有相關: 鄧愉熹 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 彩色繽紛 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 彩色繽紛 ...) | | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 劉鎮洲/京石文化設計有限公司 | 高雄市 | 場域: 政府機構 | 82546高雄市橋頭區經武路911號(地方法院大門前兩側水池) @ 文化部公共藝術 |
| 開放時間: 全天開放 | | 電話: 886-2-27003830 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 敍述者: 苗栗縣蒐錄站林玫杏 | 上傳者: 新竹生活美學館蒐錄團隊 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/08/28 | 故事摘要: 邱淑芬國中時參加美術社,老師發現她有繪畫天份,鼓勵她不要放棄。高中時應同學之邀一同參加階級寫生比賽,出乎意料得獎,姊姊便贊助她去學畫。聯考時因為最拿手的水彩失誤了,以致於沒考上國立藝專。經朋友介紹做陶... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 開放時間: 依場地公告 | 縱情花田 | 電話: 886-4-8347171 | 地址: 彰化縣員林市三民街18號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)阮麗英 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: 一期6堂課 報名費300元 @ 講座資訊 |
| (中華民國)阮麗英 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: 一期6堂課 報名費300元 @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
劉鎮洲/京石文化設計有限公司 | 高雄市 | 場域: 政府機構 | 82546高雄市橋頭區經武路911號(地方法院大門前兩側水池) @ 文化部公共藝術 |
開放時間: 全天開放 | | 電話: 886-2-27003830 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
敍述者: 苗栗縣蒐錄站林玫杏 | 上傳者: 新竹生活美學館蒐錄團隊 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/08/28 | 故事摘要: 邱淑芬國中時參加美術社,老師發現她有繪畫天份,鼓勵她不要放棄。高中時應同學之邀一同參加階級寫生比賽,出乎意料得獎,姊姊便贊助她去學畫。聯考時因為最拿手的水彩失誤了,以致於沒考上國立藝專。經朋友介紹做陶... @ 國民記憶庫故事資料 |
開放時間: 依場地公告 | 縱情花田 | 電話: 886-4-8347171 | 地址: 彰化縣員林市三民街18號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)阮麗英 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: 一期6堂課 報名費300元 @ 講座資訊 |
(中華民國)阮麗英 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: 一期6堂課 報名費300元 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 彩色繽紛 ... ]
無其他 鄧愉熹 資料。
[ 搜尋所有 鄧愉熹 ... ]
名稱 彩色繽紛 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 彩色繽紛)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
彩色繽紛股份有限公司 高雄市鼓山區昌盛路332號3樓之4 | 鄧愉熹 | 42811868 | 核准設立 |
彩色繽紛股份有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區昌盛路332號3樓之4 | 負責人: 鄧愉熹 | 統編: 42811868 | 核准設立 |
姓名 鄧愉熹 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 鄧愉熹)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
愉悅商行 高雄市鼓山區昌盛路332號3樓之4 | 鄧愉熹 | 91510024 | 核准設立 - 獨資 |
藍彩百貨企業行 高雄市鼓山區昌盛路332號3樓之4 | 鄧愉熹 | 25921215 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10760561000) |
家樂企業行 高雄市鼓山區昌盛路332號3樓之4 | 鄧愉熹 | 85475294 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10961821900) |
愉悅商行 登記地址: 高雄市鼓山區昌盛路332號3樓之4 | 負責人: 鄧愉熹 | 統編: 91510024 | 核准設立 - 獨資 |
藍彩百貨企業行 登記地址: 高雄市鼓山區昌盛路332號3樓之4 | 負責人: 鄧愉熹 | 統編: 25921215 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10760561000) |
家樂企業行 登記地址: 高雄市鼓山區昌盛路332號3樓之4 | 負責人: 鄧愉熹 | 統編: 85475294 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10961821900) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
|