沈采蓉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名沈采蓉的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是鼎采器貿國際有限公司, 統一編號是42880034.
| 統一編號: 42880034 | 電話號碼: 04-22313151 | 臺中市太平區新光里新福十街16之1號1樓 |
統一編號: 42880034 | 電話號碼: 04-22313151 | 臺中市太平區新光里新福十街16之1號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 沈采蓉 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 鼎采器貿國際 資料。
[ 搜尋所有 鼎采器貿國際 ... ]
根據姓名 沈采蓉 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 沈采蓉 ...) | 敍述者: 盧明教、江國銘 | 上傳者: 江國銘 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 沈采蓉 | 發佈日期: 2014/06/22 | 故事摘要: 聽過「采蓉阿姨」說故事的人,都會對她誇張的笑聲、豐富的表情、直接的對話印象深刻。沈采蓉15年來已經說了上百場故事,從學校、社區,甚至安寧病房,都有她的影子。面對各年齡層,她的故事源源不絕,帶來歡笑,也... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)沈采蓉/陳怡伶 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)沈采蓉/陳怡伶 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)楊朝景 老師/ 沈采蓉 老師/ 許永清 老師/ 顏任儀 老師/ 陳志恆 諮商心理師/ | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/11/09 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)楊朝景 老師/ 沈采蓉 老師/ 許永清 老師/ 顏任儀 老師/ 陳志恆 諮商心理師/ | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/11/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宥羣貿易有限公司 | 統一編號: 29153150 @ 董監事資料集 |
敍述者: 盧明教、江國銘 | 上傳者: 江國銘 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 沈采蓉 | 發佈日期: 2014/06/22 | 故事摘要: 聽過「采蓉阿姨」說故事的人,都會對她誇張的笑聲、豐富的表情、直接的對話印象深刻。沈采蓉15年來已經說了上百場故事,從學校、社區,甚至安寧病房,都有她的影子。面對各年齡層,她的故事源源不絕,帶來歡笑,也... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)沈采蓉/陳怡伶 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)沈采蓉/陳怡伶 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)楊朝景 老師/ 沈采蓉 老師/ 許永清 老師/ 顏任儀 老師/ 陳志恆 諮商心理師/ | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/11/09 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)楊朝景 老師/ 沈采蓉 老師/ 許永清 老師/ 顏任儀 老師/ 陳志恆 諮商心理師/ | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/11/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宥羣貿易有限公司 | 統一編號: 29153150 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 沈采蓉 ... ]
名稱 鼎采器貿國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鼎采器貿國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鼎采器貿國際有限公司 臺中市太平區新光里新福十街16之1號1樓 | 沈采蓉 | 42880034 | 核准設立 |
鼎采器貿國際有限公司 登記地址: 臺中市太平區新光里新福十街16之1號1樓 | 負責人: 沈采蓉 | 統編: 42880034 | 核准設立 |
姓名 沈采蓉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 沈采蓉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宥羣貿易有限公司 新北市新店區錦秀路20巷16號2樓 | 沈采蓉 | 29153150 | 核准設立 |
炸老大鹹酥雞店 新北市新店區北新路3段54號 | 沈采蓉 | 91737079 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128162417) |
青鳥嶼海民宿 屏東縣恆春鎮網紗里恒福一街66號 | 沈采蓉 | 94395575 | 核准設立 - 獨資 |
宥羣貿易有限公司 登記地址: 新北市新店區錦秀路20巷16號2樓 | 負責人: 沈采蓉 | 統編: 29153150 | 核准設立 |
炸老大鹹酥雞店 登記地址: 新北市新店區北新路3段54號 | 負責人: 沈采蓉 | 統編: 91737079 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128162417) |
青鳥嶼海民宿 登記地址: 屏東縣恆春鎮網紗里恒福一街66號 | 負責人: 沈采蓉 | 統編: 94395575 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
|