黃振雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃振雄的職稱是董事, 持有股份數是2500000, 公司名稱是大日能源有限公司, 統一編號是42946773.
無其他 大日能源 資料。
[ 搜尋所有 大日能源 ... ]
根據姓名 黃振雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃振雄 ...) | 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8956117 | 機構負責人姓名: 黃振雄 | 機構代碼: BE0900028 | 機構種類: BE | 地址全址: 彰化縣二林鎮豐田里福興巷120號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8956117 | 機構負責人姓名: 黃振雄 | 機構代碼: BE0900028 | 機構種類: BE | 地址全址: 彰化縣二林鎮豐田里福興巷120號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8956117 | 機構負責人姓名: 黃振雄 | 機構代碼: BE0900028 | 機構種類: BE | 地址全址: 彰化縣二林鎮豐田里福興巷120號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-8956116 | 機構負責人姓名: 黃振雄 | 機構代碼: 2N0900004 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣二林鎮豐田里5鄰福興巷120號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2020/04/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-8956116 | 機構負責人姓名: 黃振雄 | 機構代碼: 2N0900004 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣二林鎮豐田里5鄰福興巷120號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-8956116 | 機構負責人姓名: 黃振雄 | 機構代碼: 2N0900004 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣二林鎮豐田里5鄰福興巷120號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2020/04/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-8956116 | 機構負責人姓名: 黃振雄 | 機構代碼: 2N0900004 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣二林鎮豐田里5鄰福興巷120號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-8956116 | 機構負責人姓名: 黃振雄 | 機構代碼: 2N0900004 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣二林鎮豐田里5鄰福興巷120號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8956117 | 機構負責人姓名: 黃振雄 | 機構代碼: BE0900028 | 機構種類: BE | 地址全址: 彰化縣二林鎮豐田里福興巷120號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8956117 | 機構負責人姓名: 黃振雄 | 機構代碼: BE0900028 | 機構種類: BE | 地址全址: 彰化縣二林鎮豐田里福興巷120號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8956117 | 機構負責人姓名: 黃振雄 | 機構代碼: BE0900028 | 機構種類: BE | 地址全址: 彰化縣二林鎮豐田里福興巷120號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-8956116 | 機構負責人姓名: 黃振雄 | 機構代碼: 2N0900004 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣二林鎮豐田里5鄰福興巷120號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2020/04/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-8956116 | 機構負責人姓名: 黃振雄 | 機構代碼: 2N0900004 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣二林鎮豐田里5鄰福興巷120號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-8956116 | 機構負責人姓名: 黃振雄 | 機構代碼: 2N0900004 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣二林鎮豐田里5鄰福興巷120號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2020/04/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-8956116 | 機構負責人姓名: 黃振雄 | 機構代碼: 2N0900004 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣二林鎮豐田里5鄰福興巷120號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-8956116 | 機構負責人姓名: 黃振雄 | 機構代碼: 2N0900004 | 機構種類: 2 | 地址全址: 彰化縣二林鎮豐田里5鄰福興巷120號1樓 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 黃振雄 ... ]
名稱 大日能源 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大日能源)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大日能源有限公司 彰化縣溪湖鎮河東里河東路124號2樓 | 黃振雄 | 42946773 | 核准設立 |
大日能源有限公司 登記地址: 彰化縣溪湖鎮河東里河東路124號2樓 | 負責人: 黃振雄 | 統編: 42946773 | 核准設立 |
姓名 黃振雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃振雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
振青企業行 高雄市苓雅區自強三路3號19樓之8 | 黃振雄 | 88080231 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11262527900) |
黃振雄自營計程車 臺北市松山區八德路3段12巷57弄29號2樓 | 黃振雄 | 01507857 | 核准設立 - 獨資 |
振雄工程行 桃園縣桃園市龍祥里國強二街247號9樓 | 黃振雄 | 10502452 | 歇業 - 獨資 |
振雄汽車商行 臺北市內湖區江南街130號1樓 | 黃振雄 | 81786677 | 歇業 - 獨資 |
宏昌玻璃行 高雄市三民區同德里熱河1街313號 | 黃振雄 | 75901875 | 歇業 - 獨資 |
新影像攝影社 臺中市梧棲區大庄里中央路一段829號1樓 | 黃振雄 | 13409276 | 核准設立 - 獨資 |
亞哥餐飲店 臺南市新營區民生里隋唐街382號1樓 | 黃振雄 | 17254962 | 廢止 - 獨資 |
昇鑫汽車材料行 新北市金山區三界壇路40巷8之1號 | 黃振雄 | 31707348 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108164706) |
振青企業行 登記地址: 高雄市苓雅區自強三路3號19樓之8 | 負責人: 黃振雄 | 統編: 88080231 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11262527900) |
黃振雄自營計程車 登記地址: 臺北市松山區八德路3段12巷57弄29號2樓 | 負責人: 黃振雄 | 統編: 01507857 | 核准設立 - 獨資 |
振雄工程行 登記地址: 桃園縣桃園市龍祥里國強二街247號9樓 | 負責人: 黃振雄 | 統編: 10502452 | 歇業 - 獨資 |
振雄汽車商行 登記地址: 臺北市內湖區江南街130號1樓 | 負責人: 黃振雄 | 統編: 81786677 | 歇業 - 獨資 |
宏昌玻璃行 登記地址: 高雄市三民區同德里熱河1街313號 | 負責人: 黃振雄 | 統編: 75901875 | 歇業 - 獨資 |
新影像攝影社 登記地址: 臺中市梧棲區大庄里中央路一段829號1樓 | 負責人: 黃振雄 | 統編: 13409276 | 核准設立 - 獨資 |
亞哥餐飲店 登記地址: 臺南市新營區民生里隋唐街382號1樓 | 負責人: 黃振雄 | 統編: 17254962 | 廢止 - 獨資 |
昇鑫汽車材料行 登記地址: 新北市金山區三界壇路40巷8之1號 | 負責人: 黃振雄 | 統編: 31707348 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108164706) |
[ 查詢所有 黃振雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
|