劉明珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉明珠的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是永豐達工程有限公司, 統一編號是42966638.
無其他 永豐達工程 資料。
[ 搜尋所有 永豐達工程 ... ]
根據姓名 劉明珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉明珠 ...) | 作者: 劉明珠圖.文 | 出版機構: 劉明珠 | 版次: | 預訂出版日: 112/10 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 32 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-1877-8 (精裝, NT$350, 32面, 21X30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)劉明珠、林麗霞、黃虹慧、郭昱均 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)劉明珠、林麗霞、黃虹慧、郭昱均 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 賴秋峰 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/10/27 | 故事摘要: 因家庭經濟壓力,劉明珠什麼工作都做過,不論是工廠技術員、自助餐、擺攤賣衣服等,在廠商介紹下,到社區大學上課,自此開啟了繪本之路。從事繪本創作以來,先生始終抱持反對態度,認為繪本創作無法與維持生活家計取... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 劉明珠有限公司 | 統一編號: 53531040 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 67974614 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區日南里工七路一六號 @ 登記工廠名錄 |
作者: 劉明珠圖.文 | 出版機構: 劉明珠 | 版次: | 預訂出版日: 112/10 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 32 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-1877-8 (精裝, NT$350, 32面, 21X30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)劉明珠、林麗霞、黃虹慧、郭昱均 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)劉明珠、林麗霞、黃虹慧、郭昱均 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 賴秋峰 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/10/27 | 故事摘要: 因家庭經濟壓力,劉明珠什麼工作都做過,不論是工廠技術員、自助餐、擺攤賣衣服等,在廠商介紹下,到社區大學上課,自此開啟了繪本之路。從事繪本創作以來,先生始終抱持反對態度,認為繪本創作無法與維持生活家計取... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 劉明珠有限公司 | 統一編號: 53531040 @ 董監事資料集 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 67974614 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區日南里工七路一六號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 劉明珠 ... ]
名稱 永豐達工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 永豐達工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永豐達工程有限公司 嘉義市西區港坪里大同路438巷57號2樓 | 劉明珠 | 42966638 | 核准設立 |
永豐達工程有限公司 登記地址: 嘉義市西區港坪里大同路438巷57號2樓 | 負責人: 劉明珠 | 統編: 42966638 | 核准設立 |
姓名 劉明珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉明珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明珠商行 彰化縣彰化市延平里大埔路四八九號 | 劉 明 珠 | 08355320 | 歇業 - 獨資 |
明珠商行 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角四一九號 | 張劉明珠 | 14758238 | 歇業 - 獨資 |
明珠便利商店 臺中市太平區光隆里光興路598號 | 周劉明珠 | 18327823 | 歇業 - 獨資 |
明珠女裝社 宜蘭縣羅東鎮居仁里中正西路41號 | 林劉明珠 | 40605526 | 歇業 - 獨資 |
明珠幼教用品社 桃園市楊梅區大同里金山街111號6樓之3 | 劉明珠 | 73817212 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069006199) |
樂珠企業有限公司 嘉義縣水上鄉寬士村21鄰崎子頭22之74號 | 劉明珠 | 83157323 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-19) |
鳴珠精品有限公司 桃園市大園區三石里三和路27巷2弄3號1樓 | 劉明珠 | 53295806 | 解散 (核准解散日期: 2023-04-21) |
明盛商店 金門縣金湖鎮新湖里湖前86號 | 劉明珠 | 31777625 | 核准設立 - 獨資 |
明珠商行 登記地址: 彰化縣彰化市延平里大埔路四八九號 | 負責人: 劉 明 珠 | 統編: 08355320 | 歇業 - 獨資 |
明珠商行 登記地址: 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角四一九號 | 負責人: 張劉明珠 | 統編: 14758238 | 歇業 - 獨資 |
明珠便利商店 登記地址: 臺中市太平區光隆里光興路598號 | 負責人: 周劉明珠 | 統編: 18327823 | 歇業 - 獨資 |
明珠女裝社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮居仁里中正西路41號 | 負責人: 林劉明珠 | 統編: 40605526 | 歇業 - 獨資 |
明珠幼教用品社 登記地址: 桃園市楊梅區大同里金山街111號6樓之3 | 負責人: 劉明珠 | 統編: 73817212 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069006199) |
樂珠企業有限公司 登記地址: 嘉義縣水上鄉寬士村21鄰崎子頭22之74號 | 負責人: 劉明珠 | 統編: 83157323 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-19) |
鳴珠精品有限公司 登記地址: 桃園市大園區三石里三和路27巷2弄3號1樓 | 負責人: 劉明珠 | 統編: 53295806 | 解散 (核准解散日期: 2023-04-21) |
明盛商店 登記地址: 金門縣金湖鎮新湖里湖前86號 | 負責人: 劉明珠 | 統編: 31777625 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉明珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
|