吳信勳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳信勳的職稱是監察人, 持有股份數是1880, 公司名稱是泰東化工股份有限公司, 統一編號是43242295.
董監事資料集 資料集的 吳信勳 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳信勳 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5148 | 所代表法人: | 泰東化工股份有限公司 | 統一編號: 43242295 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14500 | 所代表法人: | 泰東化工股份有限公司 | 統一編號: 43242295 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 泰東化工股份有限公司 | 統一編號: 43242295 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泰東化工股份有限公司 | 統一編號: 43242295 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5148 | 所代表法人: | 泰東化工股份有限公司 | 統一編號: 43242295 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14500 | 所代表法人: | 泰東化工股份有限公司 | 統一編號: 43242295 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 泰東化工股份有限公司 | 統一編號: 43242295 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泰東化工股份有限公司 | 統一編號: 43242295 |
[ 搜尋所有相關: 吳信勳 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 泰東化工 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 泰東化工 ...) | 英文品名: DEXTROSE ANHYDROUS CRYSTAL "TAI TONG" | 許可證字號: 衛署藥製字第024046號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1992/12/30 | 註銷理由: 工廠歇業 | 有效日期: 1992/08/03 | 許可證種類: 原料藥 | 適應症: 營養、製劑補助劑 | 劑型: 原料藥顆粒劑 | 藥品類別: 製劑原料 | 主成分略述: DEXTROSE ANHYDROUS | 製造商名稱: 泰東化工股份有限公司 @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: DEXTROSE (GLUCOSE) CH.P.II | 許可證字號: 內衛藥製字第002043號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1992/12/30 | 註銷理由: 公司歇業 | 有效日期: 1993/02/14 | 許可證種類: 原料藥 | 適應症: 營養 | 劑型: (粉) | 藥品類別: 製劑原料 | 主成分略述: DEXTROSE | 製造商名稱: 泰東化工股份有限公司 @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: DEXTROSE ANHYDROUS CRYSTAL "TAI TONG" | 許可證字號: 衛署藥製字第024046號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1992/12/30 | 註銷理由: 工廠歇業 | 有效日期: 1992/08/03 | 許可證種類: 原料藥 | 適應症: 營養、製劑補助劑 | 劑型: 原料藥顆粒劑 | 藥品類別: 製劑原料 | 主成分略述: DEXTROSE ANHYDROUS | 製造商名稱: 泰東化工股份有限公司 @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: DEXTROSE (GLUCOSE) CH.P.II | 許可證字號: 內衛藥製字第002043號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1992/12/30 | 註銷理由: 公司歇業 | 有效日期: 1993/02/14 | 許可證種類: 原料藥 | 適應症: 營養 | 劑型: (粉) | 藥品類別: 製劑原料 | 主成分略述: DEXTROSE | 製造商名稱: 泰東化工股份有限公司 @ 全部藥品許可證資料集 |
[ 搜尋所有 泰東化工 ... ]
無其他 吳信勳 資料。
[ 搜尋所有 吳信勳 ... ]
名稱 泰東化工 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 泰東化工)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泰東化工股份有限公司 桃園市桃園區介壽路一號 | | 43242295 | 解散 (文號: 2003-12-10 經授中字 第0923310234號) |
泰東化工股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區介壽路一號 | 統編: 43242295 | 解散 (文號: 2003-12-10 經授中字 第0923310234號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
|