周純如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名周純如的職稱是監察人, 持有股份數是1466, 公司名稱是裕明電子工業股份有限公司, 統一編號是43815429.
無其他 裕明電子工業 資料。
[ 搜尋所有 裕明電子工業 ... ]
根據姓名 周純如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 周純如 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-06-11 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-23 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-16 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-21 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-22 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-27 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 團體會址: 臺北市士林區至善路3段71巷8-6號_經本部106年6月8日予以變更備查 | 成立日期: 0671210 | 理事長: 周純如 @ 全國性人民團體名冊 |
| 作者: 周純如著 | 出版機構: 先覺 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 240 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-134-450-8 (平裝, NT$300, 240面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 周純如著 | 出版機構: 先覺 | 版次: | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-134-451-5 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 275000 | 所代表法人: | 貝可國際股份有限公司 | 統一編號: 27983567 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 149872 | 所代表法人: | 捷易通科技股份有限公司 | 統一編號: 28860825 @ 董監事資料集 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-06-11 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-23 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-16 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-21 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-22 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-27 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
團體會址: 臺北市士林區至善路3段71巷8-6號_經本部106年6月8日予以變更備查 | 成立日期: 0671210 | 理事長: 周純如 @ 全國性人民團體名冊 |
作者: 周純如著 | 出版機構: 先覺 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 240 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-134-450-8 (平裝, NT$300, 240面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 周純如著 | 出版機構: 先覺 | 版次: | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-134-451-5 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 275000 | 所代表法人: | 貝可國際股份有限公司 | 統一編號: 27983567 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 149872 | 所代表法人: | 捷易通科技股份有限公司 | 統一編號: 28860825 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 周純如 ... ]
名稱 裕明電子工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 裕明電子工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
裕明電子工業股份有限公司 桃園市蘆竹區內厝里南山路二段二○五巷二二弄三號 | | 43815429 | 廢止 (文號: 2006-2-8 經授中字 第0953464594號) |
裕明電子工業股份有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區內厝里南山路二段二○五巷二二弄三號 | 統編: 43815429 | 廢止 (文號: 2006-2-8 經授中字 第0953464594號) |
姓名 周純如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 周純如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弘如康健實業 新北市新莊區中正路708之12號9樓 | 周純如 | 02448688 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045246366) |
田欣花房 新北市板橋區民權路260巷1弄16之2號3樓(現場僅供辦公室使用) | 周純如 | 10525835 | 歇業 - 獨資 |
水尾土羊飲食店 彰化縣彰化市新興里金馬路二段三七一號 | 周純如 | 20343948 | 歇業 - 獨資 |
貝可國際股份有限公司 臺北市內湖區成功路4段188號12樓之17 | 周純如 | 27983567 | 核准設立 |
宥盛國際有限公司 臺北市中山區長安東路2段81號11樓之1 | 周純如 | 29032683 | 核准設立 |
席帷亞寵物精品 新北市板橋區三民路2段181巷21號3樓 | 周純如 | 41065483 | 核准設立 - 合夥 |
薩摩亞商龍騰股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段320號2樓 | 周純如 | 51012107 | 撤回認許 |
薩摩亞商珍寶興業有限公司 臺北市中正區八德路1段46號9樓 | 周純如 | 54395000 | 撤回認許 |
弘如康健實業 登記地址: 新北市新莊區中正路708之12號9樓 | 負責人: 周純如 | 統編: 02448688 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045246366) |
田欣花房 登記地址: 新北市板橋區民權路260巷1弄16之2號3樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 周純如 | 統編: 10525835 | 歇業 - 獨資 |
水尾土羊飲食店 登記地址: 彰化縣彰化市新興里金馬路二段三七一號 | 負責人: 周純如 | 統編: 20343948 | 歇業 - 獨資 |
貝可國際股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區成功路4段188號12樓之17 | 負責人: 周純如 | 統編: 27983567 | 核准設立 |
宥盛國際有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段81號11樓之1 | 負責人: 周純如 | 統編: 29032683 | 核准設立 |
席帷亞寵物精品 登記地址: 新北市板橋區三民路2段181巷21號3樓 | 負責人: 周純如 | 統編: 41065483 | 核准設立 - 合夥 |
薩摩亞商龍騰股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段320號2樓 | 負責人: 周純如 | 統編: 51012107 | 撤回認許 |
薩摩亞商珍寶興業有限公司 登記地址: 臺北市中正區八德路1段46號9樓 | 負責人: 周純如 | 統編: 54395000 | 撤回認許 |
[ 查詢所有 周純如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
|