溫秋香
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名溫秋香的職稱是董事, 持有股份數是587542, 所代表法人是帖提腓雅股份有限公司, 公司名稱是福特六和汽車股份有限公司, 統一編號是44520211.
董監事資料集 資料集的 溫秋香 相關資料
(以下顯示 12 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 溫秋香 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 787000 | 所代表法人: 仟碩投資有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 962000 | 所代表法人: 翰文投資股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 562000 | 所代表法人: 榮生信誠股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 587542 | 所代表法人: 帖提腓雅股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8445102 | 所代表法人: 福志和開發股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 962000 | 所代表法人: 伍揚投資股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2358000 | 所代表法人: 九和汽車股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 554000 | 所代表法人: 榮生信盈股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6289000 | 所代表法人: 陞邑股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7573931 | 所代表法人: 六和紡織廠股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 589593 | 所代表法人: 以利沙股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6019423 | 所代表法人: 龢順股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 787000 | 所代表法人: 仟碩投資有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 962000 | 所代表法人: 翰文投資股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 562000 | 所代表法人: 榮生信誠股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 587542 | 所代表法人: 帖提腓雅股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8445102 | 所代表法人: 福志和開發股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 962000 | 所代表法人: 伍揚投資股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2358000 | 所代表法人: 九和汽車股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 554000 | 所代表法人: 榮生信盈股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6289000 | 所代表法人: 陞邑股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7573931 | 所代表法人: 六和紡織廠股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 589593 | 所代表法人: 以利沙股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6019423 | 所代表法人: 龢順股份有限公司 | 福特六和汽車股份有限公司 | 統一編號: 44520211 |
[ 搜尋所有相關: 溫秋香 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 福特六和汽車股份有限公司 | 到職日期: 1110401 | 統一編號: 44520211 |
公司名稱: 福特六和汽車股份有限公司 | 到職日期: 1110401 | 統一編號: 44520211 |
[ 搜尋所有相關: 溫秋香 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 44520211 | 電話號碼: 03-4530209 | 桃園市中壢區中華路1段705號 |
統一編號: 44520211 | 電話號碼: 03-4530209 | 桃園市中壢區中華路1段705號 |
[ 搜尋所有相關: 溫秋香 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 241鋼鐵、251金屬刀具、手工具及模具、319未分類其他運輸工具及其零件、301汽車 | 統一編號: 44520211 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區忠義里中華路一段705號 |
主要產品: 241鋼鐵、251金屬刀具、手工具及模具、319未分類其他運輸工具及其零件、301汽車 | 統一編號: 44520211 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區忠義里中華路一段705號 |
[ 搜尋所有相關: 溫秋香 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 福特六和汽車 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 福特六和汽車 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-02-11 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-06 16:00:00 | 地區縣市: 新竹市 | 活動地點: 新竹縣新豐鄉新興路1號 | 地點名稱: 明新科技大學 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-03-18 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-27 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-06 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-08 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-02-12 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-07 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-07 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-09 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-06-04 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-06 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-09-10 09:00:00 | 結束時間: 2023-11-19 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 44422120 | 所代表法人: 福特六和汽車股份有限公司 | 福運汽車股份有限公司 | 統一編號: 86384820 @ 董監事資料集 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-02-11 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-06 16:00:00 | 地區縣市: 新竹市 | 活動地點: 新竹縣新豐鄉新興路1號 | 地點名稱: 明新科技大學 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-03-18 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-27 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-06 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-08 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-02-12 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-07 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-07 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-09 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-06-04 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-06 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-09-10 09:00:00 | 結束時間: 2023-11-19 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 44422120 | 所代表法人: 福特六和汽車股份有限公司 | 福運汽車股份有限公司 | 統一編號: 86384820 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 福特六和汽車 ... ]
根據姓名 溫秋香 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 溫秋香 ...) | 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 54124817 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市新屋區東明里東福路556巷35號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 綠斯特實業有限公司 | 統一編號: 54124817 @ 董監事資料集 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 54124817 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市新屋區東明里東福路556巷35號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 綠斯特實業有限公司 | 統一編號: 54124817 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 溫秋香 ... ]
名稱 福特六和汽車 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 福特六和汽車)
福特六和汽車股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區中華路1段705號 | 負責人: 許智樂 | 統編: 44520211 | 核准設立 |
姓名 溫秋香 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 溫秋香)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翔宇五金機械行 基隆市中山區和慶里中和路168巷12弄17號2樓 | 溫秋香 | 26136679 | 歇業 - 獨資 |
綠斯特實業有限公司 桃園市新屋區東明里東福路556巷35號 | 溫秋香 | 54124817 | 核准設立 |
翔宇五金機械行 登記地址: 基隆市中山區和慶里中和路168巷12弄17號2樓 | 負責人: 溫秋香 | 統編: 26136679 | 歇業 - 獨資 |
綠斯特實業有限公司 登記地址: 桃園市新屋區東明里東福路556巷35號 | 負責人: 溫秋香 | 統編: 54124817 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
|