楊正安
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊正安的職稱是董事, 持有股份數是375, 公司名稱是俐業股份有限公司, 統一編號是47308281.
董監事資料集 資料集的 楊正安 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊正安 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 俐業股份有限公司 | 統一編號: 47308281 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 俐業股份有限公司 | 統一編號: 47308281 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1499 | 所代表法人: | 俐業股份有限公司 | 統一編號: 47308281 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 俐業股份有限公司 | 統一編號: 47308281 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 俐業股份有限公司 | 統一編號: 47308281 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1499 | 所代表法人: | 俐業股份有限公司 | 統一編號: 47308281 |
[ 搜尋所有相關: 楊正安 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 47308281 | 電話號碼: 03-5305678 | 新竹市中華路四段571號 |
統一編號: 47308281 | 電話號碼: 03-5305678 | 新竹市中華路四段571號 |
[ 搜尋所有相關: 楊正安 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 259其他金屬製品、332醫療器材及用品 | 統一編號: 47308281 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市香山區牛埔里中華路四段五七一號 |
主要產品: 259其他金屬製品、332醫療器材及用品 | 統一編號: 47308281 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市香山區牛埔里中華路四段五七一號 |
[ 搜尋所有相關: 楊正安 @ 登記工廠名錄 ]
| 英文品名: Cashi Medical Mask (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第009680號 | 有效日期: 2027/09/21 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用衣物(I.4040)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 成人平面,以下空白。 | 限制項目: 國 產;;QMS/QSD | 申請商名稱: 俐業股份有限公司 |
英文品名: Cashi Medical Mask (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第009680號 | 有效日期: 2027/09/21 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用衣物(I.4040)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 成人平面,以下空白。 | 限制項目: 國 產;;QMS/QSD | 申請商名稱: 俐業股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 楊正安 @ 醫療器材許可證資料集 ]
根據名稱 俐業 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 俐業 ...) | 負責人: 楊繼志 | 工廠地址: 新竹市香山區牛埔里中華路四段五七一號 | 產業類別: 25金屬製品製造業,33其他製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
| 電話: 03-5305678 | 種類: 製造業 | 開業狀態: 開業 | 新竹市香山區中華路四段571號2樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 許可編號: GMP5356 | 是否在3年有效期間內: Y | 有效期限: 2025-04-06 | 製造廠名稱: 俐業股份有限公司 | 製造廠地址: 新竹市香山區中華路四段571號2樓 @ 醫療器材QMS製造許可資料集 |
| 許可編號: QMS5356 | 是否在3年有效期間內: Y | 有效期限: 2025-04-06 | 製造廠名稱: 俐業股份有限公司 | 製造廠地址: 新竹市香山區中華路四段571號2樓 @ 醫療器材QMS製造許可資料集 |
| 英文品名: Green Bio Medical Mask (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第009768號 | 有效日期: 2027/12/15 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用衣物(I.4040)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 成人平面,以下空白。 | 限制項目: 委託製造;;QMS/QSD;;國 產 | 申請商名稱: 格林百爾生醫衛材有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
負責人: 楊繼志 | 工廠地址: 新竹市香山區牛埔里中華路四段五七一號 | 產業類別: 25金屬製品製造業,33其他製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
電話: 03-5305678 | 種類: 製造業 | 開業狀態: 開業 | 新竹市香山區中華路四段571號2樓 @ 醫療器材商資料集 |
許可編號: GMP5356 | 是否在3年有效期間內: Y | 有效期限: 2025-04-06 | 製造廠名稱: 俐業股份有限公司 | 製造廠地址: 新竹市香山區中華路四段571號2樓 @ 醫療器材QMS製造許可資料集 |
許可編號: QMS5356 | 是否在3年有效期間內: Y | 有效期限: 2025-04-06 | 製造廠名稱: 俐業股份有限公司 | 製造廠地址: 新竹市香山區中華路四段571號2樓 @ 醫療器材QMS製造許可資料集 |
英文品名: Green Bio Medical Mask (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第009768號 | 有效日期: 2027/12/15 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「醫療用衣物(I.4040)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 成人平面,以下空白。 | 限制項目: 委託製造;;QMS/QSD;;國 產 | 申請商名稱: 格林百爾生醫衛材有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 俐業 ... ]
根據姓名 楊正安 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊正安 ...) | 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2057033 | 機構負責人姓名: 楊正安 | 機構代碼: BF1400002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市永康區崑山里大灣路798巷52號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2057033 | 機構負責人姓名: 楊正安 | 機構代碼: BF1400002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市永康區崑山里大灣路798巷52號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2057033 | 機構負責人姓名: 楊正安 | 機構代碼: BF1400002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市永康區崑山里大灣路798巷52號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2057033 | 機構負責人姓名: 楊正安 | 機構代碼: BF1400002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市永康區崑山里大灣路798巷52號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2057033 | 機構負責人姓名: 楊正安 | 機構代碼: BF1400002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市永康區崑山里大灣路798巷52號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 06-2057033 | 機構負責人姓名: 楊正安 | 機構代碼: BF1400002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市永康區崑山里大灣路798巷52號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 翊揚能源科技有限公司 | 統一編號: 82913237 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鼎旺貿易有限公司 | 統一編號: 90617272 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2057033 | 機構負責人姓名: 楊正安 | 機構代碼: BF1400002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市永康區崑山里大灣路798巷52號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2057033 | 機構負責人姓名: 楊正安 | 機構代碼: BF1400002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市永康區崑山里大灣路798巷52號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2057033 | 機構負責人姓名: 楊正安 | 機構代碼: BF1400002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市永康區崑山里大灣路798巷52號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2057033 | 機構負責人姓名: 楊正安 | 機構代碼: BF1400002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市永康區崑山里大灣路798巷52號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2057033 | 機構負責人姓名: 楊正安 | 機構代碼: BF1400002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市永康區崑山里大灣路798巷52號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 06-2057033 | 機構負責人姓名: 楊正安 | 機構代碼: BF1400002 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市永康區崑山里大灣路798巷52號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 翊揚能源科技有限公司 | 統一編號: 82913237 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鼎旺貿易有限公司 | 統一編號: 90617272 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊正安 ... ]
俐業股份有限公司 | 地址: 新竹市中華路四段571號 | 電話: 03-530-1035 |
俐業股份有限公司 | 地址: 新竹市中華路四段571號 | 電話: 03-530-5678 |
俐業股份有限公司 | 地址: 新竹市中華路四段571號 | 電話: 03-530-5555 |
名稱 俐業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 俐業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
俐業車行 新北市新店區中興路3段313號 | 黃志良 | 42259796 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055240635) |
俐業股份有限公司 新竹市中華路四段571號 | 楊繼志 | 47308281 | 核准設立 |
俐業車行 登記地址: 新北市新店區中興路3段313號 | 負責人: 黃志良 | 統編: 42259796 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055240635) |
俐業股份有限公司 登記地址: 新竹市中華路四段571號 | 負責人: 楊繼志 | 統編: 47308281 | 核准設立 |
姓名 楊正安 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊正安)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正安農產行 臺南市大內區內江里內庄249之5號1樓 | 楊正安 | 10841116 | 廢止 (100年11月04日 字第 1000834303 號) - 獨資 |
翊揚能源科技有限公司 新北市三峽區介壽路1段420巷12號(1樓) | 楊正安 | 82913237 | 核准設立 |
旺宏企業社 臺北市中正區重慶南路1段88號2樓 | 楊正安 | 48795014 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030004792) |
衡匯油漆工程行 宜蘭縣羅東鎮東安里光榮路269之5號十一樓 | 楊正安 | 95056073 | 核准設立 - 獨資 |
齊億企業社 臺南市歸仁區南興里文化十八街34號1樓 | 楊正安 | 17248842 | 核准設立 - 獨資 |
粉紅公主服飾精品專賣店 臺南市東區圍下里勝利路85之1號1樓 | 楊正安 | 21634867 | 廢止 - 獨資 |
中坡資訊館 臺北市南港區中坡北路100號 | 楊正安 | 26348441 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030003121) |
玉明音樂社 臺南市北區華興里南園街96巷15號1樓 | 楊正安 | 56960819 | 核准設立 - 獨資 |
正安農產行 登記地址: 臺南市大內區內江里內庄249之5號1樓 | 負責人: 楊正安 | 統編: 10841116 | 廢止 (100年11月04日 字第 1000834303 號) - 獨資 |
翊揚能源科技有限公司 登記地址: 新北市三峽區介壽路1段420巷12號(1樓) | 負責人: 楊正安 | 統編: 82913237 | 核准設立 |
旺宏企業社 登記地址: 臺北市中正區重慶南路1段88號2樓 | 負責人: 楊正安 | 統編: 48795014 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030004792) |
衡匯油漆工程行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮東安里光榮路269之5號十一樓 | 負責人: 楊正安 | 統編: 95056073 | 核准設立 - 獨資 |
齊億企業社 登記地址: 臺南市歸仁區南興里文化十八街34號1樓 | 負責人: 楊正安 | 統編: 17248842 | 核准設立 - 獨資 |
粉紅公主服飾精品專賣店 登記地址: 臺南市東區圍下里勝利路85之1號1樓 | 負責人: 楊正安 | 統編: 21634867 | 廢止 - 獨資 |
中坡資訊館 登記地址: 臺北市南港區中坡北路100號 | 負責人: 楊正安 | 統編: 26348441 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030003121) |
玉明音樂社 登記地址: 臺南市北區華興里南園街96巷15號1樓 | 負責人: 楊正安 | 統編: 56960819 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊正安 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
|