洪淑蓉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪淑蓉的職稱是董事長, 持有股份數是500, 公司名稱是一如股份有限公司, 統一編號是49666832.
董監事資料集 資料集的 洪淑蓉 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 洪淑蓉 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 一如股份有限公司 | 統一編號: 49666832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 一如股份有限公司 | 統一編號: 49666832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1060 | 所代表法人: | 一如股份有限公司 | 統一編號: 49666832 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 一如股份有限公司 | 統一編號: 49666832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 一如股份有限公司 | 統一編號: 49666832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1060 | 所代表法人: | 一如股份有限公司 | 統一編號: 49666832 |
[ 搜尋所有相關: 洪淑蓉 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 一如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 一如 ...) | 名稱: 吳宗義 | 開放時間: 預約制 | 電話: 03-3629881 | 地址: 桃園市八德區東勇街560巷10號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| 新聞發布單位: 環境部環境部環境管理署 | 新聞發布日期: 2024-06-05 14:32:00 | 新聞編號: 20240605144202 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 類別名稱: 陶瓷類 | 南投縣 | 地址: 南投縣集集鎮田寮里楓林巷10號 @ 工藝中心工藝社區 |
| 名稱: 蔡楊吉 | 開放時間: 預約制 | 電話: 03-5281915 | 地址: 新竹市寶山路312號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-02-11 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-06 16:00:00 | 地區縣市: 新竹市 | 活動地點: 新竹縣新豐鄉新興路1號 | 地點名稱: 明新科技大學 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-06 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-08 16:00:00 | 地區縣市: 臺南市 | 活動地點: 台南市東區大學路1號 | 地點名稱: 成功大學 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-03-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-28 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-06-04 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-06 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
名稱: 吳宗義 | 開放時間: 預約制 | 電話: 03-3629881 | 地址: 桃園市八德區東勇街560巷10號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
新聞發布單位: 環境部環境部環境管理署 | 新聞發布日期: 2024-06-05 14:32:00 | 新聞編號: 20240605144202 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
類別名稱: 陶瓷類 | 南投縣 | 地址: 南投縣集集鎮田寮里楓林巷10號 @ 工藝中心工藝社區 |
名稱: 蔡楊吉 | 開放時間: 預約制 | 電話: 03-5281915 | 地址: 新竹市寶山路312號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-02-11 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-06 16:00:00 | 地區縣市: 新竹市 | 活動地點: 新竹縣新豐鄉新興路1號 | 地點名稱: 明新科技大學 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-06 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-08 16:00:00 | 地區縣市: 臺南市 | 活動地點: 台南市東區大學路1號 | 地點名稱: 成功大學 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-03-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-28 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-06-04 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-06 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
[ 搜尋所有 一如 ... ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 仙宗實業股份有限公司 | 統一編號: 52857407 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 仙宗實業股份有限公司 | 統一編號: 52857407 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 洪淑蓉 ... ]
一如素食小吃 | 地址: 台北市內湖區成功路二段426巷8號 | 電話: 02-2791-4688 |
一如實業有限公司 | 地址: 新北市三重區昌隆街70號5樓 | 電話: 02-2976-5801 |
一如搬家 | 地址: 台中市沙鹿區中山路59號之1 | 電話: 04-2663-3393 |
一如搬家起重行 | 地址: 台中市北屯區橫坑巷113號 | 電話: 0800-890-777 |
一如搬家起重行 | 地址: 台中市西屯區河南路二段14號1樓 | 電話: 04-2295-9999 |
一如搬家起重行 | 地址: 台中市大甲區民生路8號 | 電話: 04-2680-4646 |
一如股份有限公司 | 地址: 苗栗縣苗栗市中華路690號 | 電話: 037-262-213 |
名稱 一如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 一如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
一如新社有限公司 彰化縣秀水鄉福安村28鄰秀福路33巷2號1樓 | 劉錦如 | 57168957 | 核准設立 |
一如美甲工作室 連江縣南竿鄉介壽村211號 | 王一如 | 91885296 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120033838) |
一如室內設計有限公司 高雄市鳳山區中山東路66巷73號1樓 | 張宜如 | 94152471 | 核准設立 |
一如發商號 屏東縣來義鄉南和村南和一七三號一樓 | 王桂菊 | 14475442 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10947669900) |
一如食堂 高雄市苓雅區和平一路230號1樓 | 陳國勇 | 91939271 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
一如企業社 新北市三重區秀江街149號4樓 | 劉乙鴒 | 15542411 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1118147034) |
一如實業有限公司 新北市三重區成功路108巷12號4樓之1 | | 22914845 | 核准設立 |
一如社亞細亞股份有限公司 臺北市中山區中山北路2段59巷45號3樓之5 | 椿恒男 | 27360843 | 核准設立 |
一如新社有限公司 登記地址: 彰化縣秀水鄉福安村28鄰秀福路33巷2號1樓 | 負責人: 劉錦如 | 統編: 57168957 | 核准設立 |
一如美甲工作室 登記地址: 連江縣南竿鄉介壽村211號 | 負責人: 王一如 | 統編: 91885296 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120033838) |
一如室內設計有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區中山東路66巷73號1樓 | 負責人: 張宜如 | 統編: 94152471 | 核准設立 |
一如發商號 登記地址: 屏東縣來義鄉南和村南和一七三號一樓 | 負責人: 王桂菊 | 統編: 14475442 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10947669900) |
一如食堂 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路230號1樓 | 負責人: 陳國勇 | 統編: 91939271 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
一如企業社 登記地址: 新北市三重區秀江街149號4樓 | 負責人: 劉乙鴒 | 統編: 15542411 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1118147034) |
一如實業有限公司 登記地址: 新北市三重區成功路108巷12號4樓之1 | 統編: 22914845 | 核准設立 |
一如社亞細亞股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段59巷45號3樓之5 | 負責人: 椿恒男 | 統編: 27360843 | 核准設立 |
[ 查詢所有 一如 ... ]
姓名 洪淑蓉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 洪淑蓉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
阿卿海鮮店 花蓮縣豐濱鄉豐濱村三民路三十三號一樓 | 洪淑蓉 | 20055853 | 核准設立 - 獨資 |
一如股份有限公司 苗栗縣苗栗市福星里16鄰中華路686號 | 洪淑蓉 | 49666832 | 核准設立 |
阿卿海鮮店 登記地址: 花蓮縣豐濱鄉豐濱村三民路三十三號一樓 | 負責人: 洪淑蓉 | 統編: 20055853 | 核准設立 - 獨資 |
一如股份有限公司 登記地址: 苗栗縣苗栗市福星里16鄰中華路686號 | 負責人: 洪淑蓉 | 統編: 49666832 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
|