黃玉英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃玉英的職稱是董事, 持有股份數是377, 公司名稱是正記鐵工廠股份有限公司, 統一編號是49702751.
董監事資料集 資料集的 黃玉英 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃玉英 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 403 | 所代表法人: | 正記鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 49702751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 135 | 所代表法人: | 正記鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 49702751 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 135 | 所代表法人: | 正記鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 49702751 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 403 | 所代表法人: | 正記鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 49702751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 135 | 所代表法人: | 正記鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 49702751 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 135 | 所代表法人: | 正記鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 49702751 |
[ 搜尋所有相關: 黃玉英 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「公司登記經理人資料集」中搜尋所有相關於 黃玉英 ...) | 公司名稱: 正記鐵工廠股份有限公司 | 到職日期: 0940627 | 統一編號: 49702751 |
| 公司名稱: 正記鐵工廠股份有限公司 | 到職日期: 1061209 | 統一編號: 49702751 |
| 公司名稱: 正記鐵工廠股份有限公司 | 到職日期: 1061209 | 統一編號: 49702751 |
公司名稱: 正記鐵工廠股份有限公司 | 到職日期: 0940627 | 統一編號: 49702751 |
公司名稱: 正記鐵工廠股份有限公司 | 到職日期: 1061209 | 統一編號: 49702751 |
公司名稱: 正記鐵工廠股份有限公司 | 到職日期: 1061209 | 統一編號: 49702751 |
[ 搜尋所有相關: 黃玉英 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 49702751 | 電話號碼: 037-624239 | 苗栗縣竹南鎮佳興里三泰街94巷1號 |
統一編號: 49702751 | 電話號碼: 037-624239 | 苗栗縣竹南鎮佳興里三泰街94巷1號 |
[ 搜尋所有相關: 黃玉英 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 49702751 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣竹南鎮佳興里三鄰三泰街九四巷一號 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 49702751 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣竹南鎮佳興里三鄰三泰街九四巷一號 |
[ 搜尋所有相關: 黃玉英 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 正記鐵工廠 資料。
[ 搜尋所有 正記鐵工廠 ... ]
根據姓名 黃玉英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃玉英 ...) | 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 47179131 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市埔前里牛埔南路207巷14號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 54232800 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮溝墘里棋盤巷40-8號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 負責人: 黃玉英 | 工廠地址: 新竹市埔前里牛埔南路207巷14號 | 產業類別: 22塑膠製品製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4598838 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區環南路二段265號2樓之5 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4598838 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區環南路二段265號2樓之5 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4598838 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區環南路二段265號2樓之5 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4582977 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400017 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區北貴里關爺東路19-5號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4582977 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400017 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區北貴里關爺東路19-5號 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 47179131 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市埔前里牛埔南路207巷14號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 54232800 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮溝墘里棋盤巷40-8號1樓 @ 登記工廠名錄 |
負責人: 黃玉英 | 工廠地址: 新竹市埔前里牛埔南路207巷14號 | 產業類別: 22塑膠製品製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4598838 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區環南路二段265號2樓之5 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4598838 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區環南路二段265號2樓之5 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4598838 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區環南路二段265號2樓之5 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4582977 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400017 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區北貴里關爺東路19-5號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4582977 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400017 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區北貴里關爺東路19-5號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 黃玉英 ... ]
名稱 正記鐵工廠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 正記鐵工廠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正記鐵工廠股份有限公司 苗栗縣竹南鎮佳興里三泰街94巷1號 | 林福桐 | 49702751 | 核准設立 |
正記鐵工廠股份有限公司 登記地址: 苗栗縣竹南鎮佳興里三泰街94巷1號 | 負責人: 林福桐 | 統編: 49702751 | 核准設立 |
姓名 黃玉英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃玉英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嘉文有限公司 彰化縣大村鄉黃厝村山腳路18之21號2樓 | 黃玉英 | 42775672 | 核准設立 |
英格名店 臺北市中山區農安街166巷1號1樓 | 黃玉英 | 01324457 | 歇業 - 獨資 |
福英商號 花蓮縣鳳林鎮鳳信里五六號 | 黃玉英 | 94748584 | 歇業 - 獨資 |
多多龍光碟社 新北市新莊區中正路726之30號1樓 | 黃玉英 | 95891045 | 核准設立 - 獨資 |
玉順商店 苗栗縣造橋鄉造橋村平仁路四鄰七0號 | 黃玉英 | 02942816 | 歇業 - 獨資 |
玉豊百貨行 彰化縣田中鎮中路里中州路三三號 | 黃 玉 英 | 59509903 | 歇業 - 獨資 |
黃龍城工業社 新北市永和區秀朗路2段26號 | 黃玉英 | 34122586 | 核准設立 - 獨資 |
心心園冷飲店 桃園縣龍潭鄉黃唐村北龍路31號 | 黃玉英 | 43708379 | 歇業 - 獨資 |
嘉文有限公司 登記地址: 彰化縣大村鄉黃厝村山腳路18之21號2樓 | 負責人: 黃玉英 | 統編: 42775672 | 核准設立 |
英格名店 登記地址: 臺北市中山區農安街166巷1號1樓 | 負責人: 黃玉英 | 統編: 01324457 | 歇業 - 獨資 |
福英商號 登記地址: 花蓮縣鳳林鎮鳳信里五六號 | 負責人: 黃玉英 | 統編: 94748584 | 歇業 - 獨資 |
多多龍光碟社 登記地址: 新北市新莊區中正路726之30號1樓 | 負責人: 黃玉英 | 統編: 95891045 | 核准設立 - 獨資 |
玉順商店 登記地址: 苗栗縣造橋鄉造橋村平仁路四鄰七0號 | 負責人: 黃玉英 | 統編: 02942816 | 歇業 - 獨資 |
玉豊百貨行 登記地址: 彰化縣田中鎮中路里中州路三三號 | 負責人: 黃 玉 英 | 統編: 59509903 | 歇業 - 獨資 |
黃龍城工業社 登記地址: 新北市永和區秀朗路2段26號 | 負責人: 黃玉英 | 統編: 34122586 | 核准設立 - 獨資 |
心心園冷飲店 登記地址: 桃園縣龍潭鄉黃唐村北龍路31號 | 負責人: 黃玉英 | 統編: 43708379 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃玉英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
|