吳秀卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳秀卿的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是秀卿有限公司, 統一編號是50764213.
根據名稱 秀卿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 秀卿 ...) | 連絡電話: 0906163683 | 新泰路213巷2號 | 廠商序號: C20240513009 @ 寵物食品業者資料 |
| (中華民國)因卡美明;(中華民國)謝宇威;(中華民國)微笑唸歌團 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| (中華民國)因卡美明;(中華民國)謝宇威;(中華民國)微笑唸歌團 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)INCEPTION 啟藝 | 活動起始日期: 2024/08/06 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: 全票 168 元;學生及團體票 128 元;敬老及里民票 88 元;免票 0 元(6歲(含)以下之孩童(每位孩童需有一名成人持票陪同) 或 憑「身心障礙手冊」及其必要之陪同者一位,限同時入場) @ 展覽資訊 |
| (中華民國)INCEPTION 啟藝 | 活動起始日期: 2024/08/06 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: 全票 168 元;學生及團體票 128 元;敬老及里民票 88 元;免票 0 元(6歲(含)以下之孩童(每位孩童需有一名成人持票陪同) 或 憑「身心障礙手冊」及其必要之陪同者一位,限同時入場) @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 蕭秀卿 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-23862775 | 臺中市南屯區豐功路59號 @ 地政士開業資料 |
| 姓名: 黃秀卿 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-23277923 | 臺中市南屯區大昌街460號 @ 地政士開業資料 |
| 敍述者: | 上傳者: 執行團隊(北部) | 故事類別: 生老病死/退休 | 敍述的主要人物: 林秀卿 | 發佈日期: 2014/03/05 | 故事摘要: 林秀卿生於民國23年,小時候就很喜歡唱歌,雖然父親不願意讓她當歌手,但因為朋友的支持,就參加電臺歌唱比賽並錄取,在電臺演出流行歌曲。一次偶然的機會聽到南管,很驚訝怎麼有這麼好聽的音樂,就這樣愛上了南管... @ 國民記憶庫故事資料 |
連絡電話: 0906163683 | 新泰路213巷2號 | 廠商序號: C20240513009 @ 寵物食品業者資料 |
(中華民國)因卡美明;(中華民國)謝宇威;(中華民國)微笑唸歌團 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
(中華民國)因卡美明;(中華民國)謝宇威;(中華民國)微笑唸歌團 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)INCEPTION 啟藝 | 活動起始日期: 2024/08/06 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: 全票 168 元;學生及團體票 128 元;敬老及里民票 88 元;免票 0 元(6歲(含)以下之孩童(每位孩童需有一名成人持票陪同) 或 憑「身心障礙手冊」及其必要之陪同者一位,限同時入場) @ 展覽資訊 |
(中華民國)INCEPTION 啟藝 | 活動起始日期: 2024/08/06 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: 全票 168 元;學生及團體票 128 元;敬老及里民票 88 元;免票 0 元(6歲(含)以下之孩童(每位孩童需有一名成人持票陪同) 或 憑「身心障礙手冊」及其必要之陪同者一位,限同時入場) @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 蕭秀卿 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-23862775 | 臺中市南屯區豐功路59號 @ 地政士開業資料 |
姓名: 黃秀卿 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-23277923 | 臺中市南屯區大昌街460號 @ 地政士開業資料 |
敍述者: | 上傳者: 執行團隊(北部) | 故事類別: 生老病死/退休 | 敍述的主要人物: 林秀卿 | 發佈日期: 2014/03/05 | 故事摘要: 林秀卿生於民國23年,小時候就很喜歡唱歌,雖然父親不願意讓她當歌手,但因為朋友的支持,就參加電臺歌唱比賽並錄取,在電臺演出流行歌曲。一次偶然的機會聽到南管,很驚訝怎麼有這麼好聽的音樂,就這樣愛上了南管... @ 國民記憶庫故事資料 |
[ 搜尋所有 秀卿 ... ]
根據姓名 吳秀卿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳秀卿 ...) | 廖述乾 | 南投縣 | 場域: 醫療院所 | 行政院衛生署南投醫院 @ 文化部公共藝術 |
| 廖述乾 | 南投縣 | 場域: 醫療院所 | 行政院衛生署南投醫院 @ 文化部公共藝術 |
| 廖述乾 | 南投縣 | 場域: 醫療院所 | 行政院衛生署南投醫院 @ 文化部公共藝術 |
| 廖述乾 | 南投縣 | 場域: 醫療院所 | 行政院衛生署南投醫院 @ 文化部公共藝術 |
| 食品業者登錄字號: C-200120729-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 78419712 | 基隆市七堵區正光里南興路63巷9-1號前 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: C-200120729-00001-3 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 78419712 | 基隆市七堵區南興路63巷9-1號前(公園前) @ 食品業者登錄資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 翔盛國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 16144165 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 厚星科技有限公司 | 統一編號: 16984271 @ 董監事資料集 |
廖述乾 | 南投縣 | 場域: 醫療院所 | 行政院衛生署南投醫院 @ 文化部公共藝術 |
廖述乾 | 南投縣 | 場域: 醫療院所 | 行政院衛生署南投醫院 @ 文化部公共藝術 |
廖述乾 | 南投縣 | 場域: 醫療院所 | 行政院衛生署南投醫院 @ 文化部公共藝術 |
廖述乾 | 南投縣 | 場域: 醫療院所 | 行政院衛生署南投醫院 @ 文化部公共藝術 |
食品業者登錄字號: C-200120729-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 78419712 | 基隆市七堵區正光里南興路63巷9-1號前 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: C-200120729-00001-3 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 78419712 | 基隆市七堵區南興路63巷9-1號前(公園前) @ 食品業者登錄資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 翔盛國際貿易股份有限公司 | 統一編號: 16144165 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 厚星科技有限公司 | 統一編號: 16984271 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳秀卿 ... ]
秀卿乾洗店 | 地址: 彰化縣秀水鄉三民街27號 | 電話: 04-768-3645 |
莊陳秀卿 | 地址: 台南市麻豆區中正路80號(蔬菜類44號攤) | 電話: 06-572-9679 |
陳秀卿 | 地址: 台北市萬華區環河南路二段245號1樓 | 電話: 02-2332-0077 |
歐吳秀卿 | 地址: 屏東縣潮州鎮大同路200號 | 電話: 08-789-8508 |
葉余秀卿 | 地址: 高雄市苓雅區青年二路11號 | 電話: 07-333-6537 |
施陳秀卿 | 地址: 嘉義縣大林鎮中正路461號 | 電話: 05-265-7319 |
陳秀卿 | 地址: 台中市大里區吉隆路27號 | 電話: 04-2486-2545 |
潘秀卿 | 地址: 屏東縣潮州鎮長興路38號 | 電話: 08-780-3072 |
陳秀卿 | 地址: 桃園市中壢區福州路120號之1 | 電話: 03-459-1121 |
李秀卿 | 地址: 高雄市左營區左營大路461號之2 | 電話: 07-582-7079 |
名稱 秀卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 秀卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
龔秀卿商行 臺北市萬華區成都路10巷41號公有西門市場20號攤位 | 龔秀卿 | 10383300 | 核准設立 - 獨資 |
蔡林秀卿停車場 高雄市前鎮區文橫三路164巷3號 | 蔡林秀卿 | 21313231 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562058000) |
大秀卿拾元商店 新北市新莊區四維路119巷9弄4號 | 謝秀卿 | 37783363 | 核准設立 - 獨資 |
秀卿有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段1-1號12樓 | 吳秀卿 | 50764213 | 核准設立 |
秀卿企業行 高雄市梓官區大舍西路2巷46號1樓 | 俞秀卿 | 69887691 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10861338900) |
蔡秀卿選物販賣機 桃園市龜山區大同里大同路154號 | 蔡秀卿 | 72802628 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099015839) |
秀卿商店 金門縣金湖鎮新湖里信義新村80號(僅限建築物第一層樓使用) | 陳秀卿 | 77306893 | 核准設立 - 獨資 |
秀卿豬肉行 高雄市鳳山區興仁里長明街109號1樓 | 林吳秀卿 | 82730602 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860872000) |
龔秀卿商行 登記地址: 臺北市萬華區成都路10巷41號公有西門市場20號攤位 | 負責人: 龔秀卿 | 統編: 10383300 | 核准設立 - 獨資 |
蔡林秀卿停車場 登記地址: 高雄市前鎮區文橫三路164巷3號 | 負責人: 蔡林秀卿 | 統編: 21313231 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562058000) |
大秀卿拾元商店 登記地址: 新北市新莊區四維路119巷9弄4號 | 負責人: 謝秀卿 | 統編: 37783363 | 核准設立 - 獨資 |
秀卿有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段1-1號12樓 | 負責人: 吳秀卿 | 統編: 50764213 | 核准設立 |
秀卿企業行 登記地址: 高雄市梓官區大舍西路2巷46號1樓 | 負責人: 俞秀卿 | 統編: 69887691 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10861338900) |
蔡秀卿選物販賣機 登記地址: 桃園市龜山區大同里大同路154號 | 負責人: 蔡秀卿 | 統編: 72802628 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099015839) |
秀卿商店 登記地址: 金門縣金湖鎮新湖里信義新村80號(僅限建築物第一層樓使用) | 負責人: 陳秀卿 | 統編: 77306893 | 核准設立 - 獨資 |
秀卿豬肉行 登記地址: 高雄市鳳山區興仁里長明街109號1樓 | 負責人: 林吳秀卿 | 統編: 82730602 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860872000) |
[ 查詢所有 秀卿 ... ]
姓名 吳秀卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 吳秀卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀卿影印店 臺中市西區後龍里均安街104號一樓 | 吳秀卿 | 17999273 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
秀卿豬肉行 高雄市鳳山區海光里海光四村市場肉攤位10號 | 林吳秀卿 | 85783638 | 撤銷 - 獨資 |
秀榮工程行 高雄市新興區南華橫1路14號8樓之9 | 吳秀卿 | 25990129 | 歇業 - 獨資 |
昶辰興業社 新北市蘆洲區中正路?070巷30弄?0號?0樓 | 吳秀卿 | 02093335 | 核准設立 - 獨資 |
力偉企業社 南投縣水里鄉北埔村民族路三巷九二之四號 | 吳秀卿 | 06096376 | 核准設立 - 獨資 |
小兵兵企業行 高雄市新興區文西里六合路62號 | 吳秀卿 | 06795982 | 核准設立 - 獨資 |
秀卿影印店 登記地址: 臺中市西區後龍里均安街104號一樓 | 負責人: 吳秀卿 | 統編: 17999273 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
秀卿豬肉行 登記地址: 高雄市鳳山區海光里海光四村市場肉攤位10號 | 負責人: 林吳秀卿 | 統編: 85783638 | 撤銷 - 獨資 |
秀榮工程行 登記地址: 高雄市新興區南華橫1路14號8樓之9 | 負責人: 吳秀卿 | 統編: 25990129 | 歇業 - 獨資 |
昶辰興業社 登記地址: 新北市蘆洲區中正路?070巷30弄?0號?0樓 | 負責人: 吳秀卿 | 統編: 02093335 | 核准設立 - 獨資 |
力偉企業社 登記地址: 南投縣水里鄉北埔村民族路三巷九二之四號 | 負責人: 吳秀卿 | 統編: 06096376 | 核准設立 - 獨資 |
小兵兵企業行 登記地址: 高雄市新興區文西里六合路62號 | 負責人: 吳秀卿 | 統編: 06795982 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳秀卿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
|