黃繼輪
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃繼輪的職稱是監察人, 持有股份數是25000, 公司名稱是艾吉斯股份有限公司, 統一編號是50990148.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 265000 | 所代表法人: | 艾吉斯股份有限公司 | 統一編號: 50990148 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 265000 | 所代表法人: | 艾吉斯股份有限公司 | 統一編號: 50990148 |
[ 搜尋所有相關: 黃繼輪 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 50990148 | 電話號碼: 02-82280573 | 新北市土城區廣明街48巷21號2樓 |
統一編號: 50990148 | 電話號碼: 02-82280573 | 新北市土城區廣明街48巷21號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃繼輪 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 艾吉斯 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 艾吉斯 ...) | 英文品名: "AEGIST" Radiation Protection Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007486號 | 有效日期: 2023/10/19 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「個人用防護罩(P.6500)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 吉生醫療器材有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "AEGIST" Radiation Protection Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007486號 | 有效日期: 20231019 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「個人用防護罩(P.6500)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 吉生醫療器材有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "AEGIST" Personnel Lead Protective Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第006364號 | 有效日期: 2021/08/25 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/09/23 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「個人用防護罩(P.6500)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 華億醫療儀器科技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "AEGIST" Personnel Lead Protective Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第006364號 | 有效日期: 20210825 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「個人用防護罩(P.6500)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 華億醫療儀器科技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 艾吉斯國際有限公司 | 統一編號: 42656599 @ 董監事資料集 |
英文品名: "AEGIST" Radiation Protection Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007486號 | 有效日期: 2023/10/19 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「個人用防護罩(P.6500)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 吉生醫療器材有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "AEGIST" Radiation Protection Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007486號 | 有效日期: 20231019 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「個人用防護罩(P.6500)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 吉生醫療器材有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "AEGIST" Personnel Lead Protective Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第006364號 | 有效日期: 2021/08/25 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/09/23 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「個人用防護罩(P.6500)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 華億醫療儀器科技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "AEGIST" Personnel Lead Protective Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第006364號 | 有效日期: 20210825 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「個人用防護罩(P.6500)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 華億醫療儀器科技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 艾吉斯國際有限公司 | 統一編號: 42656599 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 艾吉斯 ... ]
無其他 黃繼輪 資料。
[ 搜尋所有 黃繼輪 ... ]
名稱 艾吉斯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 艾吉斯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
艾吉斯國際有限公司 臺北市萬華區洛陽街55號10樓之3 | 巫進謙 | 42656599 | 核准設立 |
艾吉斯股份有限公司 新北市土城區廣明街48巷21號2樓 | 譚道彥 | 50990148 | 核准設立 |
艾吉斯科技有限公司 新北市永和區永和路2段57號4樓 | 林濱傑 | 54876400 | 解散 (核准解散日期: 2015-11-25) |
艾吉斯國際有限公司 登記地址: 臺北市萬華區洛陽街55號10樓之3 | 負責人: 巫進謙 | 統編: 42656599 | 核准設立 |
艾吉斯股份有限公司 登記地址: 新北市土城區廣明街48巷21號2樓 | 負責人: 譚道彥 | 統編: 50990148 | 核准設立 |
艾吉斯科技有限公司 登記地址: 新北市永和區永和路2段57號4樓 | 負責人: 林濱傑 | 統編: 54876400 | 解散 (核准解散日期: 2015-11-25) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
|