林宜樺
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林宜樺的職稱是董事, 持有股份數是34000, 公司名稱是澳昇投資股份有限公司, 統一編號是52355262.
董監事資料集 資料集的 林宜樺 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林宜樺 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 33000 | 所代表法人: | 澳昇投資股份有限公司 | 統一編號: 52355262 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 澳昇投資股份有限公司 | 統一編號: 52355262 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 澳昇投資股份有限公司 | 統一編號: 52355262 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 33000 | 所代表法人: | 澳昇投資股份有限公司 | 統一編號: 52355262 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 澳昇投資股份有限公司 | 統一編號: 52355262 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 澳昇投資股份有限公司 | 統一編號: 52355262 |
[ 搜尋所有相關: 林宜樺 @ 董監事資料集 ]
無其他 澳昇投資 資料。
[ 搜尋所有 澳昇投資 ... ]
根據姓名 林宜樺 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林宜樺 ...) | 聯絡方式: 02-6607-2548 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20210401 | 結束日期: 20211130 | 發起單位: 財團法人資訊工業策進會 林宜樺 | 主辦單位: 經濟部工業局、財團法人資訊工業策進會、物聯網智造基地 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 處分日期: 20220223 | 處分金額或滯納金: 1516 | 公告日期: 20220411 | 處分字號: 保退一字第11169911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 22000000 | 所代表法人: | 樺鉅餐飲事業有限公司 | 統一編號: 24655871 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29500000 | 所代表法人: | 樺鋒建設開發有限公司 | 統一編號: 83778300 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、303汽車零件 | 統一編號: 79996493 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮嘉寶里福北路410巷139號 @ 登記工廠名錄 |
| 敍述者: | 上傳者: 新竹生活美學館蒐錄點(育達科大) | 故事類別: 朋友 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/10/31 | 故事摘要: 學校裡難以避免會發生同儕之間的爭吵,進而引發成暴力事件,林宜樺時常扮演第三者的角色,在遇到暴力事件時站在未來的角度去思考,打架是對的嗎?如果真的傷害了對方,對未來會造成什麼樣的影響。再藉由同輩之間的溝... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: | 上傳者: 2015新營文化中心故事蒐錄站 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/11/30 | 故事摘要: 林宜樺是出生於臺南官田的農家女孩,長期參與青年回鄉推廣農作活動,藉著農委會承辦的文化交換活動,將刻苦耐勞的精神與熱情傳遞到加拿大,同時更珍惜自己故鄉的美景。 @ 國民記憶庫故事資料 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/10/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0986385502 | 機構負責人姓名: 林宜樺 | 機構代碼: B11500110 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市橋頭區糖廠路20號1樓 @ 長照ABC據點 |
聯絡方式: 02-6607-2548 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20210401 | 結束日期: 20211130 | 發起單位: 財團法人資訊工業策進會 林宜樺 | 主辦單位: 經濟部工業局、財團法人資訊工業策進會、物聯網智造基地 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
處分日期: 20220223 | 處分金額或滯納金: 1516 | 公告日期: 20220411 | 處分字號: 保退一字第11169911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 22000000 | 所代表法人: | 樺鉅餐飲事業有限公司 | 統一編號: 24655871 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29500000 | 所代表法人: | 樺鋒建設開發有限公司 | 統一編號: 83778300 @ 董監事資料集 |
主要產品: 259其他金屬製品、303汽車零件 | 統一編號: 79996493 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮嘉寶里福北路410巷139號 @ 登記工廠名錄 |
敍述者: | 上傳者: 新竹生活美學館蒐錄點(育達科大) | 故事類別: 朋友 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/10/31 | 故事摘要: 學校裡難以避免會發生同儕之間的爭吵,進而引發成暴力事件,林宜樺時常扮演第三者的角色,在遇到暴力事件時站在未來的角度去思考,打架是對的嗎?如果真的傷害了對方,對未來會造成什麼樣的影響。再藉由同輩之間的溝... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: | 上傳者: 2015新營文化中心故事蒐錄站 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/11/30 | 故事摘要: 林宜樺是出生於臺南官田的農家女孩,長期參與青年回鄉推廣農作活動,藉著農委會承辦的文化交換活動,將刻苦耐勞的精神與熱情傳遞到加拿大,同時更珍惜自己故鄉的美景。 @ 國民記憶庫故事資料 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/10/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0986385502 | 機構負責人姓名: 林宜樺 | 機構代碼: B11500110 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市橋頭區糖廠路20號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林宜樺 ... ]
名稱 澳昇投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 澳昇投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
澳昇投資股份有限公司 臺北市中山區松江路82號3樓 | 林世谷 | 52355262 | 核准設立 |
澳昇投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路82號3樓 | 負責人: 林世谷 | 統編: 52355262 | 核准設立 |
姓名 林宜樺 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林宜樺)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
樺樺禮品店 臺北市中山區中山北路2段27巷1號 | 林宜樺 | 01272802 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056002017) |
樺鉅餐飲事業有限公司 嘉義市東區北門里民權路228號1樓 | 林宜樺 | 24655871 | 核准設立 |
豐樺商行 高雄市鳳山區中崙二路579巷9之1號7樓 | 林宜樺 | 41304597 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10560746300) |
樺鋒建設開發有限公司 嘉義市西區文化里國華街62之6號1樓 | 林宜樺 | 83778300 | 核准設立 |
鄉村堡早餐店 宜蘭縣礁溪鄉吳沙村礁溪路一段117號一樓 | 林宜樺 | 26785603 | 核准設立 - 獨資 |
蘊髮生技有限公司 雲林縣斗六市鎮東里民生路246號4樓 | 林宜樺 | 90310293 | 核准設立 |
歐華禮品店 臺北市中山區林森北路646號1樓 | 林宜樺 | 81678728 | 歇業 - 合夥 |
無印營造有限公司 屏東縣屏東市中正里莊敬街二段118巷54號1樓 | 林宜樺 | 12894089 | 核准設立 |
樺樺禮品店 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段27巷1號 | 負責人: 林宜樺 | 統編: 01272802 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056002017) |
樺鉅餐飲事業有限公司 登記地址: 嘉義市東區北門里民權路228號1樓 | 負責人: 林宜樺 | 統編: 24655871 | 核准設立 |
豐樺商行 登記地址: 高雄市鳳山區中崙二路579巷9之1號7樓 | 負責人: 林宜樺 | 統編: 41304597 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10560746300) |
樺鋒建設開發有限公司 登記地址: 嘉義市西區文化里國華街62之6號1樓 | 負責人: 林宜樺 | 統編: 83778300 | 核准設立 |
鄉村堡早餐店 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉吳沙村礁溪路一段117號一樓 | 負責人: 林宜樺 | 統編: 26785603 | 核准設立 - 獨資 |
蘊髮生技有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市鎮東里民生路246號4樓 | 負責人: 林宜樺 | 統編: 90310293 | 核准設立 |
歐華禮品店 登記地址: 臺北市中山區林森北路646號1樓 | 負責人: 林宜樺 | 統編: 81678728 | 歇業 - 合夥 |
無印營造有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市中正里莊敬街二段118巷54號1樓 | 負責人: 林宜樺 | 統編: 12894089 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林宜樺 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
|