孫瑞蓮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名孫瑞蓮的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是樂服健康管理顧問有限公司, 統一編號是52459415.
根據姓名 孫瑞蓮 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 孫瑞蓮 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: | 瑞黎亞有限公司 | 統一編號: 42927798 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 73253353 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區塩行里中正南路320號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/19 | 特約迄日: 2020/03/18 | 機構電話: 0935949163 | 機構負責人姓名: 孫瑞蓮 | 機構代碼: B60300001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市萬華區艋舺大道418號2樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/19 | 特約迄日: 2020/03/18 | 機構電話: 0935949163 | 機構負責人姓名: 孫瑞蓮 | 機構代碼: B60300001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市萬華區艋舺大道418號2樓之1 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/19 | 特約迄日: 2020/03/18 | 機構電話: 0935949163 | 機構負責人姓名: 孫瑞蓮 | 機構代碼: B60300001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市萬華區艋舺大道418號2樓之1 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/03/19 | 特約迄日: 2021/03/18 | 機構電話: 0935949163 | 機構負責人姓名: 孫瑞蓮 | 機構代碼: B60300001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市萬華區艋舺大道418號2樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 松昊有限公司 | 統一編號: 42923104 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 華新發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 73253353 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: | 瑞黎亞有限公司 | 統一編號: 42927798 @ 董監事資料集 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 73253353 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區塩行里中正南路320號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/19 | 特約迄日: 2020/03/18 | 機構電話: 0935949163 | 機構負責人姓名: 孫瑞蓮 | 機構代碼: B60300001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市萬華區艋舺大道418號2樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/19 | 特約迄日: 2020/03/18 | 機構電話: 0935949163 | 機構負責人姓名: 孫瑞蓮 | 機構代碼: B60300001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市萬華區艋舺大道418號2樓之1 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/19 | 特約迄日: 2020/03/18 | 機構電話: 0935949163 | 機構負責人姓名: 孫瑞蓮 | 機構代碼: B60300001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市萬華區艋舺大道418號2樓之1 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/03/19 | 特約迄日: 2021/03/18 | 機構電話: 0935949163 | 機構負責人姓名: 孫瑞蓮 | 機構代碼: B60300001 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市萬華區艋舺大道418號2樓之1 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 松昊有限公司 | 統一編號: 42923104 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 華新發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 73253353 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 孫瑞蓮 ... ]
名稱 樂服健康管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 樂服健康管理顧問)
樂服健康管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市萬華區艋舺大道416號 | 負責人: 孫瑞蓮 | 統編: 52459415 | 核准設立 |
姓名 孫瑞蓮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 孫瑞蓮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑞黎亞有限公司 臺南市中西區民主里府前路二段149號1樓 | 孫瑞蓮 | 42927798 | 核准設立 |
瑞鑫行 臺北市萬華區開封街2段43號 | 孫瑞蓮 | 25524638 | 歇業 - 獨資 |
新奇點子工作坊 新北市中和區景平路54之2號(3樓)(現場僅供辦公室使用) | 孫瑞蓮 | 10018768 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098130545) |
米得意美食坊 高雄市楠梓區楠梓路211號1樓 | 孫瑞蓮 | 36923865 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10662045500) |
松昊有限公司 臺南市中西區府前路2段149號1樓 | 孫瑞蓮 | 42923104 | 核准設立 |
原薌企業社 桃園市楊梅區上湖里富民街36巷25號 | 孫瑞蓮 | 48409012 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1059009110) |
華新發塑膠工業股份有限公司 臺南市永康區中正南路320號 | 孫瑞蓮 | 73253353 | 核准設立 |
瑞黎亞有限公司 登記地址: 臺南市中西區民主里府前路二段149號1樓 | 負責人: 孫瑞蓮 | 統編: 42927798 | 核准設立 |
瑞鑫行 登記地址: 臺北市萬華區開封街2段43號 | 負責人: 孫瑞蓮 | 統編: 25524638 | 歇業 - 獨資 |
新奇點子工作坊 登記地址: 新北市中和區景平路54之2號(3樓)(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 孫瑞蓮 | 統編: 10018768 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098130545) |
米得意美食坊 登記地址: 高雄市楠梓區楠梓路211號1樓 | 負責人: 孫瑞蓮 | 統編: 36923865 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10662045500) |
松昊有限公司 登記地址: 臺南市中西區府前路2段149號1樓 | 負責人: 孫瑞蓮 | 統編: 42923104 | 核准設立 |
原薌企業社 登記地址: 桃園市楊梅區上湖里富民街36巷25號 | 負責人: 孫瑞蓮 | 統編: 48409012 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1059009110) |
華新發塑膠工業股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區中正南路320號 | 負責人: 孫瑞蓮 | 統編: 73253353 | 核准設立 |
[ 查詢所有 孫瑞蓮 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
|