馬志綱
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名馬志綱的職稱是董事長, 持有股份數是5050000, 公司名稱是佰仟股份有限公司, 統一編號是52547086.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5050000 | 所代表法人: | 佰仟股份有限公司 | 統一編號: 52547086 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5050000 | 所代表法人: | 佰仟股份有限公司 | 統一編號: 52547086 |
[ 搜尋所有相關: 馬志綱 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 佰仟 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 佰仟 ...) | 紅樓詩社 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 徵選活動 |
| 紅樓詩社 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
紅樓詩社 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 徵選活動 |
紅樓詩社 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 佰仟 ... ]
根據姓名 馬志綱 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 馬志綱 ...) | 總機電話: (02)2378-6789 | 公司代號: 2520 | 產業別: 14 | 營利事業統一編號: 30900892 | 住址: 台北市大安區和平東路三段131號2樓 | 董事長: 馬志綱 | 成立日期: 19791123 | 出表日期: 1130918 @ 上市公司基本資料 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2027/11/4 上午 12:00:00 | 桃園市中壢區桃園市中壢區芝芭里高鐵南路二段352號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: BC | 許可證有效日期: 2027/4/8 上午 12:00:00 | 新北市中和區中山路三段120號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7748000 | 所代表法人: 根基營造股份有限公司 | 冠慶機電股份有限公司 | 統一編號: 16290862 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16396352 | 所代表法人: 根基營造股份有限公司 | 捷群投資股份有限公司 | 統一編號: 16301489 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3769548 | 所代表法人: | 宇德投資股份有限公司 | 統一編號: 23986156 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 105935137 | 所代表法人: 宇德投資股份有限公司 | 冠德建設股份有限公司 | 統一編號: 30900892 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41268083 | 所代表法人: 冠德建設股份有限公司 | 根基營造股份有限公司 | 統一編號: 43876760 @ 董監事資料集 |
總機電話: (02)2378-6789 | 公司代號: 2520 | 產業別: 14 | 營利事業統一編號: 30900892 | 住址: 台北市大安區和平東路三段131號2樓 | 董事長: 馬志綱 | 成立日期: 19791123 | 出表日期: 1130918 @ 上市公司基本資料 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2027/11/4 上午 12:00:00 | 桃園市中壢區桃園市中壢區芝芭里高鐵南路二段352號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: BC | 許可證有效日期: 2027/4/8 上午 12:00:00 | 新北市中和區中山路三段120號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7748000 | 所代表法人: 根基營造股份有限公司 | 冠慶機電股份有限公司 | 統一編號: 16290862 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16396352 | 所代表法人: 根基營造股份有限公司 | 捷群投資股份有限公司 | 統一編號: 16301489 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3769548 | 所代表法人: | 宇德投資股份有限公司 | 統一編號: 23986156 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 105935137 | 所代表法人: 宇德投資股份有限公司 | 冠德建設股份有限公司 | 統一編號: 30900892 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41268083 | 所代表法人: 冠德建設股份有限公司 | 根基營造股份有限公司 | 統一編號: 43876760 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 馬志綱 ... ]
名稱 佰仟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 佰仟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佰仟股份有限公司 臺北市大安區和平東路3段131號8樓 | 馬志綱 | 52547086 | 核准設立 |
佰仟億彩券行 臺中市潭子區頭家里頭張路二段28號1樓 | 高璇 | 94456869 | 核准設立 - 獨資 |
佰仟億運動彩券行 臺中市潭子區頭張路二段28號1樓 | 蔡清霖 | 94466584 | 核准設立 - 獨資 |
佰仟鮮花店 新北市板橋區宏國路10?7號?0樓 | 鍾秀珠 | 01941439 | 核准設立 - 獨資 |
佰仟砂石行 南投縣竹山鎮延和里和興巷一二七號 | 蕭寶湄 | 06148888 | 歇業 - 合夥 |
佰仟億企業有限公司 新北市五股區中興路四段二七巷一八號 | | 12893574 | 解散 (094年12月22日 經授中字 第0943339456號) |
佰仟金理髮廳 新北市樹林區中山路?0段112號1樓 | 劉王秀琴 | 34580246 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
佰仟金理容院 新北市新莊區新泰路384號1樓 | 黃亦強 | 36045488 | 歇業 - 獨資 |
佰仟股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路3段131號8樓 | 負責人: 馬志綱 | 統編: 52547086 | 核准設立 |
佰仟億彩券行 登記地址: 臺中市潭子區頭家里頭張路二段28號1樓 | 負責人: 高璇 | 統編: 94456869 | 核准設立 - 獨資 |
佰仟億運動彩券行 登記地址: 臺中市潭子區頭張路二段28號1樓 | 負責人: 蔡清霖 | 統編: 94466584 | 核准設立 - 獨資 |
佰仟鮮花店 登記地址: 新北市板橋區宏國路10?7號?0樓 | 負責人: 鍾秀珠 | 統編: 01941439 | 核准設立 - 獨資 |
佰仟砂石行 登記地址: 南投縣竹山鎮延和里和興巷一二七號 | 負責人: 蕭寶湄 | 統編: 06148888 | 歇業 - 合夥 |
佰仟億企業有限公司 登記地址: 新北市五股區中興路四段二七巷一八號 | 統編: 12893574 | 解散 (094年12月22日 經授中字 第0943339456號) |
佰仟金理髮廳 登記地址: 新北市樹林區中山路?0段112號1樓 | 負責人: 劉王秀琴 | 統編: 34580246 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
佰仟金理容院 登記地址: 新北市新莊區新泰路384號1樓 | 負責人: 黃亦強 | 統編: 36045488 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 佰仟 ... ]
姓名 馬志綱 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 馬志綱)
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|