楊錦
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊錦的職稱是監察人, 持有股份數是104, 公司名稱是金于宏開發股份有限公司, 統一編號是52614676.
根據名稱 金于宏開發 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 金于宏開發 ...) | 統一編號: 42899195 | 電話號碼: 04-22131636 | 臺中市東區喬城一街148號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 金于宏開發有限公司 | 統一編號: 42899195 @ 董監事資料集 |
統一編號: 42899195 | 電話號碼: 04-22131636 | 臺中市東區喬城一街148號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 金于宏開發有限公司 | 統一編號: 42899195 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 金于宏開發 ... ]
根據姓名 楊錦 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊錦 ...) | 敍述者: | 上傳者: 陳國峰 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 楊錦聰 | 發佈日期: 2013/11/28 | 故事摘要: 五年級生的楊錦聰,小時候對菁桐的記憶是繁華熱鬧,民心純樸,可是等到他當兵回來,因為礦業沒落,菁桐只剩三條街,於是十年前他開始幫自己的家鄉做社區營造,成立導覽解說協會;第一次導覽時,不只嘴巴動,雙腳也緊... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 事務所名稱: 楊錦秀記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板橋區大觀路2段129巷6號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F1176號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 姓名: 楊錦良 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 南投縣南投市復興路720巷2弄18號 @ 地政士開業資料 |
| 姓名: 楊錦娥 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 南投縣南投市漳和里復興路720巷2弄18號 @ 地政士開業資料 |
| 姓名: 楊錦榮 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 屏東縣內埔鄉內埔村南華路成邦新莊88號 @ 地政士開業資料 |
| (中華民國)楊錦秀;(中華民國)陳慧卿;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)楊錦秀;(中華民國)宋瑤 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)楊錦秀;(中華民國)陳慧卿;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)楊錦秀;(中華民國)宋瑤 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林育謙;(中華民國)陳冠豪;(中華民國)楊錦龍 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
敍述者: | 上傳者: 陳國峰 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 楊錦聰 | 發佈日期: 2013/11/28 | 故事摘要: 五年級生的楊錦聰,小時候對菁桐的記憶是繁華熱鬧,民心純樸,可是等到他當兵回來,因為礦業沒落,菁桐只剩三條街,於是十年前他開始幫自己的家鄉做社區營造,成立導覽解說協會;第一次導覽時,不只嘴巴動,雙腳也緊... @ 國民記憶庫故事資料 |
事務所名稱: 楊錦秀記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板橋區大觀路2段129巷6號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F1176號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
姓名: 楊錦良 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 南投縣南投市復興路720巷2弄18號 @ 地政士開業資料 |
姓名: 楊錦娥 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 南投縣南投市漳和里復興路720巷2弄18號 @ 地政士開業資料 |
姓名: 楊錦榮 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 屏東縣內埔鄉內埔村南華路成邦新莊88號 @ 地政士開業資料 |
(中華民國)楊錦秀;(中華民國)陳慧卿;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)楊錦秀;(中華民國)宋瑤 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)楊錦秀;(中華民國)陳慧卿;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)楊錦秀;(中華民國)宋瑤 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林育謙;(中華民國)陳冠豪;(中華民國)楊錦龍 | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
[ 搜尋所有 楊錦 ... ]
名稱 金于宏開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 金于宏開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金于宏開發有限公司 臺中市東區喬城一街148號1樓 | 楊清池 | 42899195 | 核准設立 |
金于宏開發股份有限公司 臺中市東區喬城一街148號1樓 | | 52614676 | 解散 (文號: 2007-10-24 經授中字 第0963295924號) |
金于宏開發有限公司 登記地址: 臺中市東區喬城一街148號1樓 | 負責人: 楊清池 | 統編: 42899195 | 核准設立 |
金于宏開發股份有限公司 登記地址: 臺中市東區喬城一街148號1樓 | 統編: 52614676 | 解散 (文號: 2007-10-24 經授中字 第0963295924號) |
姓名 楊錦 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊錦)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
楊錦財自營計程車行 新北市新莊區民安西路236巷?7號3樓 | 楊錦財 | 02180083 | 核准設立 - 獨資 |
楊錦文自營計程車行 桃園縣桃園市中興里永安路303巷1之3號四樓 | 楊錦文 | 02632143 | 撤銷 - 獨資 |
楊錦章自營計程車行 臺北市士林區後港二之一街783巷36號2樓 | 楊錦章 | 31148345 | 廢止 (100年06月17日 北市商一 字第 10037561300 號) - 獨資 |
楊錦相自營計程車行 臺北市北投區公館路427巷29號 | 楊錦相 | 31311578 | 核准設立 - 獨資 |
楊錦龍個人小客車 嘉義縣梅山鄉梅東村社教路五二號 | 楊錦龍 | 66387784 | 歇業 - 獨資 |
楊錦龍個人小客車 嘉義縣梅山鄉梅東村社教路五二號 | 楊錦龍 | 66456846 | 歇業 - 獨資 |
楊錦繡飾品商行 高雄市新興區振成里文化路88號3樓 | 楊錦繡 | 78705567 | 歇業 - 獨資 |
日商日東商會股份有限公司 臺北市中正區博愛路二十五號9樓十八室 | 楊錦雲 楊錦雲 | 89404342 | 核准報備 |
楊錦財自營計程車行 登記地址: 新北市新莊區民安西路236巷?7號3樓 | 負責人: 楊錦財 | 統編: 02180083 | 核准設立 - 獨資 |
楊錦文自營計程車行 登記地址: 桃園縣桃園市中興里永安路303巷1之3號四樓 | 負責人: 楊錦文 | 統編: 02632143 | 撤銷 - 獨資 |
楊錦章自營計程車行 登記地址: 臺北市士林區後港二之一街783巷36號2樓 | 負責人: 楊錦章 | 統編: 31148345 | 廢止 (100年06月17日 北市商一 字第 10037561300 號) - 獨資 |
楊錦相自營計程車行 登記地址: 臺北市北投區公館路427巷29號 | 負責人: 楊錦相 | 統編: 31311578 | 核准設立 - 獨資 |
楊錦龍個人小客車 登記地址: 嘉義縣梅山鄉梅東村社教路五二號 | 負責人: 楊錦龍 | 統編: 66387784 | 歇業 - 獨資 |
楊錦龍個人小客車 登記地址: 嘉義縣梅山鄉梅東村社教路五二號 | 負責人: 楊錦龍 | 統編: 66456846 | 歇業 - 獨資 |
楊錦繡飾品商行 登記地址: 高雄市新興區振成里文化路88號3樓 | 負責人: 楊錦繡 | 統編: 78705567 | 歇業 - 獨資 |
日商日東商會股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區博愛路二十五號9樓十八室 | 負責人: 楊錦雲 楊錦雲 | 統編: 89404342 | 核准報備 |
[ 查詢所有 楊錦 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
|