黃炳熙
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃炳熙的職稱是董事, 持有股份數是10000, 公司名稱是桂冠育樂股份有限公司, 統一編號是52664555.
董監事資料集 資料集的 黃炳熙 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃炳熙 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 桂冠育樂股份有限公司 | 統一編號: 52664555 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 桂冠育樂股份有限公司 | 統一編號: 52664555 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 桂冠育樂股份有限公司 | 統一編號: 52664555 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 桂冠育樂股份有限公司 | 統一編號: 52664555 |
[ 搜尋所有相關: 黃炳熙 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 桂冠育樂 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 桂冠育樂 ...) | 食品業者登錄字號: B-200137448-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市中區公園路38號3樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200137448-00001-8 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 台中市中區公園路38號3樓(萬代福影城) @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200137448-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市中區公園路38號3樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200137448-00001-8 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 台中市中區公園路38號3樓(萬代福影城) @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 桂冠育樂 ... ]
根據姓名 黃炳熙 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 黃炳熙 ...) | (中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張凌文 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 黃炳熙 ... ]
名稱 桂冠育樂 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 桂冠育樂)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
桂冠育樂股份有限公司 臺中市中區大誠里公園路38號3樓之1 | 吳錦華 | 52664555 | 核准設立 |
桂冠育樂股份有限公司 登記地址: 臺中市中區大誠里公園路38號3樓之1 | 負責人: 吳錦華 | 統編: 52664555 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
|