吳香蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳香蘭的職稱是董事, 持有股份數是50000, 所代表法人是舶升國際有限公司, 公司名稱是海詰科技股份有限公司, 統一編號是52858074.
董監事資料集 資料集的 吳香蘭 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳香蘭 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 海詰科技股份有限公司 | 統一編號: 52858074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 海詰科技股份有限公司 | 統一編號: 52858074 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 海詰科技股份有限公司 | 統一編號: 52858074 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 海詰科技股份有限公司 | 統一編號: 52858074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 海詰科技股份有限公司 | 統一編號: 52858074 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 海詰科技股份有限公司 | 統一編號: 52858074 |
[ 搜尋所有相關: 吳香蘭 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 52858074 | 電話號碼: 02-87924790 | 臺北市內湖區新湖一路87號4樓 |
統一編號: 52858074 | 電話號碼: 02-87924790 | 臺北市內湖區新湖一路87號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳香蘭 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 海詰科技 資料。
[ 搜尋所有 海詰科技 ... ]
根據姓名 吳香蘭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳香蘭 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 22215119 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里竹工二巷20號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: 07-8020841 | 地址: 高雄市小港區民益路64巷24弄1之2號 | 主祀神祇: 趙府千歲 | 教別: 道教 | 負責人: 陳吳香蘭 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 電話: 0988577568 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 大漿果、梨果、其他、自產農產加工品、核果 | 證書效期: 2026/06/02 | 花蓮縣萬榮鄉明利村5鄰明利79之18號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翊煌機械工業股份有限公司 | 統一編號: 22215119 @ 董監事資料集 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 22215119 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市仁武區竹後里竹工二巷20號 @ 登記工廠名錄 |
電話: 07-8020841 | 地址: 高雄市小港區民益路64巷24弄1之2號 | 主祀神祇: 趙府千歲 | 教別: 道教 | 負責人: 陳吳香蘭 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
電話: 0988577568 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 大漿果、梨果、其他、自產農產加工品、核果 | 證書效期: 2026/06/02 | 花蓮縣萬榮鄉明利村5鄰明利79之18號 @ 臺灣有機農業資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翊煌機械工業股份有限公司 | 統一編號: 22215119 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳香蘭 ... ]
名稱 海詰科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 海詰科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
海詰科技股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路87號4樓 | 徐元杰 | 52858074 | 核准設立 |
海詰科技股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區新湖一路87號4樓 | 負責人: 徐元杰 | 統編: 52858074 | 核准設立 |
姓名 吳香蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳香蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
滿佳香中西餐廳 花蓮縣鳳林鎮中正路二段五一號 | 吳香蘭 | 08134636 | 歇業 - 獨資 |
蘭二食品行 臺北市中山區新生北路2段137巷54號1樓 | 吳香蘭 | 81646445 | 歇業 - 獨資 |
豐全土木包工業 雲林縣北港鎮樹腳里武德一號一樓 | 吳香蘭 | 06191316 | 歇業 - 獨資 |
日宏實業社 臺南市歸仁區南興里中山路3段460號1樓 | 吳香蘭 | 06600375 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1070030510) |
塔可漢企業社 花蓮縣鳳林鎮鳳智里中正路二段九十三號一樓 | 吳香蘭 | 15797531 | 歇業 - 獨資 |
大戶小坊 臺北市中山區林森北路107巷36號1樓 | 吳香蘭 | 17549039 | 撤銷 - 獨資 |
悅廷精品坊 新北市鶯歌區育英街43號1樓 | 吳香蘭 | 21500348 | 歇業 - 獨資 |
翊煌機械工業股份有限公司 高雄市仁武區竹後里竹工二巷20號 | 吳香蘭 | 22215119 | 核准設立 |
滿佳香中西餐廳 登記地址: 花蓮縣鳳林鎮中正路二段五一號 | 負責人: 吳香蘭 | 統編: 08134636 | 歇業 - 獨資 |
蘭二食品行 登記地址: 臺北市中山區新生北路2段137巷54號1樓 | 負責人: 吳香蘭 | 統編: 81646445 | 歇業 - 獨資 |
豐全土木包工業 登記地址: 雲林縣北港鎮樹腳里武德一號一樓 | 負責人: 吳香蘭 | 統編: 06191316 | 歇業 - 獨資 |
日宏實業社 登記地址: 臺南市歸仁區南興里中山路3段460號1樓 | 負責人: 吳香蘭 | 統編: 06600375 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1070030510) |
塔可漢企業社 登記地址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里中正路二段九十三號一樓 | 負責人: 吳香蘭 | 統編: 15797531 | 歇業 - 獨資 |
大戶小坊 登記地址: 臺北市中山區林森北路107巷36號1樓 | 負責人: 吳香蘭 | 統編: 17549039 | 撤銷 - 獨資 |
悅廷精品坊 登記地址: 新北市鶯歌區育英街43號1樓 | 負責人: 吳香蘭 | 統編: 21500348 | 歇業 - 獨資 |
翊煌機械工業股份有限公司 登記地址: 高雄市仁武區竹後里竹工二巷20號 | 負責人: 吳香蘭 | 統編: 22215119 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳香蘭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
|