謝文吉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝文吉的職稱是董事, 持有股份數是67661950, 所代表法人是奇美實業股份有限公司, 公司名稱是奇菱科技股份有限公司, 統一編號是53015143.
董監事資料集 資料集的 謝文吉 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 謝文吉 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 67661950 | 所代表法人: 奇美實業股份有限公司 | 奇菱科技股份有限公司 | 統一編號: 53015143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 奇菱科技股份有限公司 | 統一編號: 53015143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 67661950 | 所代表法人: 奇美實業股份有限公司 | 奇菱科技股份有限公司 | 統一編號: 53015143 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 67661950 | 所代表法人: 奇美實業股份有限公司 | 奇菱科技股份有限公司 | 統一編號: 53015143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 奇菱科技股份有限公司 | 統一編號: 53015143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 67661950 | 所代表法人: 奇美實業股份有限公司 | 奇菱科技股份有限公司 | 統一編號: 53015143 |
[ 搜尋所有相關: 謝文吉 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 53015143 | 電話號碼: 06-5890818 | 臺南市新市區豐華里王甲路1號 |
統一編號: 53015143 | 電話號碼: 06-5890818 | 臺南市新市區豐華里王甲路1號 |
[ 搜尋所有相關: 謝文吉 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 220塑膠製品、184塑膠及合成橡膠原料 | 統一編號: 53015143 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市新市區豐華里王甲路1號 |
主要產品: 220塑膠製品、184塑膠及合成橡膠原料 | 統一編號: 53015143 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市新市區豐華里王甲路1號 |
[ 搜尋所有相關: 謝文吉 @ 登記工廠名錄 ]
| 登錄日期: 1130216 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 1 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
登錄日期: 1130216 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 1 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
[ 搜尋所有 53015143 ... ]
根據名稱 奇菱科技 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 奇菱科技 ...) | 英文品名: CHILIN Endoscopy Color Display | 許可證字號: 衛署醫器製字第003567號 | 有效日期: 2017/01/13 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/12/13 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: SF1901, SC2001, SF2402 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 奇菱科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “CHILIN”Medical Image Display Apparatus | 許可證字號: 衛署醫器製字第002693號 | 有效日期: 2014/05/01 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2017/01/09 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白 | 醫器規格: MDM1900-1NG, MDC1900-1LG, MDM2130-2NC, MDC4200-2CC。MDF1900-1LC, MDF1900-1AC, MDC1900-1AC, MDC1900-1L... | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 奇菱科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “CHILIN”Medical Image Display Apparatu | 許可證字號: 衛署醫器製字第002693號 | 有效日期: 20140501 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20170109 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: MDM1900-1NG, MDC1900-1LG, MDM2130-2NC, MDC4200-2CC。MDF1900-1LC, MDF1900-1AC, MDC1900-1AC, MDC1900-1L... | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 奇菱科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: CHILIN Endoscopy Color Display | 許可證字號: 衛署醫器製字第003567號 | 有效日期: 20170113 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20191213 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: SF1901, SC2001, SF2402 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 奇菱科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 登錄日期: 1081004 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 1 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-12-03 17:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市信義區忠孝東路五段508號3樓之7 | 地點名稱: SMIT教室 @ 新創圓夢網活動看板 |
英文品名: CHILIN Endoscopy Color Display | 許可證字號: 衛署醫器製字第003567號 | 有效日期: 2017/01/13 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/12/13 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: SF1901, SC2001, SF2402 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 奇菱科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “CHILIN”Medical Image Display Apparatus | 許可證字號: 衛署醫器製字第002693號 | 有效日期: 2014/05/01 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2017/01/09 | 註銷理由: 自行鍵入 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白 | 醫器規格: MDM1900-1NG, MDC1900-1LG, MDM2130-2NC, MDC4200-2CC。MDF1900-1LC, MDF1900-1AC, MDC1900-1AC, MDC1900-1L... | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 奇菱科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “CHILIN”Medical Image Display Apparatu | 許可證字號: 衛署醫器製字第002693號 | 有效日期: 20140501 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20170109 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: MDM1900-1NG, MDC1900-1LG, MDM2130-2NC, MDC4200-2CC。MDF1900-1LC, MDF1900-1AC, MDC1900-1AC, MDC1900-1L... | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 奇菱科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: CHILIN Endoscopy Color Display | 許可證字號: 衛署醫器製字第003567號 | 有效日期: 20170113 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20191213 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: SF1901, SC2001, SF2402 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 奇菱科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
登錄日期: 1081004 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 1 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-08-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-12-03 17:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市信義區忠孝東路五段508號3樓之7 | 地點名稱: SMIT教室 @ 新創圓夢網活動看板 |
[ 搜尋所有 奇菱科技 ... ]
根據姓名 謝文吉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝文吉 ...) | 溯源編號: 5140087915 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣大城鄉 | 禽種: | 飼養規模: 30000 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 謝文吉場 @ 台灣雞蛋溯源生產者資訊 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市三重區中興北街一三六巷一八弄九號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市三重區中興北街一三六巷一八弄七號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 中興數位科技有限公司 | 華甲企業股份有限公司 | 統一編號: 12740796 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 亞園建設股份有限公司 | 統一編號: 53871103 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 多加欣業有限公司 | 統一編號: 54540406 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 220422 | 所代表法人: | 佳和實業股份有限公司 | 統一編號: 72055019 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: | 中興數位科技有限公司 | 統一編號: 80606579 @ 董監事資料集 |
溯源編號: 5140087915 | 產品名稱: 雞蛋 | 產地: 彰化縣大城鄉 | 禽種: | 飼養規模: 30000 | 飼養方式: 傳統開放 | 特色: | 簡稱: 謝文吉場 @ 台灣雞蛋溯源生產者資訊 |
產品中類: | 廠址: 新北市三重區中興北街一三六巷一八弄九號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: | 廠址: 新北市三重區中興北街一三六巷一八弄七號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: 中興數位科技有限公司 | 華甲企業股份有限公司 | 統一編號: 12740796 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 亞園建設股份有限公司 | 統一編號: 53871103 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 多加欣業有限公司 | 統一編號: 54540406 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 220422 | 所代表法人: | 佳和實業股份有限公司 | 統一編號: 72055019 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: | 中興數位科技有限公司 | 統一編號: 80606579 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 謝文吉 ... ]
名稱 奇菱科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 奇菱科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
奇菱科技股份有限公司 臺南市新市區豐華里王甲路1號 | 王耀慶 | 53015143 | 核准設立 |
奇菱科技股份有限公司 登記地址: 臺南市新市區豐華里王甲路1號 | 負責人: 王耀慶 | 統編: 53015143 | 核准設立 |
姓名 謝文吉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝文吉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
謝文吉自營計程車行 新北市三重區3民街295號5樓 | 謝文吉 | 36278042 | 核准設立 - 獨資 |
飛樂數位有限公司 臺中市豐原區豐南街46號 | 謝文吉 | 86990754 | 核准設立 |
旭日電腦有限公司 臺中市南屯區文山里文山九街一一○號一樓 | 謝文吉 | 89798774 | 核准設立 |
華甲企業股份有限公司 臺中市西屯區龍門一街178號2樓 | 謝文吉 | 12740796 | 核准設立 |
中興數位科技有限公司 臺中市豐原區豐田里豐南街46號 | 謝文吉 | 80606579 | 核准設立 |
尚賓企業社 桃園縣桃園市東埔里正康二街28號1樓 | 謝文吉 | 19697963 | 撤銷 - 獨資 |
誠心企業社 新北市三重區永安北路1段21巷46號 | 謝文吉 | 29312283 | 歇業 - 合夥 |
桃安企業行 桃園市桃園區中埔里安慶路103號 | 謝文吉 | 36416967 | 歇業 - 獨資 |
謝文吉自營計程車行 登記地址: 新北市三重區3民街295號5樓 | 負責人: 謝文吉 | 統編: 36278042 | 核准設立 - 獨資 |
飛樂數位有限公司 登記地址: 臺中市豐原區豐南街46號 | 負責人: 謝文吉 | 統編: 86990754 | 核准設立 |
旭日電腦有限公司 登記地址: 臺中市南屯區文山里文山九街一一○號一樓 | 負責人: 謝文吉 | 統編: 89798774 | 核准設立 |
華甲企業股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區龍門一街178號2樓 | 負責人: 謝文吉 | 統編: 12740796 | 核准設立 |
中興數位科技有限公司 登記地址: 臺中市豐原區豐田里豐南街46號 | 負責人: 謝文吉 | 統編: 80606579 | 核准設立 |
尚賓企業社 登記地址: 桃園縣桃園市東埔里正康二街28號1樓 | 負責人: 謝文吉 | 統編: 19697963 | 撤銷 - 獨資 |
誠心企業社 登記地址: 新北市三重區永安北路1段21巷46號 | 負責人: 謝文吉 | 統編: 29312283 | 歇業 - 合夥 |
桃安企業行 登記地址: 桃園市桃園區中埔里安慶路103號 | 負責人: 謝文吉 | 統編: 36416967 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 謝文吉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
|