林宏南
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林宏南的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是三優生健康事業股份有限公司, 統一編號是53041016.
董監事資料集 資料集的 林宏南 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林宏南 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三優生健康事業股份有限公司 | 統一編號: 53041016 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 三優生健康事業股份有限公司 | 統一編號: 53041016 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 三優生健康事業股份有限公司 | 統一編號: 53041016 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三優生健康事業股份有限公司 | 統一編號: 53041016 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 三優生健康事業股份有限公司 | 統一編號: 53041016 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 三優生健康事業股份有限公司 | 統一編號: 53041016 |
[ 搜尋所有相關: 林宏南 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 53041016 | 電話號碼: 06-2957811 | 臺南市安平區永華路2段248號10樓之1 |
統一編號: 53041016 | 電話號碼: 06-2957811 | 臺南市安平區永華路2段248號10樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 林宏南 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 林宏南 ...) | 英文品名: “3YES” Transcutaneous electrical nerve stimulator for pain relief | 許可證字號: 衛部醫器製字第005925號 | 有效日期: 2022/11/03 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/11/09 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 三優生健康事業股份有限公司 |
| 英文品名: “3YES” Transcutaneous electrical nerve stimulator for pain relief | 許可證字號: 衛部醫器製字第005925號 | 有效日期: 20221103 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 三優生健康事業股份有限公司 |
英文品名: “3YES” Transcutaneous electrical nerve stimulator for pain relief | 許可證字號: 衛部醫器製字第005925號 | 有效日期: 2022/11/03 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/11/09 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 三優生健康事業股份有限公司 |
英文品名: “3YES” Transcutaneous electrical nerve stimulator for pain relief | 許可證字號: 衛部醫器製字第005925號 | 有效日期: 20221103 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 詳如中文仿單核定本 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 詳如中文仿單核定本 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 三優生健康事業股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 林宏南 @ 醫療器材許可證資料集 ]
根據名稱 三優生健康事業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 三優生健康事業 ...) | 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺南市安平區永華路二段248號10樓之1 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 嘉義市西區北榮里五顯街172號3樓之2 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺南市安平區永華路二段248號10樓之1 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 嘉義市西區北榮里五顯街172號3樓之2 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 三優生健康事業 ... ]
根據姓名 林宏南 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 林宏南 ...) | (中華民國)何文杞等10位 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)何文杞等10位 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 乙亥實業有限公司 | 統一編號: 89425016 @ 董監事資料集 |
(中華民國)何文杞等10位 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)何文杞等10位 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 乙亥實業有限公司 | 統一編號: 89425016 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林宏南 ... ]
名稱 三優生健康事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 三優生健康事業)
三優生健康事業股份有限公司 登記地址: 臺南市安平區永華路2段248號10樓之1 | 負責人: 林昭亮 | 統編: 53041016 | 核准設立 |
姓名 林宏南 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林宏南)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏進商行 苗栗縣竹南鎮中港里守法街36號1樓 | 林宏南 | 45305463 | 歇業 - 獨資 |
風信子花苑 苗栗縣竹南鎮中港里5鄰守法街36號1樓 | 林宏南 | 45434001 | 核准設立 - 獨資 |
又新企業社 新北市樹林區樹德街136巷11號 | 林宏南 | 83992006 | 歇業 - 獨資 |
鑫億彩券行 臺南市下營區下營里中山路二段9號1樓 | 林宏南 | 10195258 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030024432) |
米凱時尚髮型 臺南市東區和平里仁和路39號1樓 | 林宏南 | 37567055 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050004604) |
帝王電子遊戲場 臺南市仁德區仁義里中正路三段18號1樓 | 林宏南 | 99128541 | 歇業 - 獨資 |
丹彤紅豆餅專賣店 高雄市三民區寶中里大順2路147號5樓之2 | 林宏南 | 15616623 | 核准設立 - 獨資 |
裕順企業社 嘉義縣新港鄉月潭村17鄰月眉潭221號之21 | 林宏南 | 34964236 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1119300952) |
宏進商行 登記地址: 苗栗縣竹南鎮中港里守法街36號1樓 | 負責人: 林宏南 | 統編: 45305463 | 歇業 - 獨資 |
風信子花苑 登記地址: 苗栗縣竹南鎮中港里5鄰守法街36號1樓 | 負責人: 林宏南 | 統編: 45434001 | 核准設立 - 獨資 |
又新企業社 登記地址: 新北市樹林區樹德街136巷11號 | 負責人: 林宏南 | 統編: 83992006 | 歇業 - 獨資 |
鑫億彩券行 登記地址: 臺南市下營區下營里中山路二段9號1樓 | 負責人: 林宏南 | 統編: 10195258 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030024432) |
米凱時尚髮型 登記地址: 臺南市東區和平里仁和路39號1樓 | 負責人: 林宏南 | 統編: 37567055 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050004604) |
帝王電子遊戲場 登記地址: 臺南市仁德區仁義里中正路三段18號1樓 | 負責人: 林宏南 | 統編: 99128541 | 歇業 - 獨資 |
丹彤紅豆餅專賣店 登記地址: 高雄市三民區寶中里大順2路147號5樓之2 | 負責人: 林宏南 | 統編: 15616623 | 核准設立 - 獨資 |
裕順企業社 登記地址: 嘉義縣新港鄉月潭村17鄰月眉潭221號之21 | 負責人: 林宏南 | 統編: 34964236 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1119300952) |
[ 查詢所有 林宏南 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
|