張坤山
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張坤山的職稱是監察人, 持有股份數是100, 公司名稱是廣弘國際股份有限公司, 統一編號是53187193.
無其他 廣弘國際 資料。
[ 搜尋所有 廣弘國際 ... ]
根據姓名 張坤山 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張坤山 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 坤鵬螺絲有限公司 | 統一編號: 23778501 @ 董監事資料集 |
| 敍述者: 國立臺中科技大學蒐錄站 | 上傳者: 陳品源 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 王師傅 | 發佈日期: 2014/10/24 | 故事摘要: 王師傅出生在吉他世家,是臺灣吉他製造祖師爺張坤山第三代。他國小就開始到工廠當學徒,辛苦生活讓他一度想放棄,但想起身為吉他世家傳人,不能丟父親的臉,依然堅持至今已30餘年。近10年來臺灣吉他生產數目銳減... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照ABC據點 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市中和區民有街三五號一樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 坤鵬螺絲有限公司 | 統一編號: 23778501 @ 董監事資料集 |
敍述者: 國立臺中科技大學蒐錄站 | 上傳者: 陳品源 | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: 王師傅 | 發佈日期: 2014/10/24 | 故事摘要: 王師傅出生在吉他世家,是臺灣吉他製造祖師爺張坤山第三代。他國小就開始到工廠當學徒,辛苦生活讓他一度想放棄,但想起身為吉他世家傳人,不能丟父親的臉,依然堅持至今已30餘年。近10年來臺灣吉他生產數目銳減... @ 國民記憶庫故事資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 8967-3536 | 機構負責人姓名: 張坤山 | 機構代碼: BE0200050 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市板橋區四川路2段16巷5號10樓 @ 長照ABC據點 |
產品中類: | 廠址: 新北市中和區民有街三五號一樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 張坤山 ... ]
名稱 廣弘國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 廣弘國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
廣弘國際股份有限公司 新北市土城區日新街52號 | | 53187193 | 解散 (文號: 2011-2-10 北府經登字 第1005007587號) |
廣弘國際股份有限公司 登記地址: 新北市土城區日新街52號 | 統編: 53187193 | 解散 (文號: 2011-2-10 北府經登字 第1005007587號) |
姓名 張坤山 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張坤山)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
坤鵬螺絲有限公司 新北市新莊區民安西路89號12樓 | 張坤山 | 23778501 | 核准設立 |
吉三青果行 高雄市大寮區江山里江山路8-4號1樓 | 張坤山 | 08488095 | 核准設立 - 獨資 |
山本檳榔行八德分行 臺北市松山區八德路4段282號 | 張坤山 | 26345155 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 |
鋐和紙業股份有限公司 臺南市永康區永明里永明街273巷25號1樓 | 張坤山 | 70654565 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-08) |
霖儷實業有限公司 高雄市鼓山區裕豐街108巷13號1樓 | 張坤山 | 27227655 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-15) |
鼎瑒實業有限公司 高雄市鼓山區裕豐街108巷13號2樓 | 張坤山 | 28307945 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-28) |
霧蘭山茶坊 基隆市仁愛區愛九路二一號一樓 | 張坤山 | 81809947 | 歇業 - 合夥 |
日銘製模工廠 臺中市東區東門里大興街177巷104號 | 張坤山 | 00015067 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
坤鵬螺絲有限公司 登記地址: 新北市新莊區民安西路89號12樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 23778501 | 核准設立 |
吉三青果行 登記地址: 高雄市大寮區江山里江山路8-4號1樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 08488095 | 核准設立 - 獨資 |
山本檳榔行八德分行 登記地址: 臺北市松山區八德路4段282號 | 負責人: 張坤山 | 統編: 26345155 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 |
鋐和紙業股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區永明里永明街273巷25號1樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 70654565 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-08) |
霖儷實業有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區裕豐街108巷13號1樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 27227655 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-15) |
鼎瑒實業有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區裕豐街108巷13號2樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 28307945 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-28) |
霧蘭山茶坊 登記地址: 基隆市仁愛區愛九路二一號一樓 | 負責人: 張坤山 | 統編: 81809947 | 歇業 - 合夥 |
日銘製模工廠 登記地址: 臺中市東區東門里大興街177巷104號 | 負責人: 張坤山 | 統編: 00015067 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 張坤山 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
|