徐勝興
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐勝興的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是科成有限公司, 統一編號是53273660.
根據名稱 科成 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 科成 ...) | 鄧惠芬 | 臺南市 | 場域: 園區 | 74147臺南市新市區南科三路22號 南部科學工業園區 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)玉山高中 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| (中華民國)玉山高中 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 英文品名: "JIUN PIN" Preformed gold denture tooth (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002547號 | 有效日期: 2020/11/11 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/07 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「成形金屬假牙床(F.3580)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品 | 申請商名稱: 君品齒科材料行 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "JIUN PIN" Preformed crown (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002548號 | 有效日期: 2020/11/11 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/07 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「成型牙冠(F.3330)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 中國貨品;;輸 入 | 申請商名稱: 君品齒科材料行 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Modern Dental”Preformed crown (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第004188號 | 有效日期: 2025/05/21 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「成型牙冠(F.3330)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 中國貨品;;輸 入 | 申請商名稱: 香港商現代牙科器材有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Modern Dental”Preformed gold denture tooth (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第004189號 | 有效日期: 2025/05/21 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「成型金屬假牙床(F.3580)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 中國貨品;;輸 入 | 申請商名稱: 香港商現代牙科器材有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "JIUN PIN" Preformed gold denture tooth (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002547號 | 有效日期: 20201111 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「成形金屬假牙床(F.3580)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 ;;大陸生產 | 申請商名稱: 君品齒科材料行 @ 醫療器材許可證資料集 |
鄧惠芬 | 臺南市 | 場域: 園區 | 74147臺南市新市區南科三路22號 南部科學工業園區 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)玉山高中 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
(中華民國)玉山高中 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/05/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
英文品名: "JIUN PIN" Preformed gold denture tooth (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002547號 | 有效日期: 2020/11/11 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/07 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「成形金屬假牙床(F.3580)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入;;中國貨品 | 申請商名稱: 君品齒科材料行 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "JIUN PIN" Preformed crown (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002548號 | 有效日期: 2020/11/11 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/07 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「成型牙冠(F.3330)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 中國貨品;;輸 入 | 申請商名稱: 君品齒科材料行 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Modern Dental”Preformed crown (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第004188號 | 有效日期: 2025/05/21 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「成型牙冠(F.3330)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 中國貨品;;輸 入 | 申請商名稱: 香港商現代牙科器材有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Modern Dental”Preformed gold denture tooth (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第004189號 | 有效日期: 2025/05/21 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「成型金屬假牙床(F.3580)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 中國貨品;;輸 入 | 申請商名稱: 香港商現代牙科器材有限公司台灣分公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "JIUN PIN" Preformed gold denture tooth (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器陸輸壹字第002547號 | 有效日期: 20201111 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「成形金屬假牙床(F.3580)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 ;;大陸生產 | 申請商名稱: 君品齒科材料行 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 科成 ... ]
無其他 徐勝興 資料。
[ 搜尋所有 徐勝興 ... ]
名稱 科成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 科成)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美科成企業有限公司 桃園市龍潭區高平里高楊南路19巷5號 | 呂玉玲 | 12737434 | 核准設立 |
科成輪胎行 雲林縣崙背鄉羅厝村東興217之9號1樓 | 林志勇 | 45689427 | 核准設立 - 獨資 |
科成企業股份有限公司 臺中市太平區坪林里中山路二段100巷26弄28號1樓 | 孫朗哲 | 52307121 | 核准設立 |
科成管理顧問有限公司 臺北市松山區南京東路5段188號6樓之3 | 廖曉翠 | 52379665 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-02) |
科成有限公司 新竹縣新豐鄉員山村3鄰員山117之1號1樓 | 徐勝興 | 53273660 | 核准設立 |
科成開發建設有限公司 高雄市梓官區信義路22巷9號1樓 | 蔣月 | 59441123 | 核准設立 |
科成材料行 臺南市永康區塩洲里洲尾街277號1樓 | 鄭宇明 | 81438896 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080009635) |
科成工程行 南投縣草屯鎮御史里中正路四四二號一樓 | 林科成 | 77374907 | 歇業 - 獨資 |
美科成企業有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區高平里高楊南路19巷5號 | 負責人: 呂玉玲 | 統編: 12737434 | 核准設立 |
科成輪胎行 登記地址: 雲林縣崙背鄉羅厝村東興217之9號1樓 | 負責人: 林志勇 | 統編: 45689427 | 核准設立 - 獨資 |
科成企業股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區坪林里中山路二段100巷26弄28號1樓 | 負責人: 孫朗哲 | 統編: 52307121 | 核准設立 |
科成管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段188號6樓之3 | 負責人: 廖曉翠 | 統編: 52379665 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-02) |
科成有限公司 登記地址: 新竹縣新豐鄉員山村3鄰員山117之1號1樓 | 負責人: 徐勝興 | 統編: 53273660 | 核准設立 |
科成開發建設有限公司 登記地址: 高雄市梓官區信義路22巷9號1樓 | 負責人: 蔣月 | 統編: 59441123 | 核准設立 |
科成材料行 登記地址: 臺南市永康區塩洲里洲尾街277號1樓 | 負責人: 鄭宇明 | 統編: 81438896 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080009635) |
科成工程行 登記地址: 南投縣草屯鎮御史里中正路四四二號一樓 | 負責人: 林科成 | 統編: 77374907 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 科成 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
|