郭昭宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭昭宏的職稱是董事, 持有股份數是54300000, 所代表法人是中國農業科技股份有限公司, 公司名稱是國驥股份有限公司, 統一編號是53311382.
董監事資料集 資料集的 郭昭宏 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 郭昭宏 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 54300000 | 所代表法人: 中國農業科技股份有限公司 | 國驥股份有限公司 | 統一編號: 53311382 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 54300000 | 所代表法人: 中國農業科技股份有限公司 | 國驥股份有限公司 | 統一編號: 53311382 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 54300000 | 所代表法人: 中國農業科技股份有限公司 | 國驥股份有限公司 | 統一編號: 53311382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54300000 | 所代表法人: 中國農業科技股份有限公司 | 國驥股份有限公司 | 統一編號: 53311382 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 54300000 | 所代表法人: 中國農業科技股份有限公司 | 國驥股份有限公司 | 統一編號: 53311382 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 54300000 | 所代表法人: 中國農業科技股份有限公司 | 國驥股份有限公司 | 統一編號: 53311382 |
[ 搜尋所有相關: 郭昭宏 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 國驥 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 國驥 ...) | 公司名稱: 豐寶遊覽車客運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 1/9 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20240220 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80 | 所代表法人: | 國驥開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 70471741 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 豐寶遊覽車客運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 1/9 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20240220 @ 遊覽車駕駛資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80 | 所代表法人: | 國驥開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 70471741 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 國驥 ... ]
根據姓名 郭昭宏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭昭宏 ...) | 作者: 臺北榮總神經外科, 李居易, 杜宗熹, 柯金柱, 張志漳, 郭昭宏, 張軒侃, 張鵬遠, 郭懿萱, 費立宇, 葉美吟作 | 出版機構: 方集 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-471-430-8 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 負責人: 郭昭宏 | 統一編號: 16825036 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市三民區康平街115號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照B據點 |
作者: 臺北榮總神經外科, 李居易, 杜宗熹, 柯金柱, 張志漳, 郭昭宏, 張軒侃, 張鵬遠, 郭懿萱, 費立宇, 葉美吟作 | 出版機構: 方集 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-471-430-8 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
負責人: 郭昭宏 | 統一編號: 16825036 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市三民區康平街115號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-8036783 | 機構負責人姓名: 郭昭宏 | 機構代碼: B21500006 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市小港區山明里山明路482號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 郭昭宏 ... ]
名稱 國驥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 國驥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國驥股份有限公司 臺北市信義區東興路49號11樓 | 江道生 | 53311382 | 核准設立 |
國驥開發顧問股份有限公司 臺北市中山區松江路111號8樓之3 | | 70471741 | 解散 (文號: 2001-12-12 府建商字 第090132867號) |
國驥事業有限公司
| | 70752307 | 解散已清算完結 (092年10月22日 北院錦民水91司字字 第883號) |
國驥汽車商行 新北市鶯歌區東鶯里鶯桃路451號 | 游宏毅 | 73781495 | 歇業 - 獨資 |
國驥股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區東興路49號11樓 | 負責人: 江道生 | 統編: 53311382 | 核准設立 |
國驥開發顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路111號8樓之3 | 統編: 70471741 | 解散 (文號: 2001-12-12 府建商字 第090132867號) |
國驥事業有限公司 登記地址: | 統編: 70752307 | 解散已清算完結 (092年10月22日 北院錦民水91司字字 第883號) |
國驥汽車商行 登記地址: 新北市鶯歌區東鶯里鶯桃路451號 | 負責人: 游宏毅 | 統編: 73781495 | 歇業 - 獨資 |
姓名 郭昭宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 郭昭宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
英倫國際文化事業股份有限公司 高雄市三民區通化街158巷6號2樓 | 郭昭宏 | 16825036 | 核准設立 |
聿品美學有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段162號5樓之5 | 郭昭宏 | 24760108 | 解散 (核准解散日期: 2016-03-25) |
樺銳股份有限公司 新北市新莊區昌平街82巷5號4樓之1 | 郭昭宏 | 24930841 | 核准設立 |
升隆科技股份有限公司 新竹縣竹北市嘉豐五路一段5號2樓 | 郭昭宏 | 42562312 | 解散 (核准解散日期: 2018-06-07) |
信睿貿易股份有限公司 臺北市中正區八德路1段46號9樓 | 郭昭宏 | 42634076 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-08) |
聿品國際股份有限公司 臺北市文山區老泉街14之2號1樓 | 郭昭宏 | 54657398 | 核准設立 |
博象科技股份有限公司 新竹市東區綠水里光復路二段295號13樓之1 | 郭昭宏 | 54998065 | 核准設立 |
英倫國際文化事業股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區通化街158巷6號2樓 | 負責人: 郭昭宏 | 統編: 16825036 | 核准設立 |
聿品美學有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段162號5樓之5 | 負責人: 郭昭宏 | 統編: 24760108 | 解散 (核准解散日期: 2016-03-25) |
樺銳股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區昌平街82巷5號4樓之1 | 負責人: 郭昭宏 | 統編: 24930841 | 核准設立 |
升隆科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市嘉豐五路一段5號2樓 | 負責人: 郭昭宏 | 統編: 42562312 | 解散 (核准解散日期: 2018-06-07) |
信睿貿易股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區八德路1段46號9樓 | 負責人: 郭昭宏 | 統編: 42634076 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-08) |
聿品國際股份有限公司 登記地址: 臺北市文山區老泉街14之2號1樓 | 負責人: 郭昭宏 | 統編: 54657398 | 核准設立 |
博象科技股份有限公司 登記地址: 新竹市東區綠水里光復路二段295號13樓之1 | 負責人: 郭昭宏 | 統編: 54998065 | 核准設立 |
[ 查詢所有 郭昭宏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|