曾柏峰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾柏峰的職稱是監察人, 持有股份數是150000, 公司名稱是穿透角股份有限公司, 統一編號是53434552.
董監事資料集 資料集的 曾柏峰 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 曾柏峰 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 穿透角股份有限公司 | 統一編號: 53434552 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 穿透角股份有限公司 | 統一編號: 53434552 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 穿透角股份有限公司 | 統一編號: 53434552 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 穿透角股份有限公司 | 統一編號: 53434552 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 穿透角股份有限公司 | 統一編號: 53434552 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 穿透角股份有限公司 | 統一編號: 53434552 |
[ 搜尋所有相關: 曾柏峰 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 53434552 | 電話號碼: 02-22052403 | 新北市新莊區民安路422號 |
統一編號: 53434552 | 電話號碼: 02-22052403 | 新北市新莊區民安路422號 |
[ 搜尋所有相關: 曾柏峰 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 穿透角 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 穿透角 ...) | 英文品名: MIOCHOL INTRAOCULAR EYE DROPS | 許可證字號: 衛署藥輸字第017730號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2000/10/21 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1999/05/04 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 白內障手術、穿透角膜修補術、虹膜切除術及其他眼前段手術之縮瞳 | 劑型: 點眼液劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: ACETYLCHOLINE CHLORIDE | 製造商名稱: IOLAB CORPORATION @ 全部藥品許可證資料集 |
| 英文品名: MIOCHOL INTRAOCULAR EYE DROPS | 許可證字號: 衛署藥輸字第017185號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1990/03/19 | 註銷理由: 商號名稱變更 | 有效日期: 1994/05/04 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 白內障手術、穿透角膜修補術、虹膜切除術及其他眼前段手術之縮瞳 | 劑型: 點眼液劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: ACETYLCHOLINE CHLORIDE | 製造商名稱: IOLAB CORPORATION @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: MIOCHOL INTRAOCULAR EYE DROPS | 許可證字號: 衛署藥輸字第017730號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2000/10/21 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1999/05/04 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 白內障手術、穿透角膜修補術、虹膜切除術及其他眼前段手術之縮瞳 | 劑型: 點眼液劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: ACETYLCHOLINE CHLORIDE | 製造商名稱: IOLAB CORPORATION @ 全部藥品許可證資料集 |
英文品名: MIOCHOL INTRAOCULAR EYE DROPS | 許可證字號: 衛署藥輸字第017185號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1990/03/19 | 註銷理由: 商號名稱變更 | 有效日期: 1994/05/04 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 白內障手術、穿透角膜修補術、虹膜切除術及其他眼前段手術之縮瞳 | 劑型: 點眼液劑 | 藥品類別: 限由醫師使用 | 主成分略述: ACETYLCHOLINE CHLORIDE | 製造商名稱: IOLAB CORPORATION @ 全部藥品許可證資料集 |
[ 搜尋所有 穿透角 ... ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 祥囿工業股份有限公司 | 統一編號: 23776102 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 祥囿工業股份有限公司 | 統一編號: 23776102 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 曾柏峰 ... ]
名稱 穿透角 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 穿透角)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
穿透角股份有限公司 新北市新莊區民安路422號 | 曾佳苓 | 53434552 | 核准設立 |
穿透角股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區民安路422號 | 負責人: 曾佳苓 | 統編: 53434552 | 核准設立 |
姓名 曾柏峰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 曾柏峰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大興糧倉養生蔬食館 苗栗縣三義鄉勝興村26鄰水美316號 | 曾柏峰 | 25220608 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1031000289) |
大興糧倉養生蔬食館 登記地址: 苗栗縣三義鄉勝興村26鄰水美316號 | 負責人: 曾柏峰 | 統編: 25220608 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1031000289) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
|