楊雅雲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊雅雲的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是三生萬物有限公司, 統一編號是53468406.
| 統一編號: 53468406 | 電話號碼: 0917256208 | 臺北市文山區羅斯福路5段218巷25號4樓 |
統一編號: 53468406 | 電話號碼: 0917256208 | 臺北市文山區羅斯福路5段218巷25號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 楊雅雲 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 三生萬物 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 三生萬物 ...) | (中華民國)段沐 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)段沐 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯絡方式: 0906763007 | 是否收費: Y | 活動地點: 線上學習 | 開始日期: 20210723 | 結束日期: 20210723 | 發起單位: George | 主辦單位: 三生萬物有限公司(綠學院) @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
(中華民國)段沐 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)段沐 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡方式: 0906763007 | 是否收費: Y | 活動地點: 線上學習 | 開始日期: 20210723 | 結束日期: 20210723 | 發起單位: George | 主辦單位: 三生萬物有限公司(綠學院) @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
[ 搜尋所有 三生萬物 ... ]
根據姓名 楊雅雲 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 楊雅雲 ...) | 電話: 07-2265353 | 總機構代號: 803 | 機構代號: 8030102 | 負責人: 楊雅雲 | 地址: 高雄市苓雅區光華一路204號、206號3樓之1、206號4樓之2、206號5樓之1、206號7樓之2、206號7樓之4、206號7樓之6、206號7樓之9 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 捷騰股份有限公司 | 統一編號: 16074169 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 697500 | 所代表法人: | 介明塑膠股份有限公司 | 統一編號: 33926782 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 永豐牙科器材有限公司 | 統一編號: 53138638 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明鼎欣投資股份有限公司 | 統一編號: 93595097 @ 董監事資料集 |
電話: 07-2265353 | 總機構代號: 803 | 機構代號: 8030102 | 負責人: 楊雅雲 | 地址: 高雄市苓雅區光華一路204號、206號3樓之1、206號4樓之2、206號5樓之1、206號7樓之2、206號7樓之4、206號7樓之6、206號7樓之9 @ 金融機構基本資料查詢 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 捷騰股份有限公司 | 統一編號: 16074169 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 697500 | 所代表法人: | 介明塑膠股份有限公司 | 統一編號: 33926782 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 永豐牙科器材有限公司 | 統一編號: 53138638 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明鼎欣投資股份有限公司 | 統一編號: 93595097 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊雅雲 ... ]
名稱 三生萬物 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 三生萬物)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
三生萬物有限公司 臺北市文山區羅斯福路5段218巷25號4樓 | 楊雅雲 | 53468406 | 核准設立 |
三生萬物有限公司 登記地址: 臺北市文山區羅斯福路5段218巷25號4樓 | 負責人: 楊雅雲 | 統編: 53468406 | 核准設立 |
姓名 楊雅雲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊雅雲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雅雲美顏館 嘉義市西區北榮里文華街67巷17號一樓 | 楊雅雲 | 36694477 | 核准設立 - 獨資 |
聯邦商業銀行股份有限公司高雄分公司 高雄市苓雅區光華一路204號、206號3樓之1、206號4樓之2、206號5樓之1、206號7樓之2、206號7樓之4、206號7樓之6、206號7樓之9 | 楊雅雲 | 84448644 | 核准設立 |
櫻花簡餐火鍋 臺南市仁德區後壁里民安路1段378號1樓 | 楊雅雲 | 13207481 | 歇業 - 獨資 |
衣坊精品屋 臺南市善化區光文里中正路552號1樓 | 楊雅雲 | 20362064 | 歇業 - 獨資 |
碳集有限公司 臺南市中西區南寧街136巷10號 | 楊雅雲 | 24921152 | 解散 (核准解散日期: 2019-08-08) |
百仕翔有限公司 臺南市新化區民治路13巷7號 | 楊雅雲 | 28955266 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-29) |
和豐生命禮儀社 彰化縣和美鎮四張里平原路111號 | 楊雅雲 | 45810954 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040818965) |
延吉飲食店 臺北市大安區光復南路346巷54號 | 楊雅雲 | 48890973 | 歇業 - 獨資 |
雅雲美顏館 登記地址: 嘉義市西區北榮里文華街67巷17號一樓 | 負責人: 楊雅雲 | 統編: 36694477 | 核准設立 - 獨資 |
聯邦商業銀行股份有限公司高雄分公司 登記地址: 高雄市苓雅區光華一路204號、206號3樓之1、206號4樓之2、206號5樓之1、206號7樓之2、206號7樓之4、206號7樓之6、206號7樓之9 | 負責人: 楊雅雲 | 統編: 84448644 | 核准設立 |
櫻花簡餐火鍋 登記地址: 臺南市仁德區後壁里民安路1段378號1樓 | 負責人: 楊雅雲 | 統編: 13207481 | 歇業 - 獨資 |
衣坊精品屋 登記地址: 臺南市善化區光文里中正路552號1樓 | 負責人: 楊雅雲 | 統編: 20362064 | 歇業 - 獨資 |
碳集有限公司 登記地址: 臺南市中西區南寧街136巷10號 | 負責人: 楊雅雲 | 統編: 24921152 | 解散 (核准解散日期: 2019-08-08) |
百仕翔有限公司 登記地址: 臺南市新化區民治路13巷7號 | 負責人: 楊雅雲 | 統編: 28955266 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-29) |
和豐生命禮儀社 登記地址: 彰化縣和美鎮四張里平原路111號 | 負責人: 楊雅雲 | 統編: 45810954 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040818965) |
延吉飲食店 登記地址: 臺北市大安區光復南路346巷54號 | 負責人: 楊雅雲 | 統編: 48890973 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊雅雲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
|