林長立
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林長立的職稱是董事, 持有股份數是2500000, 公司名稱是閎名有限公司, 統一編號是53507793.
| 臺中市東區東信里東富街133號1樓 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業 | 登記編號: 66002221 | 統一編號: 53507793 |
臺中市東區東信里東富街133號1樓 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業 | 登記編號: 66002221 | 統一編號: 53507793 |
[ 搜尋所有相關: 林長立 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 53507793 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市東區東信里東富街133號1樓 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 53507793 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市東區東信里東富街133號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 林長立 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 閎名 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 閎名 ...) | 主要產品: 115紡織品 | 統一編號: 24701946 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區三龍里三俊街55號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 11紡織業 | 廠址: 新北市樹林區三龍里三俊街55號1樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 115紡織品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 鴻紳有限公司 | 統一編號: 24701946 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 閎名精密有限公司 | 統一編號: 83019194 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 閎名建設股份有限公司 | 統一編號: 89340559 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 閎名建設股份有限公司 | 統一編號: 89536337 @ 董監事資料集 |
主要產品: 115紡織品 | 統一編號: 24701946 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區三龍里三俊街55號1樓 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 11紡織業 | 廠址: 新北市樹林區三龍里三俊街55號1樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 115紡織品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 鴻紳有限公司 | 統一編號: 24701946 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 閎名精密有限公司 | 統一編號: 83019194 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 閎名建設股份有限公司 | 統一編號: 89340559 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 閎名建設股份有限公司 | 統一編號: 89536337 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 閎名 ... ]
根據姓名 林長立 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 林長立 ...) | (中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 連絡電話: (06)412-1226 | 莊敬路325巷56號9樓之1 | 廠商序號: C2018030000020 @ 寵物食品業者資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 19000 | 所代表法人: | 台灣媽媽寶寶股份有限公司 | 統一編號: 25075549 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 小南國國際股份有限公司 | 統一編號: 54683136 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 泓記工程有限公司 | 統一編號: 42701314 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 美麗昌有限公司 | 統一編號: 50902047 @ 董監事資料集 |
(中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
連絡電話: (06)412-1226 | 莊敬路325巷56號9樓之1 | 廠商序號: C2018030000020 @ 寵物食品業者資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 19000 | 所代表法人: | 台灣媽媽寶寶股份有限公司 | 統一編號: 25075549 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 小南國國際股份有限公司 | 統一編號: 54683136 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 泓記工程有限公司 | 統一編號: 42701314 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 美麗昌有限公司 | 統一編號: 50902047 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林長立 ... ]
名稱 閎名 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 閎名)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
閎名工程行 臺中市中區光復里成功路238-2-39號 | 楊閎名 | 92286501 | 核准設立 - 獨資 |
閎名有限公司 臺中市烏日區溪南路二段68巷368弄121號1樓 | 林長立 | 53507793 | 核准設立 |
閎名精密企業社 桃園市中壢區內定里內定二十街238巷32號1樓 | 楊庭豪 | 82038166 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1109000823) |
閎名精密有限公司 桃園市中壢區內定里內定二十街158巷60號(1樓) | 楊庭豪 | 83019194 | 核准設立 |
閎名建設股份有限公司 宜蘭縣宜蘭市民族路三三○號 | | 89340559 | 解散 (文號: 1995-4-12 建三辛字 第084320020號) |
閎名建設股份有限公司 宜蘭縣宜蘭市民族路三三○號七樓 | | 89536337 | 解散 (文號: 2001-6-27 經90中字 第0903240475號) |
閎名工程行 登記地址: 臺中市中區光復里成功路238-2-39號 | 負責人: 楊閎名 | 統編: 92286501 | 核准設立 - 獨資 |
閎名有限公司 登記地址: 臺中市烏日區溪南路二段68巷368弄121號1樓 | 負責人: 林長立 | 統編: 53507793 | 核准設立 |
閎名精密企業社 登記地址: 桃園市中壢區內定里內定二十街238巷32號1樓 | 負責人: 楊庭豪 | 統編: 82038166 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1109000823) |
閎名精密有限公司 登記地址: 桃園市中壢區內定里內定二十街158巷60號(1樓) | 負責人: 楊庭豪 | 統編: 83019194 | 核准設立 |
閎名建設股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市民族路三三○號 | 統編: 89340559 | 解散 (文號: 1995-4-12 建三辛字 第084320020號) |
閎名建設股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市民族路三三○號七樓 | 統編: 89536337 | 解散 (文號: 2001-6-27 經90中字 第0903240475號) |
[ 查詢所有 閎名 ... ]
姓名 林長立 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林長立)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
長立企業社 宜蘭縣頭城鎮二城里二城路一六巷五九號一樓﹝僅辦公室使用﹞ | 林長立 | 14901810 | 核准設立 - 獨資 |
藍色健康生菌股份有限公司 臺中市太平區聖和里長龍路一段185號 | 林長立 | 61950214 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-04) |
屯營企業社 苗栗縣南庄鄉員林村13鄰屯營38號1樓 | 林長立 | 82378565 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1071002741) |
優生寶寶用品商行 臺中市西屯區福林里西屯路3段287,289號 | 林長立 | 08761262 | 歇業 - 合夥 |
宏明中藥房 屏東縣屏東市新生里復興南路一段九五號一樓 | 林長立 | 14482892 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10401751400) |
台灣媽媽寶寶股份有限公司 臺中市太平區中興里中興路68號1樓 | 林長立 | 25075549 | 核准設立 |
泓記工程有限公司 新北市三重區福德北路24號8樓之3 | 林長立 | 42701314 | 核准設立 |
美麗昌有限公司 臺北市中山區樂群3路57號7樓 | 林長立 | 50902047 | 核准設立 |
長立企業社 登記地址: 宜蘭縣頭城鎮二城里二城路一六巷五九號一樓﹝僅辦公室使用﹞ | 負責人: 林長立 | 統編: 14901810 | 核准設立 - 獨資 |
藍色健康生菌股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區聖和里長龍路一段185號 | 負責人: 林長立 | 統編: 61950214 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-04) |
屯營企業社 登記地址: 苗栗縣南庄鄉員林村13鄰屯營38號1樓 | 負責人: 林長立 | 統編: 82378565 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1071002741) |
優生寶寶用品商行 登記地址: 臺中市西屯區福林里西屯路3段287,289號 | 負責人: 林長立 | 統編: 08761262 | 歇業 - 合夥 |
宏明中藥房 登記地址: 屏東縣屏東市新生里復興南路一段九五號一樓 | 負責人: 林長立 | 統編: 14482892 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10401751400) |
台灣媽媽寶寶股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區中興里中興路68號1樓 | 負責人: 林長立 | 統編: 25075549 | 核准設立 |
泓記工程有限公司 登記地址: 新北市三重區福德北路24號8樓之3 | 負責人: 林長立 | 統編: 42701314 | 核准設立 |
美麗昌有限公司 登記地址: 臺北市中山區樂群3路57號7樓 | 負責人: 林長立 | 統編: 50902047 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林長立 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
|