上柿明子
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名上柿明子的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是劉明珠有限公司, 統一編號是53531040.
| 食品業者登錄字號: A-153531040-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 53531040 | 台北市文山區興隆路3段300號2樓之1 |
食品業者登錄字號: A-153531040-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 53531040 | 台北市文山區興隆路3段300號2樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 上柿明子 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 劉明珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉明珠 ...) | 作者: 劉明珠圖.文 | 出版機構: 劉明珠 | 版次: | 預訂出版日: 112/10 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 32 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-1877-8 (精裝, NT$350, 32面, 21X30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)劉明珠、林麗霞、黃虹慧、郭昱均 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)劉明珠、林麗霞、黃虹慧、郭昱均 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 賴秋峰 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/10/27 | 故事摘要: 因家庭經濟壓力,劉明珠什麼工作都做過,不論是工廠技術員、自助餐、擺攤賣衣服等,在廠商介紹下,到社區大學上課,自此開啟了繪本之路。從事繪本創作以來,先生始終抱持反對態度,認為繪本創作無法與維持生活家計取... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 67974614 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區日南里工七路一六號 @ 登記工廠名錄 |
| 代表人姓名: 劉明珠 | 桃園市中壢區文智路136號2樓 | 登記證號有效日期: 20260629 | 申請事項: 換發 @ 公寓大廈管理維護公司資料 |
作者: 劉明珠圖.文 | 出版機構: 劉明珠 | 版次: | 預訂出版日: 112/10 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 32 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-1877-8 (精裝, NT$350, 32面, 21X30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)劉明珠、林麗霞、黃虹慧、郭昱均 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)劉明珠、林麗霞、黃虹慧、郭昱均 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 賴秋峰 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,人文藝術 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/10/27 | 故事摘要: 因家庭經濟壓力,劉明珠什麼工作都做過,不論是工廠技術員、自助餐、擺攤賣衣服等,在廠商介紹下,到社區大學上課,自此開啟了繪本之路。從事繪本創作以來,先生始終抱持反對態度,認為繪本創作無法與維持生活家計取... @ 國民記憶庫故事資料 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 67974614 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區日南里工七路一六號 @ 登記工廠名錄 |
代表人姓名: 劉明珠 | 桃園市中壢區文智路136號2樓 | 登記證號有效日期: 20260629 | 申請事項: 換發 @ 公寓大廈管理維護公司資料 |
[ 搜尋所有 劉明珠 ... ]
無其他 上柿明子 資料。
[ 搜尋所有 上柿明子 ... ]
莊劉明珠 | 地址: 新北市鶯歌區中山路284號 | 電話: 02-2679-5772 |
名稱 劉明珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 劉明珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
劉明珠有限公司 臺北市文山區興隆路3段300號2樓之1 | 上柿明子 | 53531040 | 核准設立 |
劉明珠 臺北市松山區吉仁里八德路3段76號(中崙市場1樓14號) | | 42545784 | |
劉明珠 臺北市松山區吉仁里八德路3段76號(中崙市場2樓54號) | | 72962928 | |
劉明珠有限公司 登記地址: 臺北市文山區興隆路3段300號2樓之1 | 負責人: 上柿明子 | 統編: 53531040 | 核准設立 |
劉明珠 登記地址: 臺北市松山區吉仁里八德路3段76號(中崙市場1樓14號) | 統編: 42545784 |
劉明珠 登記地址: 臺北市松山區吉仁里八德路3段76號(中崙市場2樓54號) | 統編: 72962928 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
|