葉俊明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉俊明的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是鴻泰股份有限公司, 統一編號是53704176.
根據名稱 鴻泰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鴻泰 ...) | 英文品名: “SUMMIT” Bone Cement Instrument Set (Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第009419號 | 有效日期: 2026/12/22 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「臨床用骨水泥攪拌器(N.4210)」、「骨水泥分配器(N.4200)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 臨床用骨水泥攪拌器及骨水泥分配器之醫療器材組合,以下空白。 | 限制項目: 國 產;;QMS/QSD;;委託製造 | 申請商名稱: 鴻泰生醫科技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “SUMMIT” Cement Dispenser (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002869號 | 有效日期: 2015/03/16 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2014/11/17 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「骨水泥分配器(N.4200)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 鴻泰生醫科技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “SUMMIT” Cement Dispenser (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002869號 | 有效日期: 20150316 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20141117 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 鴻泰生醫科技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| OID: 2.16.886.110.90003.100545 | 電話: 02-27043057 | 地址: 臺北市松山區光復南路412號8樓之4 | DN: o=鴻泰會計師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| (中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
英文品名: “SUMMIT” Bone Cement Instrument Set (Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第009419號 | 有效日期: 2026/12/22 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「臨床用骨水泥攪拌器(N.4210)」、「骨水泥分配器(N.4200)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 臨床用骨水泥攪拌器及骨水泥分配器之醫療器材組合,以下空白。 | 限制項目: 國 產;;QMS/QSD;;委託製造 | 申請商名稱: 鴻泰生醫科技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “SUMMIT” Cement Dispenser (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002869號 | 有效日期: 2015/03/16 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2014/11/17 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「骨水泥分配器(N.4200)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 鴻泰生醫科技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “SUMMIT” Cement Dispenser (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002869號 | 有效日期: 20150316 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20141117 | 註銷理由: 自請註銷 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 鴻泰生醫科技有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
OID: 2.16.886.110.90003.100545 | 電話: 02-27043057 | 地址: 臺北市松山區光復南路412號8樓之4 | DN: o=鴻泰會計師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劉鴻泰 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 鴻泰 ... ]
根據姓名 葉俊明 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 葉俊明 ...) | 核准國家: 美國 | 執行單位: 中科院材料所 | 產出年度: 101 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 奈米材料及製程技術發展第二期計畫 | 專利發明人: 謝啟發、劉泰康、葉俊明 | 證書號碼: 8142857B2 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 117903 | 所代表法人: | 邦毅科技股份有限公司 | 統一編號: 23703093 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5700000 | 所代表法人: | 環宇光電有限公司 | 統一編號: 28933756 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宏盛物流企業有限公司 | 統一編號: 84195227 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 昇盈建設股份有限公司 | 統一編號: 86798146 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 僑洋科技股份有限公司 | 統一編號: 89521622 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 台灣頂峰實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 04583225 @ 公司登記經理人資料集 |
核准國家: 美國 | 執行單位: 中科院材料所 | 產出年度: 101 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 奈米材料及製程技術發展第二期計畫 | 專利發明人: 謝啟發、劉泰康、葉俊明 | 證書號碼: 8142857B2 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 117903 | 所代表法人: | 邦毅科技股份有限公司 | 統一編號: 23703093 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5700000 | 所代表法人: | 環宇光電有限公司 | 統一編號: 28933756 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宏盛物流企業有限公司 | 統一編號: 84195227 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 昇盈建設股份有限公司 | 統一編號: 86798146 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 僑洋科技股份有限公司 | 統一編號: 89521622 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 台灣頂峰實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 04583225 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 葉俊明 ... ]
泰鴻泰式料理餐廳 | 地址: 台北市信義區松勤街2號1樓 | 電話: 02-2720-5120 |
泰鴻泰式料理餐廳民生分店 | 地址: 台北市松山區民生東路四段56巷1弄1號1樓 | 電話: 02-2715-2730 |
鴻泰油行 | 地址: 新北市新莊區新泰路353號 | 電話: 02-2996-3805 |
鴻泰油業企業有限公司 | 地址: 新北市泰山區中山路二段316號之11 | 電話: 02-2297-0771 |
鴻泰興食品 | 地址: 新北市新店區寶安街60號1樓 | 電話: 02-2915-7083 |
鴻泰塑膠實業社 | 地址: 台南市安南區開安路63巷2號 | 電話: 06-355-5614 |
鴻泰租車(新莊) | 地址: 新北市新莊區中正路466號 | 電話: 02-2902-6678 |
鴻泰參藥公司 | 地址: 台北市大同區歸綏街291號 | 電話: 02-2557-9336 |
鴻泰蔘藥行 | 地址: 台中市北屯區興安路一段76號 | 電話: 04-2230-8575 |
鴻泰藝品彫刻社 | 地址: 桃園市楊梅區福德街136巷33號 | 電話: 03-482-1352 |
名稱 鴻泰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鴻泰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻泰企業社 新北市五股區成泰路2段49巷1號地下1層 | 王鴻傑 | 91418151 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128178537) |
鴻泰影印店 新竹縣竹北市泰和里保泰一街29號1樓 | 葉東岩 | 40985238 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110301700) |
鴻泰不動產經紀有限公司 新北市五股區御成路129號14樓 | 王鴻傑 | 91005829 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-31) |
鴻泰興泰味小館 高雄市鼓山區文忠路121號1樓 | 許之沛 | 38661901 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160081100) |
泰鴻泰式料理餐廳 臺北市信義區松勤街2號1樓 | 劉永春 | 48679660 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1104112514) |
鴻泰紙器行 新北市泰山區民權街58號7樓(現場僅供辦公室使用) | 劉一明 | 78219670 | 核准設立 - 獨資 |
慶鴻泰式指壓 高雄市前鎮區保泰路231號1至2樓 | 阮氏紅錦 | 82695730 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11162372400) |
鴻泰國際廣告工程有限公司 新北市五股區成泰路3段577巷80弄24號5樓 | 王奕凱 | 83546750 | 核准設立 |
鴻泰企業社 登記地址: 新北市五股區成泰路2段49巷1號地下1層 | 負責人: 王鴻傑 | 統編: 91418151 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128178537) |
鴻泰影印店 登記地址: 新竹縣竹北市泰和里保泰一街29號1樓 | 負責人: 葉東岩 | 統編: 40985238 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110301700) |
鴻泰不動產經紀有限公司 登記地址: 新北市五股區御成路129號14樓 | 負責人: 王鴻傑 | 統編: 91005829 | 解散 (核准解散日期: 2022-03-31) |
鴻泰興泰味小館 登記地址: 高雄市鼓山區文忠路121號1樓 | 負責人: 許之沛 | 統編: 38661901 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160081100) |
泰鴻泰式料理餐廳 登記地址: 臺北市信義區松勤街2號1樓 | 負責人: 劉永春 | 統編: 48679660 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1104112514) |
鴻泰紙器行 登記地址: 新北市泰山區民權街58號7樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 劉一明 | 統編: 78219670 | 核准設立 - 獨資 |
慶鴻泰式指壓 登記地址: 高雄市前鎮區保泰路231號1至2樓 | 負責人: 阮氏紅錦 | 統編: 82695730 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11162372400) |
鴻泰國際廣告工程有限公司 登記地址: 新北市五股區成泰路3段577巷80弄24號5樓 | 負責人: 王奕凱 | 統編: 83546750 | 核准設立 |
[ 查詢所有 鴻泰 ... ]
姓名 葉俊明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 葉俊明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富葉俊明自營計程車行 新北市三重區仁政街106號3樓 | 葉俊明 | 01993978 | 核准設立 - 獨資 |
葉俊明自營計程車行 新北市板橋區銘傳街76巷22-1號 | 葉俊明 | 34496888 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068130396) |
環宇光電有限公司 臺中市烏日區光明里五光路738號1樓 | 葉俊明 | 28933756 | 核准設立 |
佳源國際開發有限公司 高雄市大樹區竹寮路321號 | 葉俊明 | 27661329 | 核准設立 |
宏盛物流企業有限公司 桃園市楊梅區梅新里中山路1巷5號 | 葉俊明 | 84195227 | 核准設立 |
銘鼎工程企業社 桃園市大園區埔心里中正東路一段348巷5號 | 葉俊明 | 42492597 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089006759) |
大發紙管企業社 苗栗縣苑裡鎮西勢里10鄰忠孝街31號 | 葉俊明 | 02914488 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1061003511) |
珍鱻海產行 高雄市岡山區台上里嘉新東路71號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 葉俊明 | 10707075 | 核准停業 - 獨資 |
富葉俊明自營計程車行 登記地址: 新北市三重區仁政街106號3樓 | 負責人: 葉俊明 | 統編: 01993978 | 核准設立 - 獨資 |
葉俊明自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區銘傳街76巷22-1號 | 負責人: 葉俊明 | 統編: 34496888 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068130396) |
環宇光電有限公司 登記地址: 臺中市烏日區光明里五光路738號1樓 | 負責人: 葉俊明 | 統編: 28933756 | 核准設立 |
佳源國際開發有限公司 登記地址: 高雄市大樹區竹寮路321號 | 負責人: 葉俊明 | 統編: 27661329 | 核准設立 |
宏盛物流企業有限公司 登記地址: 桃園市楊梅區梅新里中山路1巷5號 | 負責人: 葉俊明 | 統編: 84195227 | 核准設立 |
銘鼎工程企業社 登記地址: 桃園市大園區埔心里中正東路一段348巷5號 | 負責人: 葉俊明 | 統編: 42492597 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089006759) |
大發紙管企業社 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮西勢里10鄰忠孝街31號 | 負責人: 葉俊明 | 統編: 02914488 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1061003511) |
珍鱻海產行 登記地址: 高雄市岡山區台上里嘉新東路71號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 葉俊明 | 統編: 10707075 | 核准停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 葉俊明 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
|