曾廷淵
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾廷淵的職稱是董事長, 持有股份數是120000, 公司名稱是可森健康事業股份有限公司, 統一編號是53724291.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 可森健康事業股份有限公司 | 統一編號: 53724291 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 可森健康事業股份有限公司 | 統一編號: 53724291 |
[ 搜尋所有相關: 曾廷淵 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 53724291 | 電話號碼: | 臺北市信義區基隆路2段56號9樓 |
統一編號: 53724291 | 電話號碼: | 臺北市信義區基隆路2段56號9樓 |
[ 搜尋所有相關: 曾廷淵 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 曾廷淵 ...) | 英文品名: "Concern" Metatron Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第012367號 | 有效日期: 2022/11/13 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2024/04/12 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 可森健康事業股份有限公司 |
| 英文品名: "Concern" Metatron Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第012367號 | 有效日期: 20221113 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 可森健康事業股份有限公司 |
| 英文品名: “Concern” Metatron Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第012259號 | 有效日期: 2017/10/17 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/11/26 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 可森健康事業有限公司 |
| 英文品名: “Concern” Metatron Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第012259號 | 有效日期: 20171017 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20191126 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 可森健康事業有限公司 |
英文品名: "Concern" Metatron Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第012367號 | 有效日期: 2022/11/13 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2024/04/12 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 可森健康事業股份有限公司 |
英文品名: "Concern" Metatron Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第012367號 | 有效日期: 20221113 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 可森健康事業股份有限公司 |
英文品名: “Concern” Metatron Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第012259號 | 有效日期: 2017/10/17 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/11/26 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 可森健康事業有限公司 |
英文品名: “Concern” Metatron Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第012259號 | 有效日期: 20171017 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20191126 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 可森健康事業有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 曾廷淵 @ 醫療器材許可證資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 曾廷淵 ...) | 食品業者登錄字號: A-153724291-00003-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 53724291 | 台北市信義區基隆路2段56號9樓 |
| 食品業者登錄字號: F-153724291-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 53724291 | 台北市信義區基隆路2段56號9樓 |
食品業者登錄字號: A-153724291-00003-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 53724291 | 台北市信義區基隆路2段56號9樓 |
食品業者登錄字號: F-153724291-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 53724291 | 台北市信義區基隆路2段56號9樓 |
[ 搜尋所有相關: 曾廷淵 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 可森健康事業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 可森健康事業 ...) | 電話: 0926837067 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市信義區基隆路2段56號9樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市新莊區新樹路613-7號11樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 0926837067 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市信義區基隆路2段56號9樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市新莊區新樹路613-7號11樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 可森健康事業 ... ]
| 處分日期: 20210224 | 處分金額或滯納金: 985 | 公告日期: 20210412 | 處分字號: 保退一字第11069911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20210224 | 處分金額或滯納金: 985 | 公告日期: 20210412 | 處分字號: 保退一字第11069911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 曾廷淵 ... ]
名稱 可森健康事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 可森健康事業)
可森健康事業股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段56號9樓 | 負責人: 曾廷淵 | 統編: 53724291 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
|