李長宴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李長宴的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是可森健康事業股份有限公司, 統一編號是53724291.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 可森健康事業股份有限公司 | 統一編號: 53724291 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 可森健康事業股份有限公司 | 統一編號: 53724291 |
[ 搜尋所有相關: 李長宴 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 53724291 | 電話號碼: | 臺北市信義區基隆路2段56號9樓 |
統一編號: 53724291 | 電話號碼: | 臺北市信義區基隆路2段56號9樓 |
[ 搜尋所有相關: 李長宴 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 李長宴 ...) | 英文品名: "Concern" Metatron Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第012367號 | 有效日期: 2022/11/13 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2024/04/12 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 可森健康事業股份有限公司 |
| 英文品名: "Concern" Metatron Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第012367號 | 有效日期: 20221113 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 可森健康事業股份有限公司 |
| 英文品名: “Concern” Metatron Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第012259號 | 有效日期: 2017/10/17 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/11/26 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 可森健康事業有限公司 |
| 英文品名: “Concern” Metatron Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第012259號 | 有效日期: 20171017 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20191126 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 可森健康事業有限公司 |
英文品名: "Concern" Metatron Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第012367號 | 有效日期: 2022/11/13 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2024/04/12 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 可森健康事業股份有限公司 |
英文品名: "Concern" Metatron Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第012367號 | 有效日期: 20221113 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 醫 器 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 可森健康事業股份有限公司 |
英文品名: “Concern” Metatron Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第012259號 | 有效日期: 2017/10/17 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/11/26 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「醫學影像傳輸裝置(P.2020)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 可森健康事業有限公司 |
英文品名: “Concern” Metatron Medical Image Communication Device (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第012259號 | 有效日期: 20171017 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20191126 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 可森健康事業有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 李長宴 @ 醫療器材許可證資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 李長宴 ...) | 食品業者登錄字號: A-153724291-00003-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 53724291 | 台北市信義區基隆路2段56號9樓 |
| 食品業者登錄字號: F-153724291-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 53724291 | 台北市信義區基隆路2段56號9樓 |
食品業者登錄字號: A-153724291-00003-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 53724291 | 台北市信義區基隆路2段56號9樓 |
食品業者登錄字號: F-153724291-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 53724291 | 台北市信義區基隆路2段56號9樓 |
[ 搜尋所有相關: 李長宴 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 可森健康事業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 可森健康事業 ...) | 電話: 0926837067 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市信義區基隆路2段56號9樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市新莊區新樹路613-7號11樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 0926837067 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市信義區基隆路2段56號9樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市新莊區新樹路613-7號11樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 可森健康事業 ... ]
根據姓名 李長宴 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 李長宴 ...) | 團體會址: 臺北市信義區基隆路2段56號9樓 | 成立日期: 1080420 | 理事長: 李長宴 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 福麟不動產經紀有限公司 | 統一編號: 24559407 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 李長宴 | 設立時間: 1080420 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
團體會址: 臺北市信義區基隆路2段56號9樓 | 成立日期: 1080420 | 理事長: 李長宴 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 福麟不動產經紀有限公司 | 統一編號: 24559407 @ 董監事資料集 |
負責人: 李長宴 | 設立時間: 1080420 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 李長宴 ... ]
名稱 可森健康事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 可森健康事業)
可森健康事業股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段56號9樓 | 負責人: 曾廷淵 | 統編: 53724291 | 核准設立 |
姓名 李長宴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 李長宴)
福麟不動產經紀有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安西路30號3樓 | 負責人: 李長宴 | 統編: 24559407 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
|