黃德雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃德雄的職稱是監察人, 持有股份數是90000, 公司名稱是優氏科技股份有限公司, 統一編號是53765216.
無其他 優氏科技 資料。
[ 搜尋所有 優氏科技 ... ]
根據姓名 黃德雄 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 黃德雄 ...) | (中華民國)黃德雄師生 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃德雄師生 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 敍述者: 張喆喜 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,朋友,其他 | 敍述的主要人物: 黃德雄 | 發佈日期: 2014/03/27 | 故事摘要: 黃德雄早期是一名攝影師,現在是旅行社領隊。會當領隊是因為對中國地理懷抱一份探險的夢想,在政府開放到中國探親後,黃德雄就馬上組團到中國實現未完成的夢想,一去就是一個多月,旅行中也不忘攝影的基本功夫,拍下... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 主要產品: 220塑膠製品、285家用電器、331育樂用品 | 統一編號: 69405821 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市歸仁區南保里中山路三段239號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 茂榮投資股份有限公司 | 統一編號: 28317628 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 延祥實業股份有限公司 | 統一編號: 69405821 @ 董監事資料集 |
(中華民國)黃德雄師生 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃德雄師生 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
敍述者: 張喆喜 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,朋友,其他 | 敍述的主要人物: 黃德雄 | 發佈日期: 2014/03/27 | 故事摘要: 黃德雄早期是一名攝影師,現在是旅行社領隊。會當領隊是因為對中國地理懷抱一份探險的夢想,在政府開放到中國探親後,黃德雄就馬上組團到中國實現未完成的夢想,一去就是一個多月,旅行中也不忘攝影的基本功夫,拍下... @ 國民記憶庫故事資料 |
主要產品: 220塑膠製品、285家用電器、331育樂用品 | 統一編號: 69405821 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市歸仁區南保里中山路三段239號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 茂榮投資股份有限公司 | 統一編號: 28317628 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 延祥實業股份有限公司 | 統一編號: 69405821 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃德雄 ... ]
名稱 優氏科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 優氏科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
優氏科技股份有限公司 臺北市大安區金山南路2段31巷9號5樓之1 | 劉道明 | 53765216 | 解散 (核准解散日期: 2019-11-27) |
優氏科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區金山南路2段31巷9號5樓之1 | 負責人: 劉道明 | 統編: 53765216 | 解散 (核准解散日期: 2019-11-27) |
姓名 黃德雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃德雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃德雄自營計程車行 臺南市安南區安和里安和路1段2巷96弄58號 | 黃德雄 | 06496345 | 撤銷 - 獨資 |
甡德水電行 臺北市士林區承德路1020巷71號4樓 | 黃德雄 | 01836247 | 廢止 - 獨資 |
尚藝企業行 高雄市三民區博愛里建國2路26號6樓9室 | 黃德雄 | 76467765 | 核准設立 - 獨資 |
冠龍實業社 新北市瑞芳區瑞竹路?027號 | 黃德雄 | 02294163 | 核准停業 - 合夥 |
貿祺實業有限公司 新北市三重區六張街一二六巷二弄七號 | 黃德雄 | 04414946 | 核准設立 |
三合一企業社 臺中市東勢區上新里忠孝街105號1樓 | 黃德雄 | 05893021 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1030719363) |
忠仁煤業行 新北市瑞芳區大埔路11號 | 黃德雄 | 33872738 | 核准設立 - 獨資 |
隆盛鐵工廠 新竹市東區高峰里寶山路94號 | 黃德雄 | 46396856 | 歇業 - 合夥 |
黃德雄自營計程車行 登記地址: 臺南市安南區安和里安和路1段2巷96弄58號 | 負責人: 黃德雄 | 統編: 06496345 | 撤銷 - 獨資 |
甡德水電行 登記地址: 臺北市士林區承德路1020巷71號4樓 | 負責人: 黃德雄 | 統編: 01836247 | 廢止 - 獨資 |
尚藝企業行 登記地址: 高雄市三民區博愛里建國2路26號6樓9室 | 負責人: 黃德雄 | 統編: 76467765 | 核准設立 - 獨資 |
冠龍實業社 登記地址: 新北市瑞芳區瑞竹路?027號 | 負責人: 黃德雄 | 統編: 02294163 | 核准停業 - 合夥 |
貿祺實業有限公司 登記地址: 新北市三重區六張街一二六巷二弄七號 | 負責人: 黃德雄 | 統編: 04414946 | 核准設立 |
三合一企業社 登記地址: 臺中市東勢區上新里忠孝街105號1樓 | 負責人: 黃德雄 | 統編: 05893021 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1030719363) |
忠仁煤業行 登記地址: 新北市瑞芳區大埔路11號 | 負責人: 黃德雄 | 統編: 33872738 | 核准設立 - 獨資 |
隆盛鐵工廠 登記地址: 新竹市東區高峰里寶山路94號 | 負責人: 黃德雄 | 統編: 46396856 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 黃德雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
|