李旻峰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李旻峰的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是宏美電腦有限公司, 統一編號是53811513.
無其他 宏美電腦 資料。
[ 搜尋所有 宏美電腦 ... ]
根據姓名 李旻峰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李旻峰 ...) | 主要產品: 285家用電器 | 統一編號: 80013935 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區國泰里新樹路六九之五0號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市新莊區國泰里新樹路六九之五0號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 285家用電器 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/15 | 特約迄日: 1921/09/01 | 機構電話: 06-2826717 | 機構負責人姓名: 李旻峰 | 機構代碼: A11400069 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市北區北成路350號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/15 | 特約迄日: 1921/09/01 | 機構電話: 06-2826717 | 機構負責人姓名: 李旻峰 | 機構代碼: A11400069 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市北區北成路350號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/15 | 特約迄日: 1921/09/01 | 機構電話: 06-2826717 | 機構負責人姓名: 李旻峰 | 機構代碼: A11400069 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市北區北成路350號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2826717 | 機構負責人姓名: 李旻峰 | 機構代碼: A11400069 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市北區北成路350號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2826717 | 機構負責人姓名: 李旻峰 | 機構代碼: A11400069 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市北區北成路350號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2826717 | 機構負責人姓名: 李旻峰 | 機構代碼: A11400069 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市北區北成路350號 @ 長照B據點 |
主要產品: 285家用電器 | 統一編號: 80013935 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區國泰里新樹路六九之五0號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市新莊區國泰里新樹路六九之五0號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 285家用電器 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/15 | 特約迄日: 1921/09/01 | 機構電話: 06-2826717 | 機構負責人姓名: 李旻峰 | 機構代碼: A11400069 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市北區北成路350號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/15 | 特約迄日: 1921/09/01 | 機構電話: 06-2826717 | 機構負責人姓名: 李旻峰 | 機構代碼: A11400069 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市北區北成路350號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/15 | 特約迄日: 1921/09/01 | 機構電話: 06-2826717 | 機構負責人姓名: 李旻峰 | 機構代碼: A11400069 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市北區北成路350號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2826717 | 機構負責人姓名: 李旻峰 | 機構代碼: A11400069 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市北區北成路350號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2826717 | 機構負責人姓名: 李旻峰 | 機構代碼: A11400069 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市北區北成路350號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/10/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2826717 | 機構負責人姓名: 李旻峰 | 機構代碼: A11400069 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市北區北成路350號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 李旻峰 ... ]
名稱 宏美電腦 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 宏美電腦)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏美電腦有限公司 雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路202號1樓 | 李旻峰 | 53811513 | 核准設立 |
宏美電腦資訊社 雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路二O二號一樓 | 李旻峰 | 45678131 | 歇業 - 獨資 |
宏美電腦有限公司 登記地址: 雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路202號1樓 | 負責人: 李旻峰 | 統編: 53811513 | 核准設立 |
宏美電腦資訊社 登記地址: 雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路二O二號一樓 | 負責人: 李旻峰 | 統編: 45678131 | 歇業 - 獨資 |
姓名 李旻峰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 李旻峰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
耀峰電動車行 臺中市潭子區潭秀里中山路二段370號一樓 | 李旻峰 | 72543897 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090865629) |
耀峰清潔工程行 臺中市豐原區豐榮里三民路136號1樓 | 李旻峰 | 82646507 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090866519) |
吉峰小吃店 新北市板橋區中正路373號 | 李旻峰 | 26194776 | 歇業 - 獨資 |
瑞峰起重有限公司 新北市新莊區新莊路493巷4弄19號1樓 | 李旻峰 | 27805043 | 核准設立 |
瑞陞工程有限公司 新北市新莊區新莊路493巷4弄19號1樓 | 李旻峰 | 28965953 | 廢止 |
順成玻璃工程有限公司 桃園市蘆竹區奉化路24巷16號1樓 | 李旻峰 | 53804750 | 解散 (核准解散日期: 2016-08-31) |
耀峰電動車行 登記地址: 臺中市潭子區潭秀里中山路二段370號一樓 | 負責人: 李旻峰 | 統編: 72543897 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090865629) |
耀峰清潔工程行 登記地址: 臺中市豐原區豐榮里三民路136號1樓 | 負責人: 李旻峰 | 統編: 82646507 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090866519) |
吉峰小吃店 登記地址: 新北市板橋區中正路373號 | 負責人: 李旻峰 | 統編: 26194776 | 歇業 - 獨資 |
瑞峰起重有限公司 登記地址: 新北市新莊區新莊路493巷4弄19號1樓 | 負責人: 李旻峰 | 統編: 27805043 | 核准設立 |
瑞陞工程有限公司 登記地址: 新北市新莊區新莊路493巷4弄19號1樓 | 負責人: 李旻峰 | 統編: 28965953 | 廢止 |
順成玻璃工程有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區奉化路24巷16號1樓 | 負責人: 李旻峰 | 統編: 53804750 | 解散 (核准解散日期: 2016-08-31) |
[ 查詢所有 李旻峰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
|