張美莉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張美莉的職稱是監察人, 持有股份數是75000, 公司名稱是詠美建設股份有限公司, 統一編號是53860838.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 825000 | 所代表法人: | 詠美建設股份有限公司 | 統一編號: 53860838 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 825000 | 所代表法人: | 詠美建設股份有限公司 | 統一編號: 53860838 |
[ 搜尋所有相關: 張美莉 @ 董監事資料集 ]
根據姓名 張美莉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張美莉 ...) | 敍述者: 張喆喜 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,朋友,災難 | 敍述的主要人物: 陳惠玲 張美莉 | 發佈日期: 2014/04/21 | 故事摘要: 陳惠玲是臺中市消防大隊中港分隊的鳳凰救護志工分隊長,志工沒有酬勞,所有資源都需要善心人士捐贈贊助,身為分隊長的他,資源招募就成了他的工作與責任。張美莉則是鳳凰救護志工副分隊長,九二一大地震發生後看到國... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 綜藝活動 |
| (中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張美莉 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張美莉 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 新美豐印染化學股份有限公司 | 統一編號: 35459306 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 231玻璃及其製品 | 統一編號: 17310438 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣福興鄉福寶村新生路四0之三三號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市泰山區明志路一段一二二巷五七號 | 工廠現況: 歇業-關廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
敍述者: 張喆喜 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,朋友,災難 | 敍述的主要人物: 陳惠玲 張美莉 | 發佈日期: 2014/04/21 | 故事摘要: 陳惠玲是臺中市消防大隊中港分隊的鳳凰救護志工分隊長,志工沒有酬勞,所有資源都需要善心人士捐贈贊助,身為分隊長的他,資源招募就成了他的工作與責任。張美莉則是鳳凰救護志工副分隊長,九二一大地震發生後看到國... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 綜藝活動 |
(中華民國)雲火INFERNO火舞團、新竹交響管樂團、竹塹築夢歌劇團、新竹北埔八音團、詹佳穎、張淳菡、龔詠麟 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: OPENTIX 300/500/700/900元 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張美莉 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張美莉 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 新美豐印染化學股份有限公司 | 統一編號: 35459306 @ 董監事資料集 |
主要產品: 231玻璃及其製品 | 統一編號: 17310438 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣福興鄉福寶村新生路四0之三三號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: | 廠址: 新北市泰山區明志路一段一二二巷五七號 | 工廠現況: 歇業-關廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 張美莉 ... ]
名稱 詠美建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 詠美建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
詠美建設股份有限公司 臺中市太平區永隆里光興路658號2樓 | 張伸琪 | 53860838 | 核准設立 |
詠美建設股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區永隆里光興路658號2樓 | 負責人: 張伸琪 | 統編: 53860838 | 核准設立 |
姓名 張美莉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張美莉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
莉昇企業行 高雄市大社區觀音里文信街103號1樓 | 張美莉 | 13325023 | 核准設立 - 獨資 |
欣恆企業社 新北市板橋區莒光路133巷24號1樓 | 張美莉 | 01960771 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1128164493) |
勝耀車行 宜蘭縣羅東鎮樹林里純精路三段三號一樓 | 張美莉 | 13659787 | 歇業 - 獨資 |
豐田農藥肥料行 雲林縣西螺鎮福田里社口路二之二號 | 張美莉 | 15605294 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100003203) |
禾基實業股份有限公司 苗栗縣造橋鄉大西村2鄰慈聖路2段257巷25號1樓 | 張美莉 | 16683938 | 核准設立 |
穎哲營造有限公司 屏東縣屏東市勝豐里萬安街1號1樓 | 張美莉 | 16962678 | 核准設立 |
弘霖玻璃企業社 彰化縣福興鄉福寶村新生路40之33號 | 張美莉 | 17310438 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060820148) |
鋐通企業社 臺中市太平區新坪里中山路三段一四0號一樓 | 張美莉 | 17394817 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050862880) |
莉昇企業行 登記地址: 高雄市大社區觀音里文信街103號1樓 | 負責人: 張美莉 | 統編: 13325023 | 核准設立 - 獨資 |
欣恆企業社 登記地址: 新北市板橋區莒光路133巷24號1樓 | 負責人: 張美莉 | 統編: 01960771 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1128164493) |
勝耀車行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮樹林里純精路三段三號一樓 | 負責人: 張美莉 | 統編: 13659787 | 歇業 - 獨資 |
豐田農藥肥料行 登記地址: 雲林縣西螺鎮福田里社口路二之二號 | 負責人: 張美莉 | 統編: 15605294 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100003203) |
禾基實業股份有限公司 登記地址: 苗栗縣造橋鄉大西村2鄰慈聖路2段257巷25號1樓 | 負責人: 張美莉 | 統編: 16683938 | 核准設立 |
穎哲營造有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市勝豐里萬安街1號1樓 | 負責人: 張美莉 | 統編: 16962678 | 核准設立 |
弘霖玻璃企業社 登記地址: 彰化縣福興鄉福寶村新生路40之33號 | 負責人: 張美莉 | 統編: 17310438 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060820148) |
鋐通企業社 登記地址: 臺中市太平區新坪里中山路三段一四0號一樓 | 負責人: 張美莉 | 統編: 17394817 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050862880) |
[ 查詢所有 張美莉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 683994 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 683994 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|