陳子揚
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳子揚的職稱是董事, 持有股份數是846332, 公司名稱是理得來投資股份有限公司, 統一編號是53880031.
董監事資料集 資料集的 陳子揚 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳子揚 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 839699 | 所代表法人: | 理得來投資股份有限公司 | 統一編號: 53880031 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 576469 | 所代表法人: | 理得來投資股份有限公司 | 統一編號: 53880031 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 839699 | 所代表法人: | 理得來投資股份有限公司 | 統一編號: 53880031 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 576469 | 所代表法人: | 理得來投資股份有限公司 | 統一編號: 53880031 |
[ 搜尋所有相關: 陳子揚 @ 董監事資料集 ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 理得來投資股份有限公司 | 康堤旅館股份有限公司 | 統一編號: 29021927 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 理得來投資股份有限公司 | 康堤旅館股份有限公司 | 統一編號: 29021927 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 理得來投資 ... ]
根據姓名 陳子揚 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 陳子揚 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 62500 | 所代表法人: | 天然源股份有限公司 | 統一編號: 24461919 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 洋裕實業股份有限公司 | 統一編號: 42824245 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 車多多有限公司 | 統一編號: 82862531 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 紫羊冷氣空調有限公司 | 統一編號: 83217737 @ 董監事資料集 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 62500 | 所代表法人: | 天然源股份有限公司 | 統一編號: 24461919 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 洋裕實業股份有限公司 | 統一編號: 42824245 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 車多多有限公司 | 統一編號: 82862531 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 紫羊冷氣空調有限公司 | 統一編號: 83217737 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳子揚 ... ]
名稱 理得來投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 理得來投資)
理得來投資股份有限公司 登記地址: 高雄市新興區同愛街32號2樓 | 負責人: 陳國忠 | 統編: 53880031 | 核准設立 |
姓名 陳子揚 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳子揚)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
揚勝國際貿易股份有限公司 臺北市信義區永吉路180巷66弄29號 | 陳子揚 | 42630923 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-15) |
申言科技有限公司 宜蘭縣宜蘭市北津路5巷7號(1樓) | 陳子揚 | 54957347 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-24) |
紫羊冷氣空調有限公司 高雄市大寮區青山街20號1樓 | 陳子揚 | 83217737 | 核准設立 |
美思卡股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段150號5樓 | 陳子揚 | 90363328 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-10) |
皇品酒業有限公司南屯分公司 臺中市南屯區文心路1段75號 | 陳子揚 | 24740363 | 廢止 |
美琪小舖 高雄市前金區旺盛街164號1樓 | 陳子揚 | 38703698 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360275500) |
少年丼仔食堂 新竹市東區育賢里民族路33-28號 | 陳子揚 | 72760161 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090002793) |
映巽企業社 臺中市大里區瑞城里中興路一段2巷275號1樓 | 陳子揚 | 77577184 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1108613837) |
揚勝國際貿易股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區永吉路180巷66弄29號 | 負責人: 陳子揚 | 統編: 42630923 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-15) |
申言科技有限公司 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市北津路5巷7號(1樓) | 負責人: 陳子揚 | 統編: 54957347 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-24) |
紫羊冷氣空調有限公司 登記地址: 高雄市大寮區青山街20號1樓 | 負責人: 陳子揚 | 統編: 83217737 | 核准設立 |
美思卡股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段150號5樓 | 負責人: 陳子揚 | 統編: 90363328 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-10) |
皇品酒業有限公司南屯分公司 登記地址: 臺中市南屯區文心路1段75號 | 負責人: 陳子揚 | 統編: 24740363 | 廢止 |
美琪小舖 登記地址: 高雄市前金區旺盛街164號1樓 | 負責人: 陳子揚 | 統編: 38703698 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360275500) |
少年丼仔食堂 登記地址: 新竹市東區育賢里民族路33-28號 | 負責人: 陳子揚 | 統編: 72760161 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090002793) |
映巽企業社 登記地址: 臺中市大里區瑞城里中興路一段2巷275號1樓 | 負責人: 陳子揚 | 統編: 77577184 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1108613837) |
[ 查詢所有 陳子揚 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
|