張宜寧
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張宜寧的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是寧得康有限公司, 統一編號是53938358.
| 統一編號: 53938358 | 電話號碼: 0919983410 | 臺北市萬華區中華路2段416巷68號 |
統一編號: 53938358 | 電話號碼: 0919983410 | 臺北市萬華區中華路2段416巷68號 |
[ 搜尋所有相關: 張宜寧 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「醫療器材許可證資料集」中搜尋所有相關於 張宜寧 ...) | 英文品名: "Needcare" Limb Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007272號 | 有效日期: 2023/05/29 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 寧得康有限公司 |
| 英文品名: "Needcare" Limb Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007272號 | 有效日期: 20230529 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 寧得康有限公司 |
| 英文品名: "Needcare" Medical Truncal Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第007276號 | 有效日期: 2023/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/11/02 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「軀幹裝具(O.3490)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 寧得康有限公司 |
| 英文品名: "Needcare" Medical Truncal Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007276號 | 有效日期: 2023/05/29 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「軀幹裝具(O.3490)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 寧得康有限公司 |
| 英文品名: "Needcare" Medical Truncal Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007276號 | 有效日期: 20230529 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 寧得康有限公司 |
| 英文品名: "Needcare" Limb Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第007272號 | 有效日期: 2023/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/11/02 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 寧得康有限公司 |
英文品名: "Needcare" Limb Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007272號 | 有效日期: 2023/05/29 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 寧得康有限公司 |
英文品名: "Needcare" Limb Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007272號 | 有效日期: 20230529 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 寧得康有限公司 |
英文品名: "Needcare" Medical Truncal Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第007276號 | 有效日期: 2023/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/11/02 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「軀幹裝具(O.3490)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 寧得康有限公司 |
英文品名: "Needcare" Medical Truncal Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007276號 | 有效日期: 2023/05/29 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「軀幹裝具(O.3490)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 寧得康有限公司 |
英文品名: "Needcare" Medical Truncal Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007276號 | 有效日期: 20230529 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 寧得康有限公司 |
英文品名: "Needcare" Limb Orthosis (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹登字第007272號 | 有效日期: 2023/10/31 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2023/11/02 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材分類分級管理辦法「肢體裝具(O.3475)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 寧得康有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 張宜寧 @ 醫療器材許可證資料集 ]
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中正區福州街16之3號 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中正區福州街16之3號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 寧得康 ... ]
根據姓名 張宜寧 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 張宜寧 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 吉士華康有限公司 | 統一編號: 53918923 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 生活工作室股份有限公司 | 統一編號: 90135346 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 吉士華康有限公司 | 統一編號: 53918923 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 生活工作室股份有限公司 | 統一編號: 90135346 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張宜寧 ... ]
名稱 寧得康 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 寧得康)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
寧得康有限公司 臺北市萬華區中華路2段416巷68號 | 張宜寧 | 53938358 | 核准設立 |
寧得康有限公司 登記地址: 臺北市萬華區中華路2段416巷68號 | 負責人: 張宜寧 | 統編: 53938358 | 核准設立 |
姓名 張宜寧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 張宜寧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宜寧水產商行 嘉義縣水上鄉水頭村中和路288-1號 | 張宜寧 | 85787986 | 核准設立 - 獨資 |
吉士華康有限公司 臺北市中正區同安街66號 | 張宜寧 | 53918923 | 核准設立 |
祖厝口商店 金門縣金湖鎮瓊林里瓊林246-3號 | 張宜寧 | 77317723 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100083541) |
生活工作室股份有限公司 臺北市松山區八德路4段604號2樓之15 | 張宜寧 | 90135346 | 核准設立 |
宜寧水產商行 登記地址: 嘉義縣水上鄉水頭村中和路288-1號 | 負責人: 張宜寧 | 統編: 85787986 | 核准設立 - 獨資 |
吉士華康有限公司 登記地址: 臺北市中正區同安街66號 | 負責人: 張宜寧 | 統編: 53918923 | 核准設立 |
祖厝口商店 登記地址: 金門縣金湖鎮瓊林里瓊林246-3號 | 負責人: 張宜寧 | 統編: 77317723 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100083541) |
生活工作室股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段604號2樓之15 | 負責人: 張宜寧 | 統編: 90135346 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: 永增企業股份有限公司 | 新青投資股份有限公司 | 統一編號: 12472644 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8400000 | 所代表法人: 香港商佳能香港有限公司 | 台灣佳能資訊股份有限公司 | 統一編號: 12476629 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 19344 | 所代表法人: | 華祺工業股份有限公司 | 統一編號: 12494555 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華祺工業股份有限公司 | 統一編號: 12494555 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4176500 | 所代表法人: | 富兒企業股份有限公司 | 統一編號: 12495816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 達視興業股份有限公司 | 統一編號: 12509298 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 互盛股份有限公司 | 統一編號: 12516241 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 互盛股份有限公司 | 統一編號: 12516241 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 瑪陵企業股份有限公司 | 統一編號: 12517966 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7200 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25056 | 所代表法人: | 龍都建設股份有限公司 | 統一編號: 12539188 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 456 | 所代表法人: | 龍都建設股份有限公司 | 統一編號: 12539188 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: 永增企業股份有限公司 | 新青投資股份有限公司 | 統一編號: 12472644 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8400000 | 所代表法人: 香港商佳能香港有限公司 | 台灣佳能資訊股份有限公司 | 統一編號: 12476629 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 19344 | 所代表法人: | 華祺工業股份有限公司 | 統一編號: 12494555 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華祺工業股份有限公司 | 統一編號: 12494555 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4176500 | 所代表法人: | 富兒企業股份有限公司 | 統一編號: 12495816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 達視興業股份有限公司 | 統一編號: 12509298 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 互盛股份有限公司 | 統一編號: 12516241 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 互盛股份有限公司 | 統一編號: 12516241 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 瑪陵企業股份有限公司 | 統一編號: 12517966 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7200 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25056 | 所代表法人: | 龍都建設股份有限公司 | 統一編號: 12539188 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 456 | 所代表法人: | 龍都建設股份有限公司 | 統一編號: 12539188 |
|