王素敏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王素敏的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是久田精密工業有限公司, 統一編號是54008161.
| 臺中市神岡區社南里中山路729號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 | 登記編號: 66002731 | 統一編號: 54008161 |
臺中市神岡區社南里中山路729號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 | 登記編號: 66002731 | 統一編號: 54008161 |
[ 搜尋所有相關: 王素敏 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 54008161 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區翁社里豐年路109巷103之18號 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 54008161 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區翁社里豐年路109巷103之18號 |
[ 搜尋所有相關: 王素敏 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 久田精密工業 資料。
[ 搜尋所有 久田精密工業 ... ]
根據姓名 王素敏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王素敏 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 王素敏 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 06-5811232 | 臺南市善化區進學路105巷5號1樓 @ 地政士開業資料 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 網路報名 @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 王素敏 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 06-5811232 | 臺南市善化區進學路105巷5號1樓 @ 地政士開業資料 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 網路報名 @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 王素敏 ... ]
名稱 久田精密工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 久田精密工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
久田精密工業有限公司 臺中市神岡區豐洲里東洲路105巷40之5號 | 王素敏 | 54008161 | 核准設立 |
永久田精密工業有限公司 臺中市南屯區南屯路二段二三五巷九弄五○號一樓 | | 16974990 | 解散 (090年12月19日 經90中字 第0903322816號) |
久田精密工業有限公司 登記地址: 臺中市神岡區豐洲里東洲路105巷40之5號 | 負責人: 王素敏 | 統編: 54008161 | 核准設立 |
永久田精密工業有限公司 登記地址: 臺中市南屯區南屯路二段二三五巷九弄五○號一樓 | 統編: 16974990 | 解散 (090年12月19日 經90中字 第0903322816號) |
姓名 王素敏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王素敏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
西江水茶亭 臺北市文山區景華街75號 | 王素敏 | 01706602 | 歇業 - 獨資 |
新世紀青?行 桃園市中壢區五權里五光一街30號1樓 | 王素敏 | 08388413 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079002976) |
水精靈企業社 高雄市三民區大昌2路92號1樓 | 王素敏 | 08927334 | 歇業 - 獨資 |
梧豐工程行 臺中市梧棲區大庄里信義街156巷30號1樓 | 王素敏 | 15677629 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108615553) |
捷利旅行社有限公司台北分公司 臺北市中山區松江路一五二號六樓之三 | 王素敏 | 16336945 | 廢止 |
丰今美容名店 臺中市西屯區上石里上仁街127號一樓 | 王素敏 | 18370320 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
七吉廣告工作室 臺南市北區重興里林森路3段132號1樓 | 王素敏 | 20160243 | 撤銷 - 獨資 |
品誠房屋仲介社 臺南市善化區文正里進學路105巷5號1樓 | 王素敏 | 20363900 | 撤銷 - 獨資 |
西江水茶亭 登記地址: 臺北市文山區景華街75號 | 負責人: 王素敏 | 統編: 01706602 | 歇業 - 獨資 |
新世紀青?行 登記地址: 桃園市中壢區五權里五光一街30號1樓 | 負責人: 王素敏 | 統編: 08388413 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079002976) |
水精靈企業社 登記地址: 高雄市三民區大昌2路92號1樓 | 負責人: 王素敏 | 統編: 08927334 | 歇業 - 獨資 |
梧豐工程行 登記地址: 臺中市梧棲區大庄里信義街156巷30號1樓 | 負責人: 王素敏 | 統編: 15677629 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108615553) |
捷利旅行社有限公司台北分公司 登記地址: 臺北市中山區松江路一五二號六樓之三 | 負責人: 王素敏 | 統編: 16336945 | 廢止 |
丰今美容名店 登記地址: 臺中市西屯區上石里上仁街127號一樓 | 負責人: 王素敏 | 統編: 18370320 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
七吉廣告工作室 登記地址: 臺南市北區重興里林森路3段132號1樓 | 負責人: 王素敏 | 統編: 20160243 | 撤銷 - 獨資 |
品誠房屋仲介社 登記地址: 臺南市善化區文正里進學路105巷5號1樓 | 負責人: 王素敏 | 統編: 20363900 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 王素敏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
|