蔡育倫
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡育倫的職稱是董事, 持有股份數是25000, 公司名稱是羽林生態股份有限公司, 統一編號是54013832.
董監事資料集 資料集的 蔡育倫 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡育倫 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 羽林生態股份有限公司 | 統一編號: 54013832 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 羽林生態股份有限公司 | 統一編號: 54013832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 羽林生態股份有限公司 | 統一編號: 54013832 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 羽林生態股份有限公司 | 統一編號: 54013832 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 羽林生態股份有限公司 | 統一編號: 54013832 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 羽林生態股份有限公司 | 統一編號: 54013832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 羽林生態股份有限公司 | 統一編號: 54013832 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 羽林生態股份有限公司 | 統一編號: 54013832 |
[ 搜尋所有相關: 蔡育倫 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 54013832 | 電話號碼: 02-27328010 | 臺北市文山區景後街158號3樓 |
統一編號: 54013832 | 電話號碼: 02-27328010 | 臺北市文山區景後街158號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 蔡育倫 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 羽林生態 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 羽林生態 ...) | 國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/27 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/27 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 組織識別碼: EB54013832 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 14:33:46 @ 公文電子交換系統地址簿 |
國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/27 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/27 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
組織識別碼: EB54013832 | 狀態碼: T | 更新時間: 2023-09-11 14:33:46 @ 公文電子交換系統地址簿 |
[ 搜尋所有 羽林生態 ... ]
根據姓名 蔡育倫 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡育倫 ...) | 敍述者: | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/07/06 | 故事摘要: 從小就喜愛唱歌的蔡育倫夢想就是長大後能夠成為一名專業的歌手,曾經發過一張個人專輯,因為時代的改變無法順利完成夢想,但興趣仍然不減。早期在pub駐唱,憑著多年的經驗與人氣,漸漸的跨入主持界的圈子,舉凡各... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: 張喆喜 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,感恩與尋人(舊項,勿選) | 敍述的主要人物: 蔡育倫、鄒雅歌 | 發佈日期: 2014/04/01 | 故事摘要: 雅歌是一名專業的駐唱歌手兼主持人,走入這行完全是姐姐帶進門。她說這一行真的很辛苦,除了訓練臺風,有時還要應付客人的騷擾。記得第一次受邀到離島演出,那是她第一次接觸到成千上萬的民眾,她突然緊張地唱不出歌... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 育兆股份有限公司 | 統一編號: 27420510 @ 董監事資料集 |
| 總機電話: 02-26068111 | 公司代號: 4530 | 產業別: 16 | 營利事業統一編號: 36243760 | 住址: 新北市林口區公園路203號4樓之1及之2 | 董事長: 陳冠瑋 | 成立日期: 19840912 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
| 作者: 徐昭龍, 蔡育倫總編輯 | 出版機構: 北市內湖社大 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/10 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 172 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-97287-1-3 (平裝, NT$300, 172面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 慶祥匯有限公司 | 統一編號: 25066871 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 天馬群股份有限公司 | 統一編號: 27327296 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 蓁蓁行銷有限公司 | 統一編號: 54586676 @ 董監事資料集 |
敍述者: | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2015/07/06 | 故事摘要: 從小就喜愛唱歌的蔡育倫夢想就是長大後能夠成為一名專業的歌手,曾經發過一張個人專輯,因為時代的改變無法順利完成夢想,但興趣仍然不減。早期在pub駐唱,憑著多年的經驗與人氣,漸漸的跨入主持界的圈子,舉凡各... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: 張喆喜 | 上傳者: 執行團隊(中部) | 故事類別: 家庭/家族,感恩與尋人(舊項,勿選) | 敍述的主要人物: 蔡育倫、鄒雅歌 | 發佈日期: 2014/04/01 | 故事摘要: 雅歌是一名專業的駐唱歌手兼主持人,走入這行完全是姐姐帶進門。她說這一行真的很辛苦,除了訓練臺風,有時還要應付客人的騷擾。記得第一次受邀到離島演出,那是她第一次接觸到成千上萬的民眾,她突然緊張地唱不出歌... @ 國民記憶庫故事資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 育兆股份有限公司 | 統一編號: 27420510 @ 董監事資料集 |
總機電話: 02-26068111 | 公司代號: 4530 | 產業別: 16 | 營利事業統一編號: 36243760 | 住址: 新北市林口區公園路203號4樓之1及之2 | 董事長: 陳冠瑋 | 成立日期: 19840912 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
作者: 徐昭龍, 蔡育倫總編輯 | 出版機構: 北市內湖社大 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/10 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 172 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-97287-1-3 (平裝, NT$300, 172面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 慶祥匯有限公司 | 統一編號: 25066871 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 天馬群股份有限公司 | 統一編號: 27327296 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 蓁蓁行銷有限公司 | 統一編號: 54586676 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡育倫 ... ]
名稱 羽林生態 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 羽林生態)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
羽林生態股份有限公司 臺北市文山區景後街158號3樓 | 王力平 | 54013832 | 核准設立 |
羽林生態股份有限公司 登記地址: 臺北市文山區景後街158號3樓 | 負責人: 王力平 | 統編: 54013832 | 核准設立 |
姓名 蔡育倫 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡育倫)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
銨倫機車行 臺南市安南區州北里長和路2段140巷215號1樓 | 蔡育倫 | 47810810 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060019175) |
育兆股份有限公司 臺南市中西區三合里海安路二段305巷12號 | 蔡育倫 | 27420510 | 核准設立 |
慶祥匯有限公司 桃園市龜山區南美里南祥路100號 | 蔡育倫 | 25066871 | 核准設立 |
育尚靚車工坊 新北市樹林區佳園路3段185號 | 蔡育倫 | 37885050 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055242269) |
泰得工業社 臺中市大雅區上楓里民族街147北三巷28號 | 蔡育倫 | 14798870 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1108622798) |
金翰企業行 屏東縣東港鎮內關帝里中正路二段29巷46之2號1樓 | 蔡育倫 | 15693347 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11228059100) |
紙盒子桌遊休閒館 新北市永和區保順路19號 | 蔡育倫 | 37891460 | 核准設立 - 獨資 |
頡寶商行 桃園市桃園區寶山里寶山街245號1樓 | 蔡育倫 | 42172980 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049011846) |
銨倫機車行 登記地址: 臺南市安南區州北里長和路2段140巷215號1樓 | 負責人: 蔡育倫 | 統編: 47810810 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060019175) |
育兆股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區三合里海安路二段305巷12號 | 負責人: 蔡育倫 | 統編: 27420510 | 核准設立 |
慶祥匯有限公司 登記地址: 桃園市龜山區南美里南祥路100號 | 負責人: 蔡育倫 | 統編: 25066871 | 核准設立 |
育尚靚車工坊 登記地址: 新北市樹林區佳園路3段185號 | 負責人: 蔡育倫 | 統編: 37885050 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055242269) |
泰得工業社 登記地址: 臺中市大雅區上楓里民族街147北三巷28號 | 負責人: 蔡育倫 | 統編: 14798870 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1108622798) |
金翰企業行 登記地址: 屏東縣東港鎮內關帝里中正路二段29巷46之2號1樓 | 負責人: 蔡育倫 | 統編: 15693347 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11228059100) |
紙盒子桌遊休閒館 登記地址: 新北市永和區保順路19號 | 負責人: 蔡育倫 | 統編: 37891460 | 核准設立 - 獨資 |
頡寶商行 登記地址: 桃園市桃園區寶山里寶山街245號1樓 | 負責人: 蔡育倫 | 統編: 42172980 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049011846) |
[ 查詢所有 蔡育倫 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
|