郭勇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭勇的職稱是董事, 持有股份數是6300000, 公司名稱是御師傅國際有限公司, 統一編號是54071396.
| 公司名稱: 御師傅國際有限公司 | 到職日期: 1110320 | 統一編號: 54071396 |
公司名稱: 御師傅國際有限公司 | 到職日期: 1110320 | 統一編號: 54071396 |
[ 搜尋所有相關: 郭勇 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 54071396 | 電話號碼: 06-2666077 | 臺南市永康區崑山里大灣路942巷112弄16號1樓 |
統一編號: 54071396 | 電話號碼: 06-2666077 | 臺南市永康區崑山里大灣路942巷112弄16號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 郭勇 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「陸資來臺投資事業名錄」中搜尋所有相關於 郭勇 ...) | 投資型態: 增資 | 核准月年: 10211 | 國內被投資事業名稱: 御師傅國際有限公司 | 統一編號: 54071396 | 國內被投資事業登記地址: 臺南市永康區崑山里大灣路942巷112弄16號1樓 | 投資金額(新台幣): 1,300,000 | 行業分類: 餐飲業 | 備註: |
| 投資型態: 新設公司 | 核准月年: 10112 | 國內被投資事業名稱: 御師傅國際有限公司 | 統一編號: 54071396 | 國內被投資事業登記地址: 臺南市永康區崑山里大灣路942巷112弄16號1樓 | 投資金額(新台幣): 5,000,000 | 行業分類: 餐飲業 | 備註: |
投資型態: 增資 | 核准月年: 10211 | 國內被投資事業名稱: 御師傅國際有限公司 | 統一編號: 54071396 | 國內被投資事業登記地址: 臺南市永康區崑山里大灣路942巷112弄16號1樓 | 投資金額(新台幣): 1,300,000 | 行業分類: 餐飲業 | 備註: |
投資型態: 新設公司 | 核准月年: 10112 | 國內被投資事業名稱: 御師傅國際有限公司 | 統一編號: 54071396 | 國內被投資事業登記地址: 臺南市永康區崑山里大灣路942巷112弄16號1樓 | 投資金額(新台幣): 5,000,000 | 行業分類: 餐飲業 | 備註: |
[ 搜尋所有相關: 郭勇 @ 陸資來臺投資事業名錄 ]
無其他 御師傅國際 資料。
[ 搜尋所有 御師傅國際 ... ]
根據姓名 郭勇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭勇 ...) | 徐瑞憲 | 臺北市 | 場域: 社區 | 臺北市內湖區臺北市政府環境保護局修車廠暨資源回收隊 @ 文化部公共藝術 |
| 莊普 | 臺北市 | 場域: 社區 | 臺北市內湖區臺北市政府環境保護局修車廠暨資源回收隊 @ 文化部公共藝術 |
| 郭勇志 | 高經電技團
第DC700010號 | 現況: 核准登記 | 市話: (07)5521913 | 高雄市鳳山區中山東路380巷61弄14號1樓 @ 高雄市用電設備檢驗維護業登記清冊 |
| 電話: 02-25286188 | 總機構代號: 812 | 機構代號: 8120883 | 負責人: 郭勇志 | 地址: 台北市松山區南京東路五段一O八號一、二樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 電話: 08-7524670 | 地址: 屏東縣屏東市頂宅里頂宅34號 | 主祀神祇: 天上聖母 | 教別: 道教 | 負責人: 郭勇勝 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-25310093 | 機構負責人姓名: 郭勇進 | 機構代碼: BF0800172 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市潭子區中山路三段287巷18弄12號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-25310093 | 機構負責人姓名: 郭勇進 | 機構代碼: BF0800172 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市潭子區中山路三段287巷18弄12號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-25310093 | 機構負責人姓名: 郭勇進 | 機構代碼: BF0800172 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市潭子區中山路三段287巷18弄12號 @ 長照B據點 |
徐瑞憲 | 臺北市 | 場域: 社區 | 臺北市內湖區臺北市政府環境保護局修車廠暨資源回收隊 @ 文化部公共藝術 |
莊普 | 臺北市 | 場域: 社區 | 臺北市內湖區臺北市政府環境保護局修車廠暨資源回收隊 @ 文化部公共藝術 |
郭勇志 | 高經電技團
第DC700010號 | 現況: 核准登記 | 市話: (07)5521913 | 高雄市鳳山區中山東路380巷61弄14號1樓 @ 高雄市用電設備檢驗維護業登記清冊 |
電話: 02-25286188 | 總機構代號: 812 | 機構代號: 8120883 | 負責人: 郭勇志 | 地址: 台北市松山區南京東路五段一O八號一、二樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
電話: 08-7524670 | 地址: 屏東縣屏東市頂宅里頂宅34號 | 主祀神祇: 天上聖母 | 教別: 道教 | 負責人: 郭勇勝 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-25310093 | 機構負責人姓名: 郭勇進 | 機構代碼: BF0800172 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市潭子區中山路三段287巷18弄12號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-25310093 | 機構負責人姓名: 郭勇進 | 機構代碼: BF0800172 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市潭子區中山路三段287巷18弄12號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-25310093 | 機構負責人姓名: 郭勇進 | 機構代碼: BF0800172 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市潭子區中山路三段287巷18弄12號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 郭勇 ... ]
名稱 御師傅國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 御師傅國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
御師傅國際有限公司 臺南市永康區崑山里大灣路942巷112弄16號1樓 | 郭勇 | 54071396 | 核准設立 |
御師傅國際有限公司 登記地址: 臺南市永康區崑山里大灣路942巷112弄16號1樓 | 負責人: 郭勇 | 統編: 54071396 | 核准設立 |
姓名 郭勇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 郭勇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
勇之傑有限公司 臺北市內湖區江南街65巷13號 | 郭勇廷 | 42660094 | 解散 (核准解散日期: 2019-11-26) |
勇亨國際有限公司 臺中市西區五權路58號 | 郭勇茂 | 54911027 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-24) |
郭家筆莊 新竹市東區南市里中華路二段625號 | 郭勇志 | 26160543 | 核准設立 - 獨資 |
好運郭餐飲有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段216巷32弄12號 | 郭勇政 | 83170114 | 核准設立 |
元達土木包工業 臺北市萬華區南寧路9號1樓 | 郭勇宏 | 01438233 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104114037) |
盛發傢俱行 臺北市萬華區長沙街103號 | 孫郭勇 | 04432607 | 撤銷 - 獨資 |
統一灯飾行 臺北市內湖區成功路3段123號1樓 | 郭勇男 | 05411452 | 歇業 - 獨資 |
晉昌商行 臺北市南港區研究院路2段26號1樓 | 郭勇男 | 05430492 | 歇業 - 獨資 |
勇之傑有限公司 登記地址: 臺北市內湖區江南街65巷13號 | 負責人: 郭勇廷 | 統編: 42660094 | 解散 (核准解散日期: 2019-11-26) |
勇亨國際有限公司 登記地址: 臺中市西區五權路58號 | 負責人: 郭勇茂 | 統編: 54911027 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-24) |
郭家筆莊 登記地址: 新竹市東區南市里中華路二段625號 | 負責人: 郭勇志 | 統編: 26160543 | 核准設立 - 獨資 |
好運郭餐飲有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段216巷32弄12號 | 負責人: 郭勇政 | 統編: 83170114 | 核准設立 |
元達土木包工業 登記地址: 臺北市萬華區南寧路9號1樓 | 負責人: 郭勇宏 | 統編: 01438233 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104114037) |
盛發傢俱行 登記地址: 臺北市萬華區長沙街103號 | 負責人: 孫郭勇 | 統編: 04432607 | 撤銷 - 獨資 |
統一灯飾行 登記地址: 臺北市內湖區成功路3段123號1樓 | 負責人: 郭勇男 | 統編: 05411452 | 歇業 - 獨資 |
晉昌商行 登記地址: 臺北市南港區研究院路2段26號1樓 | 負責人: 郭勇男 | 統編: 05430492 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 郭勇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
|