陳建欽
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳建欽的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是國全有限公司, 統一編號是54126147.
| 統一編號: 54126147 | 電話號碼: 03-2170521 | 桃園市蘆竹區中福里龍安街2段81巷26號 |
統一編號: 54126147 | 電話號碼: 03-2170521 | 桃園市蘆竹區中福里龍安街2段81巷26號 |
[ 搜尋所有相關: 陳建欽 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 國全 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 國全 ...) | 場館實際管理人電話: 04-22840230#207 | 場館分類: 桌球場(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 臺中市南區興大路145號 @ 全國運動場館資訊 |
| 新聞發布單位: 環境部環境部氣候變遷署 | 新聞發布日期: 2023-12-01 16:03:00 | 新聞編號: 20231201160421 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 資料集識別碼: 57938 | 詮釋資料更新時間: 2024-04-18 17:18:39 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: BIG5;BIG5;BIG5;BIG5;BIG5;BIG5;BIG5 | 提供機關: 大陸委員會 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 本會列席立法院第9屆第3會期各委員會之報告 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 聯絡方式: 02-2703-3500 ext.205 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20210731 | 結束日期: 20210831 | 發起單位: 全國工業總會 莊先生 | 主辦單位: 台達電子文教基金會、全國工業總會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署綜計處 | 新聞發布日期: 2022-09-06 16:39:00 | 新聞編號: 20220906164022 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| (中華民國)全國學生美術比賽得獎者 | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)全國學生美術比賽得獎者 | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 更新日期: 2023/10/27 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
場館實際管理人電話: 04-22840230#207 | 場館分類: 桌球場(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 臺中市南區興大路145號 @ 全國運動場館資訊 |
新聞發布單位: 環境部環境部氣候變遷署 | 新聞發布日期: 2023-12-01 16:03:00 | 新聞編號: 20231201160421 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
資料集識別碼: 57938 | 詮釋資料更新時間: 2024-04-18 17:18:39 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: BIG5;BIG5;BIG5;BIG5;BIG5;BIG5;BIG5 | 提供機關: 大陸委員會 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 本會列席立法院第9屆第3會期各委員會之報告 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
聯絡方式: 02-2703-3500 ext.205 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20210731 | 結束日期: 20210831 | 發起單位: 全國工業總會 莊先生 | 主辦單位: 台達電子文教基金會、全國工業總會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署綜計處 | 新聞發布日期: 2022-09-06 16:39:00 | 新聞編號: 20220906164022 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
(中華民國)全國學生美術比賽得獎者 | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)全國學生美術比賽得獎者 | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
更新日期: 2023/10/27 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
[ 搜尋所有 國全 ... ]
根據姓名 陳建欽 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 陳建欽 ...) | 電話: 06-7951852 | 地址: 臺南市西港區.港東里烏竹林58號 | 主祀神祇: 謝府元帥 | 教別: 道教 | 負責人: 陳建欽 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 電話: 06-3568123 | 地址: 臺南市安南區總安街一段370號 | 主祀神祇: 保生大帝,福德正神,觀音佛祖 | 教別: 道教 | 負責人: 陳建欽 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 團體會址: 臺北市中山區長春路232號3樓第2室 | 成立日期: 0771016 | 理事長: 陳建欽 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 怡亨科技股份有限公司 | 統一編號: 27333826 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2270944 | 所代表法人: | 台景達金融科技股份有限公司 | 統一編號: 53555555 @ 董監事資料集 |
| 負責人: 陳建欽 | 設立時間: 0771016 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
電話: 06-7951852 | 地址: 臺南市西港區.港東里烏竹林58號 | 主祀神祇: 謝府元帥 | 教別: 道教 | 負責人: 陳建欽 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
電話: 06-3568123 | 地址: 臺南市安南區總安街一段370號 | 主祀神祇: 保生大帝,福德正神,觀音佛祖 | 教別: 道教 | 負責人: 陳建欽 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
團體會址: 臺北市中山區長春路232號3樓第2室 | 成立日期: 0771016 | 理事長: 陳建欽 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 怡亨科技股份有限公司 | 統一編號: 27333826 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2270944 | 所代表法人: | 台景達金融科技股份有限公司 | 統一編號: 53555555 @ 董監事資料集 |
負責人: 陳建欽 | 設立時間: 0771016 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 陳建欽 ... ]
名稱 國全 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 國全)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國全電池電料行 臺北市萬華區環河南路1段272號河濱一公有市場136號攤位 | 范國全 | 72985979 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074116761) |
國全汽車商行 雲林縣斗六市八德里文化路五三一號 | 林樹全 | 77812961 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100023634) |
國全農產行 雲林縣西螺鎮福興里中山路154巷6號 | 林國全 | 39707095 | 核准設立 - 獨資 |
國全企業社 雲林縣虎尾鎮東仁里民族路60之4號1樓 | 陳國全 | 47402602 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050090045) |
國全金屬有限公司 新北市樹林區柑園街1段49號2樓 | 黃啟全 | 66441627 | 核准設立 |
國全肉鋪 臺南市東區育樂街168巷1號 | 郭國全 | 69666070 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
國全畜肉舖 臺南市永康區勝利里勝利街113巷12號 | 郭國全 | 73726206 | 核准設立 - 獨資 |
國全開發投資有限公司 臺北市松山區敦化北路167號17樓 | 林柏全 | 93640451 | 核准設立 |
國全電池電料行 登記地址: 臺北市萬華區環河南路1段272號河濱一公有市場136號攤位 | 負責人: 范國全 | 統編: 72985979 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074116761) |
國全汽車商行 登記地址: 雲林縣斗六市八德里文化路五三一號 | 負責人: 林樹全 | 統編: 77812961 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100023634) |
國全農產行 登記地址: 雲林縣西螺鎮福興里中山路154巷6號 | 負責人: 林國全 | 統編: 39707095 | 核准設立 - 獨資 |
國全企業社 登記地址: 雲林縣虎尾鎮東仁里民族路60之4號1樓 | 負責人: 陳國全 | 統編: 47402602 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050090045) |
國全金屬有限公司 登記地址: 新北市樹林區柑園街1段49號2樓 | 負責人: 黃啟全 | 統編: 66441627 | 核准設立 |
國全肉鋪 登記地址: 臺南市東區育樂街168巷1號 | 負責人: 郭國全 | 統編: 69666070 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
國全畜肉舖 登記地址: 臺南市永康區勝利里勝利街113巷12號 | 負責人: 郭國全 | 統編: 73726206 | 核准設立 - 獨資 |
國全開發投資有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路167號17樓 | 負責人: 林柏全 | 統編: 93640451 | 核准設立 |
[ 查詢所有 國全 ... ]
姓名 陳建欽 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳建欽)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
欽賜廣告工作坊 新北市板橋區民生路2段32號1樓 | 陳建欽 | 99088409 | 歇業 - 獨資 |
大十開發股份有限公司 臺北市內湖區洲子街79號7樓之1 | 陳建欽 | 85069394 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-03) |
足好康足體養生館 臺東縣臺東市興國里福建路236號 | 陳建欽 | 85800974 | 核准設立 - 獨資 |
工匠坊工程行 臺南市東區莊敬里小東路344號1樓 | 陳建欽 | 10852154 | 歇業 - 獨資 |
久鑫企業社 桃園縣桃園市中泰里國鼎一街18號3樓之2 | 陳建欽 | 13554432 | 歇業 - 獨資 |
台景達金融科技股份有限公司 臺北市內湖區洲子街79號7樓之1 | 陳建欽 | 53555555 | 核准設立 |
國全有限公司 桃園市蘆竹區中福里龍安街2段81巷26號 | 陳建欽 | 54126147 | 核准設立 |
丹尼綜合食品店 臺南市新市區新市里復興路101號 | 陳建欽 | 67919964 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100048292) |
欽賜廣告工作坊 登記地址: 新北市板橋區民生路2段32號1樓 | 負責人: 陳建欽 | 統編: 99088409 | 歇業 - 獨資 |
大十開發股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區洲子街79號7樓之1 | 負責人: 陳建欽 | 統編: 85069394 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-03) |
足好康足體養生館 登記地址: 臺東縣臺東市興國里福建路236號 | 負責人: 陳建欽 | 統編: 85800974 | 核准設立 - 獨資 |
工匠坊工程行 登記地址: 臺南市東區莊敬里小東路344號1樓 | 負責人: 陳建欽 | 統編: 10852154 | 歇業 - 獨資 |
久鑫企業社 登記地址: 桃園縣桃園市中泰里國鼎一街18號3樓之2 | 負責人: 陳建欽 | 統編: 13554432 | 歇業 - 獨資 |
台景達金融科技股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區洲子街79號7樓之1 | 負責人: 陳建欽 | 統編: 53555555 | 核准設立 |
國全有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區中福里龍安街2段81巷26號 | 負責人: 陳建欽 | 統編: 54126147 | 核准設立 |
丹尼綜合食品店 登記地址: 臺南市新市區新市里復興路101號 | 負責人: 陳建欽 | 統編: 67919964 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100048292) |
[ 查詢所有 陳建欽 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
|