周淑真
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名周淑真的職稱是董事, 持有股份數是1000, 公司名稱是捷達國際股份有限公司, 統一編號是54166695.
董監事資料集 資料集的 周淑真 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 周淑真 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 捷達國際股份有限公司 | 統一編號: 54166695 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 捷達國際股份有限公司 | 統一編號: 54166695 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 捷達國際股份有限公司 | 統一編號: 54166695 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 捷達國際股份有限公司 | 統一編號: 54166695 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 捷達國際股份有限公司 | 統一編號: 54166695 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 捷達國際股份有限公司 | 統一編號: 54166695 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 捷達國際股份有限公司 | 統一編號: 54166695 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 捷達國際股份有限公司 | 統一編號: 54166695 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 捷達國際股份有限公司 | 統一編號: 54166695 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 捷達國際股份有限公司 | 統一編號: 54166695 |
[ 搜尋所有相關: 周淑真 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 捷達國際 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 捷達國際 ...) | 英文品名: “Saint Global” Powered Heating Pad (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007838號 | 有效日期: 2024/07/05 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/06/28 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「動力式熱敷墊(O.5740)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;QMS/QSD | 申請商名稱: 聖捷達國際股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Saint Global” Powered Heating Pad (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007838號 | 有效日期: 20240705 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20210628 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;GMP | 申請商名稱: 聖捷達國際股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 玉山國際顧問股份有限公司 | 聖捷達國際股份有限公司 | 統一編號: 42647369 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 87113522 | 電話號碼: 098555144900 | 臺中市西屯區何安里重慶路99號5樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
| 英文品名: "DA.AI" Powered Heating pad (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第008005號 | 有效日期: 2024/10/24 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「動力式熱敷墊(O.5740)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 委託製造;;QMS/QSD;;國 產 | 申請商名稱: 大愛感恩科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "DA.AI" Powered Heating pad (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第008005號 | 有效日期: 20241024 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產;;委託製造;;GMP | 申請商名稱: 大愛感恩科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 貝里斯商捷達國際事業股份有限公司 | 統一編號: 53656603 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 24647492 | 電話號碼: 05-2750128 | 嘉義縣大林鎮平林里中正路824-6號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
英文品名: “Saint Global” Powered Heating Pad (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007838號 | 有效日期: 2024/07/05 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/06/28 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「動力式熱敷墊(O.5740)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;QMS/QSD | 申請商名稱: 聖捷達國際股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Saint Global” Powered Heating Pad (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第007838號 | 有效日期: 20240705 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20210628 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;GMP | 申請商名稱: 聖捷達國際股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 玉山國際顧問股份有限公司 | 聖捷達國際股份有限公司 | 統一編號: 42647369 @ 董監事資料集 |
統一編號: 87113522 | 電話號碼: 098555144900 | 臺中市西屯區何安里重慶路99號5樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
英文品名: "DA.AI" Powered Heating pad (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第008005號 | 有效日期: 2024/10/24 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「動力式熱敷墊(O.5740)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 委託製造;;QMS/QSD;;國 產 | 申請商名稱: 大愛感恩科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "DA.AI" Powered Heating pad (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第008005號 | 有效日期: 20241024 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: 國 產;;委託製造;;GMP | 申請商名稱: 大愛感恩科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 貝里斯商捷達國際事業股份有限公司 | 統一編號: 53656603 @ 董監事資料集 |
統一編號: 24647492 | 電話號碼: 05-2750128 | 嘉義縣大林鎮平林里中正路824-6號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 捷達國際 ... ]
根據姓名 周淑真 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 周淑真 ...) | 事務所名稱: 均真記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市鳥松區松埔北巷2之104號9樓之3 | 登錄字號: 財高國稅登字第980796號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 千真玻璃有限公司 | 統一編號: 24676670 @ 董監事資料集 |
| 團體會址: 彰化縣伸港鄉新港村中山東路132巷3號 | 成立日期: 0990214 | 理事長: 周淑真 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 頂響企業股份有限公司 | 統一編號: 04225240 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 萬裕建設股份有限公司 | 統一編號: 14045176 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 誠藝行印刷股份有限公司 | 統一編號: 23292556 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 金永昌工業股份有限公司 | 統一編號: 69548089 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 113000 | 所代表法人: | 冠群保險經紀人股份有限公司 | 統一編號: 80012437 @ 董監事資料集 |
事務所名稱: 均真記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市鳥松區松埔北巷2之104號9樓之3 | 登錄字號: 財高國稅登字第980796號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 千真玻璃有限公司 | 統一編號: 24676670 @ 董監事資料集 |
團體會址: 彰化縣伸港鄉新港村中山東路132巷3號 | 成立日期: 0990214 | 理事長: 周淑真 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 頂響企業股份有限公司 | 統一編號: 04225240 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 萬裕建設股份有限公司 | 統一編號: 14045176 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 誠藝行印刷股份有限公司 | 統一編號: 23292556 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 金永昌工業股份有限公司 | 統一編號: 69548089 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 113000 | 所代表法人: | 冠群保險經紀人股份有限公司 | 統一編號: 80012437 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 周淑真 ... ]
名稱 捷達國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 捷達國際)
捷達國際企業社 登記地址: 臺中市西屯區何安里重慶路99號5樓之3 | 負責人: 丁郁捷 | 統編: 87113522 | 核准設立 - 獨資 |
順捷達國際有限公司 登記地址: 嘉義縣大林鎮平林里中正路824-6號1樓 | 負責人: 邱育成 | 統編: 24647492 | 核准設立 |
捷達國際實業有限公司 登記地址: 臺北市內湖區康寧路3段16巷47號 | 負責人: 莊景翔 | 統編: 28847324 | 核准設立 |
聖捷達國際股份有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉聽竹街87號 | 負責人: 童文薰 | 統編: 42647369 | 核准設立 |
貝里斯商捷達國際事業股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區中正一路374、376號 | 負責人: 鍾偉棠 | 統編: 53656603 | 核准設立 |
捷達國際企業有限公司 登記地址: 臺北市南港區重陽路425號 | 負責人: 莊景翔 | 統編: 82975887 | 核准設立 |
捷達國際股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段11巷20號 | 負責人: 孫偉德 | 統編: 54166695 | 核准設立 |
愛捷達國際開發有限公司 登記地址: 臺北市信義區光復南路505號7樓之1 | 統編: 12657868 | 解散 (092年01月28日 府建商字 第092044597號) |
[ 查詢所有 捷達國際 ... ]
姓名 周淑真 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 周淑真)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
千真玻璃工程行 高雄市三民區民豐路41之1號3樓 | 周淑真 | 17364829 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10661243800) |
千真玻璃有限公司 高雄市三民區民豐路41之1號3樓 | 周淑真 | 24676670 | 核准設立 |
真興工程行 雲林縣西螺鎮公館里公館路一O號 | 周淑真 | 09190804 | 停業 - 獨資 |
頂響企業行 臺北市大安區敦化南路545巷42號1樓 | 周淑真 | 01761082 | 歇業 - 獨資 |
頂響企業股份有限公司 臺北市大安區敦化南路2段11巷22號 | 周淑真 | 04225240 | 核准設立 |
寶苗商行 新北市板橋區陽明街36號1樓 | 周淑真 | 09941144 | 核准設立 - 獨資 |
明昌電器行 彰化縣彰化市永福里孔門路11號 | 周淑真 | 13732534 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120821144) |
萬裕建設股份有限公司 新北市三重區自強路1段183號2樓 | 周淑真 | 14045176 | 核准設立 |
千真玻璃工程行 登記地址: 高雄市三民區民豐路41之1號3樓 | 負責人: 周淑真 | 統編: 17364829 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10661243800) |
千真玻璃有限公司 登記地址: 高雄市三民區民豐路41之1號3樓 | 負責人: 周淑真 | 統編: 24676670 | 核准設立 |
真興工程行 登記地址: 雲林縣西螺鎮公館里公館路一O號 | 負責人: 周淑真 | 統編: 09190804 | 停業 - 獨資 |
頂響企業行 登記地址: 臺北市大安區敦化南路545巷42號1樓 | 負責人: 周淑真 | 統編: 01761082 | 歇業 - 獨資 |
頂響企業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段11巷22號 | 負責人: 周淑真 | 統編: 04225240 | 核准設立 |
寶苗商行 登記地址: 新北市板橋區陽明街36號1樓 | 負責人: 周淑真 | 統編: 09941144 | 核准設立 - 獨資 |
明昌電器行 登記地址: 彰化縣彰化市永福里孔門路11號 | 負責人: 周淑真 | 統編: 13732534 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120821144) |
萬裕建設股份有限公司 登記地址: 新北市三重區自強路1段183號2樓 | 負責人: 周淑真 | 統編: 14045176 | 核准設立 |
[ 查詢所有 周淑真 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 193246 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
|